EP1858018 - Procédé et appareil d'allocation d'espace de disque [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 22.03.2013 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.03.2013 | Demande réputée retirée | publié le 24.04.2013 [2013/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 / KR | [2012/38] |
Précédent [2007/47] | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Seoul 442-742 / KR | Inventeur(s) | 01 /
KIRNASOV, Alexander, 816-1004 Byeokjeokgol 8-danji Apt. Yeongtong-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do / KR | 02 /
HWANG, Joo-young, 605-1002 Shinnamushil 6-danji Apt. Yeongtong-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do / KR | [2007/47] | Mandataire(s) | Walaski, Jan Filip, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [N/P] |
Précédent [2007/47] | Walaski, Jan Filip, et al Venner Shipley LLP 20 Little Britain London EC1A 7DH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 07107254.0 | 30.04.2007 | [2007/47] | Numéro de priorité, date | KR20060044657 | 18.05.2006 Format original publié: KR 20060044657 | [2007/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1858018 | Date: | 21.11.2007 | Langue: | EN | [2007/47] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1858018 | Date: | 17.09.2008 | [2008/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.08.2008 | Classification | IPC: | G11B27/034, G11B27/32, G06F3/06, G11B20/12, G06F12/02 | [2008/38] | CPC: |
G11B27/034 (EP,US);
G06F9/06 (KR);
G06F12/0223 (EP,US);
G06F9/00 (KR);
G11B20/10 (EP,US);
G11B27/329 (EP,US);
G11B20/1217 (EP,US);
G11B2020/10916 (EP,US);
G11B2020/1294 (EP,US);
|
Précédent IPC [2007/47] | G11B27/034, G11B27/32 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2009/21] |
Précédent [2007/47] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zum Zuweisen von Speicherplatz | [2007/47] | Anglais: | Method and apparatus for allocating disc space | [2007/47] | Français: | Procédé et appareil d'allocation d'espace de disque | [2007/47] | Procédure dexamen | 30.04.2007 | Requête en examen déposée [2007/47] | 18.11.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.03.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.08.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.12.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.11.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/17] | 07.12.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/17] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 18.11.2008 | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2012 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0806003 (SONY CORP [JP]) [A] 1-32 * paragraphs [0027] - [0040] * * paragraph [0008]; figure 5 *; | [X]US2001012446 (KIZU TOSHIKI [JP], et al) [X] 1-3 * abstract * * paragraphs [0009] , [0010] , [0057] , [0058] , [0076] , [0077] , [0109] - [0111] *; | [X]US6745311 (FABRIZIO DANIEL [US], et al) [X] 1-32 * the whole document *; | [X]US2005019002 (OKABE KENICHIRO [JP], et al) [X] 1-32 * paragraphs [0002] , [0011] , [0038] , [0042] - [0047] *; | [A]US2005188151 (LEE JAE-SUNG [KR]) [A] 1-32 * abstract * * paragraph [0040] *; | [PA]US2006288156 (FISH WILSON M [US], et al) [PA] 1-32* paragraphs [0006] - [0009] - [0027] , [0028] * |