EP1982283 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE CYBER-PRÉSENTATION POUR EXPOSITIONS MULTIPLES ET DE GESTIONS DE DONNÉES CUMULATIVES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 01.06.2012 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.06.2012 | Demande réputée retirée | publié le 04.07.2012 [2012/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Simbio Co., Ltd. 204 2Hogwan Sahnhakhyupdong Hoseo University Sechulree Baebahngmyun Ahsansi, Chungnam 336-795 / KR | [2008/43] | Inventeur(s) | 01 /
KIM, Jong-Hyang 107-206 Guekdong Apt. Doojeongdong Cheonahnsi Chungnam 330-210 / KR | 02 /
SOHN, Surg-Won 406-505 Joogong Apt. 164 Sangil-dong Gangdong-gu Seoul 134-794 / KR | 03 /
KWON, Young-Hoon 102 1302-14 Seocho4-dong Seocho-gu Seoul 137-074 / KR | [2008/43] | Mandataire(s) | Bertsch, Florian Oliver, et al Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/43] | Bertsch, Florian Oliver, et al Kraus & Weisert Patent- und Rechtsanwälte Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07708752.6 | 05.02.2007 | [2008/43] | WO2007KR00601 | Numéro de priorité, date | KR20060011411 | 07.02.2006 Format original publié: KR 20060011411 | [2008/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007091806 | Date: | 16.08.2007 | Langue: | EN | [2007/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1982283 | Date: | 22.10.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 16.08.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 16.08.2007 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.09.2010 | Classification | IPC: | G06F19/00, G06Q30/00, G06F17/30 | [2010/41] | CPC: |
G09B25/04 (EP,US);
B63C9/065 (KR);
G06Q30/02 (EP,US)
|
Précédent IPC [2008/43] | G06F19/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/43] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN FÜR CYBER-EXPO-BETRIEB EINER MEHRFACHAUSSTELLUNG UND ZUR VERWALTUNG KUMULATIVER DATEN | [2008/43] | Anglais: | A SYSTEM AND A METHOD FOR CYBER-EXPO OPERATING MULTI-EXHIBITION AND MANAGING CUMULATIVE DATA | [2008/43] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE CYBER-PRÉSENTATION POUR EXPOSITIONS MULTIPLES ET DE GESTIONS DE DONNÉES CUMULATIVES | [2008/43] | Entrée dans la phase régionale | 06.08.2008 | Taxe nationale de base payée | 06.08.2008 | Taxe de recherche payée | 06.08.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.08.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 06.08.2008 | Requête en examen déposée [2008/43] | 11.04.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.08.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.01.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/27] | 10.02.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/27] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.08.2011 | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.08.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2009 | 03   M06   Taxe payée le   17.08.2009 | 28.02.2010 | 04   M06   Taxe payée le   13.07.2010 | 29.02.2012 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XP]KR100632955B (SYMBIO CO LTD [KR]) [XP] 1-4 * the whole document *; | [I]US2002161663 (KANG SANG-HYUN [KR], et al) [I] 1-4 * abstract * * paragraphs [0006] - [0026] *; | [I]US2003004791 (KOJIMA KAZUO [JP]) [I] 1-4 * abstract * * paragraphs [0007] , [0008] , [0025] - [0042] *; | [A]US2002004755 (BALTHASER NEIL [US]) [A] 1-4 * abstract * * paragraphs [0007] - [0033] * | Recherche internationale | [A]KR100358395B (LEE JUNG GON [KR]); | [A]KR20040057254 (KOREA INST SCI & TECH INF); | [A]KR20010025522 (DIGITAL INNER CORE CO LTD [KR]); | [A]KR20000030796 (NOH SAM HWAN [KR], et al); | [A]KR20000030491 (CHUN BYUNG NYUN [KR], et al) |