EP2010399 - CARTE D'IDENTITÉ AYANT UNE STRUCTURE EN RELIEF PROFILÉE ET PROCÉDÉ DE RÉALISATION CORRESPONDANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.11.2014 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2016 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 17.08.2016 [2016/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Giesecke & Devrient GmbH Prinzregentenstrasse 159 81677 München / DE | [2009/02] | Inventeur(s) | 01 /
ERDMANN, Markus Frohschammer Str. 17 80807 München / DE | 02 /
ENDRES, Günter Karneidplatz 24 81547 München / DE | [2009/02] | Numéro de la demande, date de dépôt | 07724160.2 | 11.04.2007 | [2009/02] | WO2007EP03219 | Numéro de priorité, date | DE20061017159 | 13.04.2006 Format original publié: DE102006017159 | DE20061055787 | 27.11.2006 Format original publié: DE102006055787 | [2009/02] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007118654 | Date: | 25.10.2007 | Langue: | DE | [2007/43] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2010399 | Date: | 07.01.2009 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 25.10.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2010399 | Date: | 08.01.2014 | Langue: | DE | [2014/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.01.2008 | Classification | IPC: | B42D15/10 | [2009/02] | CPC: |
B42D25/00 (EP,US);
B42D25/324 (US);
B42D25/23 (US);
B42D2033/24 (EP);
B42D25/378 (US);
Y10S283/904 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/02] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AUSWEISKARTE MIT KONTURIERTER RELIEFSTRUKTUR UND ENTSPRECHENDES HERSTELLUNGSVERFAHREN | [2009/02] | Anglais: | ID CARD COMPRISING A CONTOURED RELIEF STRUCTURE, AND CORRESPONDING PRODUCTION METHOD | [2009/02] | Français: | CARTE D'IDENTITÉ AYANT UNE STRUCTURE EN RELIEF PROFILÉE ET PROCÉDÉ DE RÉALISATION CORRESPONDANT | [2009/02] | Entrée dans la phase régionale | 13.11.2008 | Taxe nationale de base payée | 13.11.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.11.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.11.2008 | Requête en examen déposée [2009/02] | 18.08.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.12.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.08.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.11.2013 | Taxe de délivrance payée | 26.11.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 18.08.2010 | Opposition(s) | 09.10.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 11.04.2007 | BG | 08.01.2014 | CY | 08.01.2014 | CZ | 08.01.2014 | DK | 08.01.2014 | EE | 08.01.2014 | ES | 08.01.2014 | FI | 08.01.2014 | IT | 08.01.2014 | LT | 08.01.2014 | LV | 08.01.2014 | MC | 08.01.2014 | MT | 08.01.2014 | NL | 08.01.2014 | PL | 08.01.2014 | RO | 08.01.2014 | SE | 08.01.2014 | SI | 08.01.2014 | SK | 08.01.2014 | TR | 08.01.2014 | GR | 09.04.2014 | GB | 11.04.2014 | IE | 11.04.2014 | LU | 11.04.2014 | BE | 30.04.2014 | IS | 08.05.2014 | PT | 08.05.2014 | [2016/33] |
Précédent [2016/32] | HU | 11.04.2007 | |
BG | 08.01.2014 | ||
CY | 08.01.2014 | ||
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
IT | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
MT | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SI | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
GR | 09.04.2014 | ||
GB | 11.04.2014 | ||
IE | 11.04.2014 | ||
LU | 11.04.2014 | ||
BE | 30.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Précédent [2016/29] | BG | 08.01.2014 | |
CY | 08.01.2014 | ||
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
IT | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
MT | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SI | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
GR | 09.04.2014 | ||
GB | 11.04.2014 | ||
IE | 11.04.2014 | ||
LU | 11.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Précédent [2016/28] | BG | 08.01.2014 | |
CY | 08.01.2014 | ||
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
MT | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SI | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
GR | 09.04.2014 | ||
GB | 11.04.2014 | ||
IE | 11.04.2014 | ||
LU | 11.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Précédent [2016/25] | BG | 08.01.2014 | |
CY | 08.01.2014 | ||
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
MT | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SI | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
GB | 11.04.2014 | ||
IE | 11.04.2014 | ||
LU | 11.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Précédent [2016/16] | CY | 08.01.2014 | |
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
MT | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SI | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
GB | 11.04.2014 | ||
IE | 11.04.2014 | ||
LU | 11.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Précédent [2015/24] | CY | 08.01.2014 | |
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SI | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
GB | 11.04.2014 | ||
IE | 11.04.2014 | ||
LU | 11.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Précédent [2015/21] | CY | 08.01.2014 | |
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
GB | 11.04.2014 | ||
IE | 11.04.2014 | ||
LU | 11.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Précédent [2015/09] | CY | 08.01.2014 | |
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
GB | 11.04.2014 | ||
LU | 11.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Précédent [2015/01] | CY | 08.01.2014 | |
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
LU | 11.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Précédent [2014/52] | CY | 08.01.2014 | |
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Précédent [2014/50] | CY | 08.01.2014 | |
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Précédent [2014/49] | CY | 08.01.2014 | |
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 08.01.2014 | |
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Précédent [2014/41] | CY | 08.01.2014 | |
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Précédent [2014/39] | CY | 08.01.2014 | |
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Précédent [2014/37] | CY | 08.01.2014 | |
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Précédent [2014/36] | LT | 08.01.2014 | |
IS | 08.05.2014 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]EP0123163 (GAO GES AUTOMATION ORG [DE]); | [YD]EP0308904 (GAO GES AUTOMATION ORG [DE]) | par le demandeur | DE2450948 | DE2650216 | DE2921011 | GB2057363 | DE3213315 | EP0123163 | EP0308904 | EP0469982 | EP1113131 |