EP1948810 - COMPOSITION ET PROCEDE UTILISANT DU CHITOSAN POUR L'ADMINISTRATION EFFICACE D'ACIDES NUCLEIQUES A DES CELLULES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 22.02.2013 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.02.2013 | Demande réputée retirée | publié le 27.03.2013 [2013/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Polyvalor, Limited Partnership 5160 Decarie Blvd, Suite 770 Montreal, QC H3X 2H9 / CA | [2010/36] |
Précédent [2008/31] | Pour tous les Etats désignés Biosyntech Canada Inc. 475 Armand Frappier Boulevard Laval Québec H7V 4B3 / CA | Inventeur(s) | 01 /
BUSCHMANN, Michael D. 4329, Avenue King-Edward Montréal, Québec H4B 2H4 / CA | 02 /
LAVERTU, Marc 2735, Boulevard Toupin Saint-Laurent, Québec H4R 1G7 / CA | 03 /
MÉTHOT, Stéphane 3922, Rue Saint-André Montréal, Québec H2L 3W1 / CA | [2008/31] | Mandataire(s) | McDade, Sophie V.G.A. Murgitroyd & Company Scotland House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Précédent [2008/31] | Coret, Sophie V.G.A. Murgitroyd & Company Scotland House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06846908.9 | 06.11.2006 | [2008/31] | WO2006CA01813 | Numéro de priorité, date | US20050733173P | 04.11.2005 Format original publié: US 733173 P | [2008/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007059605 | Date: | 31.05.2007 | Langue: | EN | [2007/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1948810 | Date: | 30.07.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.05.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CA | 31.05.2007 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.05.2010 | Classification | IPC: | C12N15/87, A61K31/70, A61K31/715, A61K48/00, C12N15/09, C12N15/85 | [2008/31] | CPC: |
C12N15/87 (EP,US);
A61K31/70 (EP,US);
A61K31/715 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/31] | Titre | Allemand: | ZUSAMMENSETZUNG UND VERFAHREN ZUR EFFIZIENTEN VERABREICHUNG VON NUKLEINSÄUREN IN ZELLEN MITHILFE VON CHITOSAN | [2008/31] | Anglais: | COMPOSITION AND METHOD FOR EFFICIENT DELIVERY OF NUCLEIC ACIDS TO CELLS USING CHITOSAN | [2008/31] | Français: | COMPOSITION ET PROCEDE UTILISANT DU CHITOSAN POUR L'ADMINISTRATION EFFICACE D'ACIDES NUCLEIQUES A DES CELLULES | [2008/31] | Entrée dans la phase régionale | 26.05.2008 | Taxe nationale de base payée | 26.05.2008 | Taxe de recherche payée | 26.05.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.05.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 26.05.2008 | Requête en examen déposée [2008/31] | 15.12.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.03.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.10.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/13] | 09.11.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/13] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 23.03.2012 | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.10.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2012 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A] - MANSOURI S ET AL, "Chitosan-DNA nanoparticles as non-viral vectors in gene therapy: strategies to improve transfection efficacy", EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V., AMSTERDAM, NL LNKD- DOI:10.1016/S0939-6411(03)00155-3, (20040101), vol. 57, no. 1, ISSN 0939-6411, pages 1 - 8, XP004518747 [A] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0939-6411(03)00155-3 | Recherche internationale | [X]WO9742975 ; | [X]US2003039665 ; | [X] - HUANG M. ET AL., "Uptake and cytotoxicity of chitosan molecules and nanoparticles: effects of molecular weight and degree of deacetylation", PHARM. RES., (200402), vol. 21, no. 2, pages 344 - 353, XP003013916 DOI: http://dx.doi.org/10.1023/B:PHAM.0000016249.52831.a5 | [X] - KIANG T. ET AL., "The effect of the degree of chitosan deacetylation on the efficiency of gene transfection", BIOMATERIALS, (200410), vol. 25, no. 22, pages 5293 - 5301, XP004504220 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2003.12.036 | [X] - ROMOREN K. ET AL., "The influence of formulation variables on in vitro transfection efficiency and physicochemical properties of chitosan-based polyplexes", INT. J. PHARM., (20050811), vol. 261, no. 1-2, pages 115 - 127, XP003013917 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0378-5173(03)00301-6 | [X] - HUANG M. ET AL., "Transfection efficiency of chitosan vectors: effect of polymer molecular weight and degree of deacetylation", J. CONTROL RELEASE, (20050902), vol. 106, no. 3, pages 391 - 406, XP005038459 | [X] - KöPING-HöGGARD M. ET AL., "Chitosan as a nonviral gene delivery system. Structure-property relationships and characteristics compared with polyethylenimine in vitro and after lung administration in vivo", GENE THER., (200107), vol. 8, no. 1, pages 1108 - 1121, XP002967348 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/sj.gt.3301492 | [XP] - LAVERTU M. ET AL., "High efficiency gene transfer using chitosan/DNA nanoparticles with specific combinations of molecular weight and degree of deacetylation", BIOMATERIALS, (200609), vol. 27, no. 27, pages 4815 - 4824, XP005495427 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2006.04.029 |