EP1998878 - IMPREGNATEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.04.2010 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): RO | publié le 20.08.2014 [2014/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Carbotek Holding GmbH Ankergasse 4 86720 Nördlingen / DE | [2008/50] | Inventeur(s) | 01 /
FISCHER, Georg Ahornstrasse 4 86738 Deiningen / DE | [2008/50] | Mandataire(s) | Munk, Ludwig Patentanwälte Munk Prinzregentenstrasse 3 86150 Augsburg / DE | [N/P] |
Précédent [2008/50] | Munk, Ludwig Patentanwälte Munk Prinzregentenstrasse 3 86150 Augsburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07723664.4 | 28.03.2007 | [2008/50] | WO2007EP02718 | Numéro de priorité, date | DE20061014814 | 29.03.2006 Format original publié: DE102006014814 | DE20061048456 | 11.10.2006 Format original publié: DE102006048456 | DE20061048457 | 11.10.2006 Format original publié: DE102006048457 | [2008/50] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007112892 | Date: | 11.10.2007 | Langue: | DE | [2007/41] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1998878 | Date: | 10.12.2008 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 11.10.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1998878 | Date: | 24.06.2009 | Langue: | DE | [2009/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.11.2007 | Classification | IPC: | B01F3/04, B01F5/06 | [2008/50] | CPC: |
B01F23/232 (EP,US);
B67D1/0059 (EP,US);
B01F23/236 (EP,US);
B01F25/3131 (EP,US);
B01F25/4522 (EP,US);
B01F35/8331 (EP,US);
Y10T137/7837 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/50] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | IMPRÄGNIERER | [2008/50] | Anglais: | IMPREGNATOR | [2008/50] | Français: | IMPREGNATEUR | [2008/50] | Entrée dans la phase régionale | 02.10.2008 | Taxe nationale de base payée | 02.10.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.10.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.10.2007 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 02.10.2008 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.10.2008 | Requête en examen déposée [2008/50] | 13.01.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.01.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.02.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.04.2009 | Taxe de délivrance payée | 24.04.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.03.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 24.06.2009 | CZ | 24.06.2009 | EE | 24.06.2009 | FI | 24.06.2009 | IT | 24.06.2009 | LT | 24.06.2009 | LV | 24.06.2009 | MT | 24.06.2009 | PL | 24.06.2009 | RO | 24.06.2009 | SI | 24.06.2009 | SK | 24.06.2009 | TR | 24.06.2009 | BG | 24.09.2009 | SE | 24.09.2009 | GR | 25.09.2009 | IS | 24.10.2009 | PT | 24.10.2009 | HU | 25.12.2009 | [2014/34] |
Précédent [2012/47] | CY | 24.06.2009 | |
CZ | 24.06.2009 | ||
EE | 24.06.2009 | ||
FI | 24.06.2009 | ||
IT | 24.06.2009 | ||
LT | 24.06.2009 | ||
LV | 24.06.2009 | ||
MT | 24.06.2009 | ||
PL | 24.06.2009 | ||
SI | 24.06.2009 | ||
SK | 24.06.2009 | ||
TR | 24.06.2009 | ||
BG | 24.09.2009 | ||
SE | 24.09.2009 | ||
GR | 25.09.2009 | ||
IS | 24.10.2009 | ||
PT | 24.10.2009 | ||
HU | 25.12.2009 | ||
Précédent [2012/42] | CY | 24.06.2009 | |
CZ | 24.06.2009 | ||
EE | 24.06.2009 | ||
FI | 24.06.2009 | ||
IT | 24.06.2009 | ||
LT | 24.06.2009 | ||
LV | 24.06.2009 | ||
MT | 24.06.2009 | ||
PL | 24.06.2009 | ||
SI | 24.06.2009 | ||
SK | 24.06.2009 | ||
BG | 24.09.2009 | ||
SE | 24.09.2009 | ||
GR | 25.09.2009 | ||
IS | 24.10.2009 | ||
PT | 24.10.2009 | ||
HU | 25.12.2009 | ||
Précédent [2012/37] | CY | 24.06.2009 | |
CZ | 24.06.2009 | ||
EE | 24.06.2009 | ||
FI | 24.06.2009 | ||
IT | 24.06.2009 | ||
LT | 24.06.2009 | ||
LV | 24.06.2009 | ||
MT | 24.06.2009 | ||
PL | 24.06.2009 | ||
SI | 24.06.2009 | ||
SK | 24.06.2009 | ||
BG | 24.09.2009 | ||
SE | 24.09.2009 | ||
GR | 25.09.2009 | ||
IS | 24.10.2009 | ||
PT | 24.10.2009 | ||
Précédent [2011/25] | CZ | 24.06.2009 | |
EE | 24.06.2009 | ||
FI | 24.06.2009 | ||
IT | 24.06.2009 | ||
LT | 24.06.2009 | ||
LV | 24.06.2009 | ||
MT | 24.06.2009 | ||
PL | 24.06.2009 | ||
SI | 24.06.2009 | ||
SK | 24.06.2009 | ||
BG | 24.09.2009 | ||
SE | 24.09.2009 | ||
GR | 25.09.2009 | ||
IS | 24.10.2009 | ||
PT | 24.10.2009 | ||
Précédent [2010/18] | CZ | 24.06.2009 | |
EE | 24.06.2009 | ||
FI | 24.06.2009 | ||
LT | 24.06.2009 | ||
LV | 24.06.2009 | ||
PL | 24.06.2009 | ||
SI | 24.06.2009 | ||
SK | 24.06.2009 | ||
BG | 24.09.2009 | ||
SE | 24.09.2009 | ||
IS | 24.10.2009 | ||
PT | 24.10.2009 | ||
Précédent [2010/05] | FI | 24.06.2009 | |
LT | 24.06.2009 | ||
LV | 24.06.2009 | ||
PL | 24.06.2009 | ||
SI | 24.06.2009 | ||
SE | 24.09.2009 | Cité dans | Recherche internationale | [A]GB340503 (ERNST COHNITZ) [A] 1-10,41-44 * page 1, line 60 - page 1, line 99; figure 1 *; | [A]US2417670 (ANTHES CLIFFORD C) [A] 1-10,41-44 * column 2, line 22 - column 5, line 21; figures 1,3,4,6 *; | [A]FR982264 (J FENART & CIE ETS) [A] 21-40* abstract *; | [DXY]US3761066 (WHEELER C) [DX] 1-3,5,41-44 * column 3, line 51 - column 3, line 54; figures 1,2; claims 1-5 * [Y] 35-40; | [A]DE29707300U (GOEKE HERBERT [DE]) [A] 1-10,41-44 * abstract *; | [A]DE20004007U (PREISENDANZ HANS [DE], et al) [A] 1-10,41-44 * page 3; figure 1; claims 1-3 *; | [XY]US2003037823 (PICKELMAN DALE M [US]) [X] 21-25,27,28,30 * abstract * [Y] 35-40; | [A]US2003168754 (SPIEGEL PASQUALE [DE], et al) [A] 1-10,41-44 * paragraph [0049]; figure 4 *; | [X]US2005098216 (BODIE CAMERON D [CA]) [X] 21-25 * abstract *; | [A]WO2005105279 (SPIEGEL MARGRET [DE], et al) [A] 1-10,41-44 * page 5 - page 6; figure 1; claim 1 * |