EP1847792 - Procédé pour la fabrication d'un échangeur de chaleur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 26.09.2008 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.09.2008 | Demande réputée retirée | publié le 29.10.2008 [2008/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Xenesys Inc. 20-23 Nisikigaoka 3-chome, Uozumi-Cho Akashi-shi Hyougo-ken / JP | [2007/43] | Inventeur(s) | 01 /
Matsuzaki, Toyoaki c/o Xenesys Inc. 20-23, Nisikigaoka 3-chome, Uozumi-cho Akashi-shi, Hyougo-ken / JP | 02 /
Watanabe, Tao c/o Xenesys Inc. 20-23, Nisikigaoka 3-chome, Uozumi-cho Akashi-shi, Hyougo-ken / JP | [2007/43] | Mandataire(s) | Höhfeld, Jochen Klunker Schmitt-Nilson Hirsch Patentanwälte Destouchesstrasse 68 80796 München / DE | [N/P] |
Précédent [2007/43] | Höhfeld, Jochen Klunker Schmitt-Nilson Hirsch Patentanwälte Winzererstrasse 106 80797 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07007614.6 | 13.04.2007 | [2007/43] | Numéro de priorité, date | JP20060116702 | 20.04.2006 Format original publié: JP 2006116702 | [2007/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1847792 | Date: | 24.10.2007 | Langue: | EN | [2007/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.09.2007 | Classification | IPC: | F28D9/00, B23K20/02, B23K20/14 | [2007/43] | CPC: |
B23K20/02 (EP,US);
F28D9/00 (KR);
B23K20/14 (EP,US);
F28F3/00 (KR);
B23K2101/14 (EP,US);
F28D9/0037 (EP,US);
F28F2275/061 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2008/27] |
Précédent [2007/43] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung eines Wärmetauschers | [2007/43] | Anglais: | Method for manufacturing a heat exchanger | [2007/43] | Français: | Procédé pour la fabrication d'un échangeur de chaleur | [2007/43] | Procédure dexamen | 25.04.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/44] | 06.06.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/44] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO03033983 (BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE [US], et al) [X] 1-4 * the whole document *; | [X]WO0187529 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [X] 1-4 * figure - *; | [X]DE19801374 (DBB FUEL CELL ENGINES GMBH [DE]) [X] 1-4 * the whole document *; | [X]EP1415748 (ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH [DE]) [X] 1 * figure - *; | [X]DE10359807 (ZEBRAS ZENTRUM FUER ENTWICKLUN [DE]) [X] 1 * figure - * |