EP1910736 - OPTIQUE D'ECLAIRAGE A CONSERVATION D'ETENDUE POUR SYSTEMES D'ECLAIRAGE PAR L'ARRIERE ET D'ECLAIRAGE PAR L'AVANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.01.2012 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.01.2012 | Demande réputée retirée | publié le 22.02.2012 [2012/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Light Prescriptions Innovators, LLC. 2400 Lincoln Avenue Altadena, CA 91001 / US | [2008/16] | Inventeur(s) | 01 /
MINANO, Juan Carlos Calle Santa Cruz de Marcenado 317 E-28015 Madrid / ES | 02 /
BENITEZ, Pablo Calle Canon del Rio, Lobos 11 3 B 28030 Madrid / ES | 03 /
CHAVES, Julio Marques de Urquijo 14, 5 D E-28040 Madrid / ES | 04 /
FALICOFF, Waqidi 1168 Campanile Newport Beach, CA 92660 / US | 05 /
PARKYN, William, A., Jr. 25031 Neko Drive Lomita, CA 90717 / US | [2008/16] | Mandataire(s) | Siegert, Georg Hoffmann - Eitle ATTENTION : ADDRESS INACTIVE - USE ASS-NR - CDR / DE | [N/P] |
Précédent [2008/16] | Siegert, Georg Hoffmann - Eitle Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06800531.3 | 28.07.2006 | [2008/16] | WO2006US29671 | Numéro de priorité, date | US20050703644P | 28.07.2005 Format original publié: US 703644 P | US20050729188P | 21.10.2005 Format original publié: US 729188 P | [2008/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007014371 | Date: | 01.02.2007 | Langue: | EN | [2007/05] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1910736 | Date: | 16.04.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 01.02.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 10.05.2007 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.04.2010 | Classification | IPC: | F21V7/04, G02B6/00 | [2010/21] | CPC: |
G02B6/0028 (EP,US);
G02F1/1335 (KR);
F21V7/04 (KR);
G02B6/0048 (EP,US);
G02B6/0078 (EP,US);
G02B6/0018 (EP,US);
|
Précédent IPC [2008/16] | F21V7/04 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/16] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BANDBREITENBEWAHRENDE BELEUCHTUNGSOPTIK FÜR RÜCK- UND VORDERLEUCHTEN | [2008/16] | Anglais: | ETENDUE-CONSERVING ILLUMINATION-OPTICS FOR BACKLIGHTS AND FRONTLIGHTS | [2008/16] | Français: | OPTIQUE D'ECLAIRAGE A CONSERVATION D'ETENDUE POUR SYSTEMES D'ECLAIRAGE PAR L'ARRIERE ET D'ECLAIRAGE PAR L'AVANT | [2008/16] | Entrée dans la phase régionale | 14.02.2008 | Taxe nationale de base payée | 14.02.2008 | Taxe de recherche payée | 14.02.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.02.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 14.02.2008 | Requête en examen déposée [2008/16] | 19.11.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.02.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.08.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/08] | 04.10.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/08] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 15.02.2011 | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.07.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE2552278 (BBC BROWN BOVERI & CIE) [A] 1 * pages 13-14; figures 3-4 *; | [A]US5005108 (PRISTASH DAVID J [US], et al) [A] 1 * abstract *; | [A]US5434754 (LI JOHN X [US], et al) [A] 1 * abstract *; | [A]EP0962694 (CITIZEN ELECTRONICS [JP]) [A] 1 * abstract *; | [A]US2003147232 (KRAFT EDWARD ROBERT [US]) [A] 1* abstract *; | [A]EP1434277 (BRIDGESTONE CORP [JP]) [A] 1 * abstract * | Recherche internationale | [A]US7001058 (INDITSKY BEN-ZION [IL]); | [A]US6871982 (HOLMAN ROBERT L [US], et al) |