EP1976619 - PROCÉDÉ DE SÉPARATION DE CATALYSEURS RENFERMANT UN COMPLEXE MÉTALLIQUE À PARTIR DE MÉLANGES DE TÉLOMÉRISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.12.2012 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 20.08.2014 [2014/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Evonik Oxeno GmbH Paul-Baumann-Strasse 1 45772 Marl / DE | [2008/41] | Inventeur(s) | 01 /
BAUMGARTEN, Goetz Reinhard-Freericks-Str. 20 45721 Haltern am See / DE | 02 /
ORTMANN, Dagmara Grundbielstrasse 11 CH-3902 Brig-Glis / CH | 03 /
KUPPINGER, Franz-Felix Rudolf-Virchow-Str. 37a 45768 Marl / DE | 04 /
BORGMANN, Cornelia Kurfürstenstr. 49 60486 Frankfurt / DE | 05 /
HOUBRECHTS, Stephan Zandstraat 7 B-2570 Duffel / BE | [2008/41] | Mandataire(s) | (deleted) | [2012/06] | Numéro de la demande, date de dépôt | 06841288.1 | 07.12.2006 | [2008/41] | WO2006EP69401 | Numéro de priorité, date | DE20061003618 | 26.01.2006 Format original publié: DE102006003618 | [2008/41] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007085321 | Date: | 02.08.2007 | Langue: | DE | [2007/31] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1976619 | Date: | 08.10.2008 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 02.08.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1976619 | Date: | 08.02.2012 | Langue: | DE | [2012/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.08.2007 | Classification | IPC: | B01D61/02, C08F2/38, C07C41/06, C07C67/04 | [2008/41] | CPC: |
B01D61/027 (EP,US);
B01D61/02 (KR);
B01J31/1608 (EP,US);
B01J31/1845 (EP,US);
B01J31/2273 (EP,US);
B01J31/2291 (EP,US);
B01J31/4015 (EP,US);
B01J31/4038 (EP,US);
B01J31/4061 (EP,US);
C07C209/84 (EP,US);
C07C41/06 (EP,KR,US);
C07C41/36 (EP,US);
C07C43/15 (EP,US);
C07C67/04 (KR);
C07C67/293 (EP,US);
C08F2/38 (KR);
C08F6/02 (EP,US);
B01J2531/80 (EP,US);
B01J2531/824 (EP,US);
C08F10/00 (EP,US);
Y02P20/582 (EP,US);
Y02P20/584 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
C07C209/84, C07C211/21 (US,EP);
C07C41/06, C07C43/15 (US,EP);
C07C41/36, C07C43/15 (US,EP);
C07C67/293, C07C69/007 (EP,US) | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/41] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR ABTRENNUNG VON METALL-KOMPLEXKATALYSATOREN AUS TELOMERISATIONSGEMISCHEN | [2008/41] | Anglais: | METHOD FOR THE ELIMINATION OF METAL COMPLEX CATALYSTS FROM TELOMERIZATION MIXTURES | [2008/41] | Français: | PROCÉDÉ DE SÉPARATION DE CATALYSEURS RENFERMANT UN COMPLEXE MÉTALLIQUE À PARTIR DE MÉLANGES DE TÉLOMÉRISATION | [2008/41] | Entrée dans la phase régionale | 29.05.2008 | Taxe nationale de base payée | 29.05.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.05.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.05.2008 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.05.2008 | Requête en examen déposée [2008/41] | 10.11.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.05.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.02.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.05.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.07.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.11.2011 | Taxe de délivrance payée | 04.11.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 10.11.2008 | Opposition(s) | 09.11.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.12.2006 | CY | 08.02.2012 | CZ | 08.02.2012 | DK | 08.02.2012 | EE | 08.02.2012 | FI | 08.02.2012 | IE | 08.02.2012 | LT | 08.02.2012 | LV | 08.02.2012 | RO | 08.02.2012 | SI | 08.02.2012 | SK | 08.02.2012 | BG | 08.05.2012 | GR | 09.05.2012 | IS | 08.06.2012 | PT | 08.06.2012 | [2014/34] |
Précédent [2013/33] | CY | 08.02.2012 | |
CZ | 08.02.2012 | ||
DK | 08.02.2012 | ||
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
RO | 08.02.2012 | ||
SI | 08.02.2012 | ||
SK | 08.02.2012 | ||
BG | 08.05.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/50] | CY | 08.02.2012 | |
CZ | 08.02.2012 | ||
DK | 08.02.2012 | ||
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
RO | 08.02.2012 | ||
SI | 08.02.2012 | ||
SK | 08.02.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/49] | CY | 08.02.2012 | |
CZ | 08.02.2012 | ||
DK | 08.02.2012 | ||
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
RO | 08.02.2012 | ||
SI | 08.02.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/48] | CY | 08.02.2012 | |
EE | 08.02.2012 | ||
FI | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/47] | CY | 08.02.2012 | |
FI | 08.02.2012 | ||
IE | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/41] | CY | 08.02.2012 | |
FI | 08.02.2012 | ||
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/39] | FI | 08.02.2012 | |
LT | 08.02.2012 | ||
LV | 08.02.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/37] | FI | 08.02.2012 | |
LT | 08.02.2012 | ||
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
PT | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/36] | LT | 08.02.2012 | |
GR | 09.05.2012 | ||
IS | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/34] | LT | 08.02.2012 | |
IS | 08.06.2012 | ||
Précédent [2012/33] | LT | 08.02.2012 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US5243099 (PACKETT DIANE L [US]) [X] 1,10,11,15-18 * column 4, line 41 - line 49 * * column 7, line 63 - column 8, line 15 *; | [X]US5302750 (LIVINGSTON JOEL R [US]) [X] 1,3,10,11,15,16,18 * column 1, line 5 - line 11 * * claims 8-13 *; | [I]EP1103303 (DSM NV [NL]) [I] 1-7,10,11,16,17 * paragraphs [0001] , [0009] - [0019] - [0024] - [0030] - [0040] , [0045]; example - *; | [I]WO03053572 (BASF AG [DE], et al) [I] 1-5,7,8,10,11,19,20 * page 21, line 28 - page 22, line 14 * * page 27, line 36 - page 30, line 41 ** page 24, line 17 - line 40 *; | [PXL]WO2006024616 (OXENO OLEFINCHEMIE GMBH [DE], et al) [PXL] 1,10,11,15-18 * page 5, line 29 - page 6, line 9 * * page 12, line 21 - page 13, line 2; figure 1 * |