24.10.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.11.2014 [2014/48] |
15.08.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.09.2014 [2014/38] |
04.07.2014 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 06.08.2014 [2014/32] |
02.05.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.06.2014 [2014/23] |
28.03.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 30.04.2014 [2014/18] |
14.02.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.03.2014 [2014/12] |
07.02.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.03.2014 [2014/11] |
31.01.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.03.2014 [2014/10] |
24.01.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.02.2014 [2014/09] |
17.01.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.02.2014 [2014/08] |
26.07.2013 |
Délivrance (prévue) |
publié le 28.08.2013 [2013/35] |
19.07.2013 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
19.07.2013 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
02.04.2013 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
08.02.2013 |
Changement - classification |
publié le 13.03.2013 [2013/11] |
08.02.2013 |
Changement - classification |
publié le 13.03.2013 [2013/11] |
14.12.2012 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
14.11.2012 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
03.08.2012 |
Changement - mandataire |
publié le 05.09.2012 [2012/36] |
23.07.2012 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
10.04.2012 |
Changement - mandataire |
publié le 09.05.2012 [2012/19] |
15.12.2011 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
06.12.2011 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
06.12.2011 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
10.06.2011 |
Changement - mandataire |
publié le 13.07.2011 [2011/28] |
17.12.2010 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
02.11.2010 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
16.07.2010 |
Premier rapport d'examen |
|
09.07.2010 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
05.02.2010 |
Licence |
publié le 10.03.2010 [2010/10] |
17.12.2009 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
04.12.2009 |
Licence |
publié le 06.01.2010 [2010/01] |
13.02.2009 |
Changement - mandataire |
publié le 18.03.2009 [2009/12] |
23.01.2009 |
Changement - mandataire |
publié le 25.02.2009 [2009/09] |
08.08.2008 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 10.09.2008 [2008/37] |
08.08.2008 |
Requête en examen présentée |
publié le 10.09.2008 [2008/37] |
16.07.2008 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
24.06.2008 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
24.06.2008 |
Nouvelle entrée: paiement d'une taxe pour un Etat autorisant l'extension |
|
19.06.2008 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
21.03.2008 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
23.08.2007 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
07.07.2007 |
Données PCT avant la publication européenne |
|