EP1834903 - Appareil de manipulation pour transporter des pneus de véhicule vers et depuis d'une étagère de stockage ou similaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.08.2010 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.08.2010 | Demande réputée retirée | publié le 15.09.2010 [2010/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Korpela, Juha Rengonkuja 8 04430 Järvenpää / FI | [2007/38] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2007/38] | Mandataire(s) | LEITZINGER OY Tammasaarenkatu 1 00180 Helsinki / FI | [2007/38] | Numéro de la demande, date de dépôt | 07103691.7 | 07.03.2007 | [2007/38] | Numéro de priorité, date | FI20060005166 | 15.03.2006 Format original publié: FI 20065166 | [2007/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1834903 | Date: | 19.09.2007 | Langue: | EN | [2007/38] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1834903 | Date: | 23.09.2009 | [2009/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.08.2009 | Classification | IPC: | B65G1/04 | [2007/38] | CPC: |
B65G1/04 (EP);
B60B30/00 (FI);
B65G1/0407 (FI);
B66F9/14 (FI);
B66F9/18 (FI);
B66F9/19 (FI);
B65G2201/0273 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2010/21] |
Précédent [2007/38] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Transportvorrichtung zum Transportieren von Fahrzeugreifen zu und von Lagergestellen und dergleichen | [2007/38] | Anglais: | Handling apparatus for carrying vehicular tires to and from a storage shelf or the like | [2007/38] | Français: | Appareil de manipulation pour transporter des pneus de véhicule vers et depuis d'une étagère de stockage ou similaire | [2007/38] | Procédure dexamen | 24.03.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/37] | 29.04.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2010 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YA]JPS62222902 (YOKOHAMA RUBBER CO LTD); | [YA]JPH061407 (TOYO TIRE & RUBBER CO); | [A]JP2002068408 (HIRATA SPINNING); | [XY]DE10247552 (WEBER ANDREAS [DE]) |