EP2028797 - Procédé de transmission de données [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.12.2010 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.12.2011 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) supprimé(s) de la liste des extinctions: IT | publié le 18.01.2012 [2012/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/09] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Klotz, Dieter, Dr. Kannenbergstrasse 15 90768 Fürth / DE | 02 /
Tretter, Albert Magdeburger Strasse 21 92712 Pirk / DE | [2009/09] | Numéro de la demande, date de dépôt | 07016558.4 | 23.08.2007 | [2009/09] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2028797 | Date: | 25.02.2009 | Langue: | DE | [2009/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2028797 | Date: | 24.02.2010 | Langue: | DE | [2010/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.01.2008 | Classification | IPC: | H04L12/40 | [2009/09] | CPC: |
H04L12/403 (EP,US);
H04L12/4015 (EP,US);
H04L2012/4026 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2009/44] |
Précédent [2009/09] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zur Datenübertragung | [2009/09] | Anglais: | Data transmission method | [2009/09] | Français: | Procédé de transmission de données | [2009/09] | Procédure d'examen | 06.07.2009 | Requête en examen déposée [2009/33] | 26.08.2009 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 18.09.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.09.2009 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 04.01.2010 | Taxe de délivrance payée | 04.01.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.11.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.08.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | supprimé | [2012/03] |
Précédent [2011/33] | IT | 23.08.2010 | Citations: | Recherche | [A]EP1748338 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-19 * abstract * * paragraph [0001] * * paragraph [0007] * * paragraph [0011] - paragraph [0014] * * paragraph [0016] - paragraph [0017] * * paragraph [0026] - paragraph [0027] *; | [A]WO2005034439 (BERNECKER & RAINER IND ELEKTRO [AT], et al) [A] 1-19 * abstract * * page 1 - page 3 * * page 5 - page 6 *; | [DA]DE19922497 (MOELLER GMBH [DE]) [DA] 1-19 * column 1, line 12 - line 50 * * column 3, line 47 - line 56 * |