EP1871768 - DÉRIVÉS D'AZABICYCLO[3.1.0]HEXANE UTILES COMME MODULATEURS DES RÉCEPTEURS D3 DE LA DOPAMINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.11.2011 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GLAXO GROUP LIMITED Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue Greenford, Middlesex UB6 0NN / GB | [2010/52] |
Précédent [2008/01] | Pour tous les Etats désignés GLAXO GROUP LIMITED Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue Greenford, Middlesex UB6 ONN / GB | Inventeur(s) | 01 /
HAMPRECHT, Dieter, GlaxoSmithKline Via Alessandro Fleming 2 I-37135 Verona / IT | 02 /
MAZZONI, Caterina, GlaxoSmithKline Via Alessandro Fleming 2 I-37135 Verona / IT | 03 /
MICHELI, Fabrizio, GlaxoSmithKline Via Alessandro Fleming 2 I-37135 Verona / IT | [2008/01] | Mandataire(s) | Mauro, Marina Eliana, et al GlaxoSmithKline Global Patents (CN925.1) 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS / GB | [N/P] |
Précédent [2008/38] | Mauro, Marina Eliana, et al GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property CN925.1 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS / GB | ||
Précédent [2008/01] | Mauro, Marina Eliana, et al GlaxoSmithKline S.p.A. Via A. Fleming, 2 I-37135 Verona / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 06791503.3 | 13.04.2006 | [2008/01] | WO2006EP03778 | Numéro de priorité, date | GB20050007680 | 15.04.2005 Format original publié: GB 0507680 | [2008/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006136223 | Date: | 28.12.2006 | Langue: | EN | [2006/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1871768 | Date: | 02.01.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.12.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1871768 | Date: | 29.12.2010 | Langue: | EN | [2010/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.12.2006 | Classification | IPC: | C07D403/12, A61K31/403, A61P25/00 | [2008/01] | CPC: |
C07D403/12 (EP,US);
A61P15/08 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P25/18 (EP);
A61P25/22 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P43/00 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/01] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | 06.11.2007 | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AZABICYCLO-(3,1,0)-HEXAN-DERIVATE ALS MODULATOREN VON DOPAMIN-D3-REZEPTOREN | [2008/01] | Anglais: | AZABICYCLO (3.1.0) HEXANE DERIVATIVES USEFUL AS MODULATORS OF DOPAMINE D3 RECEPTORS | [2008/01] | Français: | DÉRIVÉS D'AZABICYCLO[3.1.0]HEXANE UTILES COMME MODULATEURS DES RÉCEPTEURS D3 DE LA DOPAMINE | [2008/01] | Entrée dans la phase régionale | 06.11.2007 | Taxe nationale de base payée | 06.11.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.11.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.11.2007 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.11.2007 | Requête en examen déposée [2008/01] | 22.02.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.06.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.02.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 03.04.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.06.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.09.2010 | Taxe de délivrance payée | 29.09.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.09.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 29.12.2010 | CY | 29.12.2010 | CZ | 29.12.2010 | DK | 29.12.2010 | EE | 29.12.2010 | FI | 29.12.2010 | HU | 29.12.2010 | LT | 29.12.2010 | LV | 29.12.2010 | NL | 29.12.2010 | PL | 29.12.2010 | RO | 29.12.2010 | SE | 29.12.2010 | SI | 29.12.2010 | SK | 29.12.2010 | TR | 29.12.2010 | BG | 29.03.2011 | GR | 30.03.2011 | IE | 13.04.2011 | LU | 13.04.2011 | IS | 29.04.2011 | PT | 29.04.2011 | CH | 30.04.2011 | LI | 30.04.2011 | MC | 30.04.2011 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | AT | 29.12.2010 | |
CY | 29.12.2010 | ||
CZ | 29.12.2010 | ||
DK | 29.12.2010 | ||
EE | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
LV | 29.12.2010 | ||
NL | 29.12.2010 | ||
PL | 29.12.2010 | ||
RO | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
SK | 29.12.2010 | ||
TR | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
GR | 30.03.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
LU | 13.04.2011 | ||
IS | 29.04.2011 | ||
PT | 29.04.2011 | ||
CH | 30.04.2011 | ||
LI | 30.04.2011 | ||
MC | 30.04.2011 | ||
Précédent [2013/25] | AT | 29.12.2010 | |
CY | 29.12.2010 | ||
CZ | 29.12.2010 | ||
DK | 29.12.2010 | ||
EE | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
LV | 29.12.2010 | ||
NL | 29.12.2010 | ||
PL | 29.12.2010 | ||
RO | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
SK | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
GR | 30.03.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
LU | 13.04.2011 | ||
IS | 29.04.2011 | ||
PT | 29.04.2011 | ||
CH | 30.04.2011 | ||
LI | 30.04.2011 | ||
MC | 30.04.2011 | ||
Précédent [2012/20] | AT | 29.12.2010 | |
CY | 29.12.2010 | ||
CZ | 29.12.2010 | ||
DK | 29.12.2010 | ||
EE | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
LV | 29.12.2010 | ||
NL | 29.12.2010 | ||
PL | 29.12.2010 | ||
RO | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
SK | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
GR | 30.03.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IS | 29.04.2011 | ||
PT | 29.04.2011 | ||
CH | 30.04.2011 | ||
LI | 30.04.2011 | ||
MC | 30.04.2011 | ||
Précédent [2012/07] | AT | 29.12.2010 | |
CY | 29.12.2010 | ||
CZ | 29.12.2010 | ||
DK | 29.12.2010 | ||
EE | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
LV | 29.12.2010 | ||
NL | 29.12.2010 | ||
PL | 29.12.2010 | ||
RO | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
SK | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
GR | 30.03.2011 | ||
IS | 29.04.2011 | ||
PT | 29.04.2011 | ||
CH | 30.04.2011 | ||
LI | 30.04.2011 | ||
MC | 30.04.2011 | ||
Précédent [2012/01] | AT | 29.12.2010 | |
CY | 29.12.2010 | ||
CZ | 29.12.2010 | ||
DK | 29.12.2010 | ||
EE | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
LV | 29.12.2010 | ||
NL | 29.12.2010 | ||
PL | 29.12.2010 | ||
RO | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
SK | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
GR | 30.03.2011 | ||
IS | 29.04.2011 | ||
PT | 29.04.2011 | ||
MC | 30.04.2011 | ||
Précédent [2011/47] | AT | 29.12.2010 | |
CY | 29.12.2010 | ||
CZ | 29.12.2010 | ||
DK | 29.12.2010 | ||
EE | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
LV | 29.12.2010 | ||
NL | 29.12.2010 | ||
PL | 29.12.2010 | ||
RO | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
SK | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
GR | 30.03.2011 | ||
IS | 29.04.2011 | ||
PT | 29.04.2011 | ||
Précédent [2011/38] | AT | 29.12.2010 | |
CY | 29.12.2010 | ||
CZ | 29.12.2010 | ||
EE | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
LV | 29.12.2010 | ||
NL | 29.12.2010 | ||
PL | 29.12.2010 | ||
RO | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
SK | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
GR | 30.03.2011 | ||
IS | 29.04.2011 | ||
PT | 29.04.2011 | ||
Précédent [2011/37] | AT | 29.12.2010 | |
CY | 29.12.2010 | ||
CZ | 29.12.2010 | ||
EE | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
LV | 29.12.2010 | ||
PL | 29.12.2010 | ||
RO | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
SK | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
GR | 30.03.2011 | ||
IS | 29.04.2011 | ||
PT | 29.04.2011 | ||
Précédent [2011/36] | AT | 29.12.2010 | |
CY | 29.12.2010 | ||
CZ | 29.12.2010 | ||
EE | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
LV | 29.12.2010 | ||
PL | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
SK | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
GR | 30.03.2011 | ||
IS | 29.04.2011 | ||
PT | 29.04.2011 | ||
Précédent [2011/30] | AT | 29.12.2010 | |
CY | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
LV | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
Précédent [2011/19] | LT | 29.12.2010 | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO9602520 (BASF AG [DE], et al) [A] 1,16-27 * claims 1,11-13; tables 4,6-8 *; | [A]WO0042037 (BASF AG [DE], et al) [A] 1,16-27 * abstract *; | [A]WO0198267 (PFIZER LTD [GB], et al) [A] 1,10* claim 1 *; | [DAP]WO2005080382 (GLAXO GROUP LTD [GB], et al) [DAP] 1-27 * examples; claims 1-34 *; | [AD] - EPSTEIN J W ET AL, "1-ARYL-3-AZABICYCLO[3.1.0]HEXANES, A NEW SERIES OF NONNARCOTIC ANALGESIC AGENTS", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. WASHINGTON, US, (1981), vol. 24, no. 5, ISSN 0022-2623, pages 481 - 490, XP002381888 [AD] 1,10 * table 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm00137a002 | par le demandeur | WO0240471 | WO2005080382 | - J. MED CHEM, (1981), vol. 24, no. 5, pages 481 - 90 | - SHAH RD ET AL., CURR OPIN DRUG DISC DEV, (2001), vol. 4, pages 764 - 774 | - FREEDMAN TB ET AL., HELV CHIM ACTA, (2002), vol. 85, pages 1160 - 1165 | - DYATKIN AB ET AL., CHIRALITY, (2002), vol. 14, pages 215 - 219 | - SOLLADIE'-CAVALLO A; BALAZ M ET AL., TETRAHEDRON ASSYM, (2001), vol. 12, pages 2605 - 2611 | - NAFIE LA ET AL., Circular dichroism, principles and applications, JOHN WILEY & SONS, (2000), pages 97 - 131 | - NAFIE LA ET AL., Infrared and Raman spectroscopy of biological materials, MARCEL DEKKER, (2001), pages 15 - 54 | - POLAVARAPU PL ET AL., J ANAL CHEM, (2000), vol. 366, pages 727 - 734 | - STEPHENS PJ ET AL., CHIRALITY, (2000), vol. 12, pages 172 - 179 | - SOLLADIE' -CAVALLO A ET AL., EUR J ORG CHEM, (2002), pages 1788 - 1796 | - T. HIGUCHI; V. STELLA, Prodrugs as Novel Delivery Systems, PERGAMON PRESS, (1987), vol. 14 | - D. FLEISHER; S. RAMON; H. BARBRA, "Improved oral drug delivery: solubility limitations overcome by the use of prodrugs", ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS, (1996), vol. 19, no. 2, pages 115 - 130 | - J. MED. CHEM., (1981), vol. 24, pages 481 - 490 | - J. AM. CHEM. SOC., (1955), vol. 77, page 2313 | - SYNLETT, (2002), vol. 5, pages 829 - 831 | - CHENG; PRUSOFF, BIOCHEM. PHARMACOL., (1973), vol. 22, page 3099 | - SOKOLOFF ET AL., NATURE, (1990), vol. 347, pages 146 - 151 | - SCHWARTZ ET AL., CLINICAL NEUROPHARMACOLOGY, (1993), vol. 16, no. 4, pages 295 - 314 | - LEVANT, PHARMACOL. REV., (1997), vol. 49, pages 231 - 252 | - SCHWARTZ ET AL., BRAIN RES. REVIEWS, (1998), vol. 26, pages 236 - 242 |