EP1876947 - SIMULATEUR DE TRANSMISSION DE LUMIERE DESTINE A UN OXYMETRE A IMPULSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.03.2015 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.03.2015 | Demande réputée retirée | publié le 08.04.2015 [2015/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pronk Technologies Inc. 550 Alta Vista Avenue South Pasadena CA 91030 / US | [2008/03] | Inventeur(s) | 01 /
RUITER, Karl, A. 550 Alta Vista Avenue South Pasadena, California 91030 / US | [2008/03] | Mandataire(s) | Hart, Deborah Mary, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Précédent [2009/40] | Hart, Deborah Mary, et al Kilburn & Strode LLP 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | ||
Précédent [2008/03] | Maggs, Michael Norman, et al Kilburn & Strode 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06751782.1 | 27.04.2006 | [2008/03] | WO2006US16261 | Numéro de priorité, date | US20050677251P | 02.05.2005 Format original publié: US 677251 P | US20050726639P | 14.10.2005 Format original publié: US 726639 P | US20060379763 | 21.04.2006 Format original publié: US 379763 | [2008/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2006119024 | Date: | 09.11.2006 | Langue: | EN | [2006/45] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1876947 | Date: | 16.01.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.11.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 30.04.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.10.2009 | Classification | IPC: | A61B5/00 | [2008/03] | CPC: |
A61B5/1495 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/03] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | LICHTÜBERTRAGUNGSSIMULATOR FÜR PULSOXIMETER | [2008/03] | Anglais: | LIGHT TRANSMISSION SIMULATOR FOR PULSE OXIMETER | [2008/03] | Français: | SIMULATEUR DE TRANSMISSION DE LUMIERE DESTINE A UN OXYMETRE A IMPULSION | [2008/03] | Entrée dans la phase régionale | 26.10.2007 | Taxe nationale de base payée | 26.10.2007 | Taxe de recherche payée | 26.10.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.10.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 26.10.2007 | Requête en examen déposée [2008/03] | 02.02.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.08.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.12.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.06.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.11.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/15] | 28.11.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/15] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.02.2010 | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.01.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.01.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 04.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 08.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 21.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2014 | 09   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4631466 (SHERWIN GARY W [US]) [A] 9 * column 3, line 30 - column 6, line 30 *; | [Y]EP0363219 (MEDEX INC [US]) [Y] 1-5,8,9 * column 2, line 21 - column 3, line 23 *; | [XY]US5348005 (MERRICK EDWIN B [US], et al) [X] 6,7 * figure 7 * * column 3, line 47 - column 8, line 41 * [Y] 1-5,8,9; | [A]EP0623306 (DIASENSE INC [US]) [A] 1-9* column 3, line 24 - column 6, line 45 * | Recherche internationale | [A]US5348005 (MERRICK EDWIN B [US], et al) |