EP2024091 - PRESSE À ROULEAUX NOTAMMENT POUR LE BROYAGE D'UN LIT DE MATIÈRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.10.2013 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, LU | publié le 19.08.2015 [2015/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KHD Humboldt Wedag GmbH Colonia-Allee 3 51067 Köln / DE | [2009/08] | Inventeur(s) | 01 /
STRASSER, Siegfried Gerlinghausen 69 53804 Much / DE | 02 /
ENDERS, Andreas Friedrich-Ebert-Strasse 2 59302 Oelde / DE | 03 /
LIEDTKE, Silke Forstwaldstrasse 168 47804 Krefeld / DE | [2009/08] | Mandataire(s) | (deleted) | [2012/50] | Numéro de la demande, date de dépôt | 07725735.0 | 01.06.2007 | [2009/08] | WO2007EP04855 | Numéro de priorité, date | DE20061025833 | 02.06.2006 Format original publié: DE102006025833 | [2009/08] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007140929 | Date: | 13.12.2007 | Langue: | DE | [2007/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2024091 | Date: | 18.02.2009 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 13.12.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2024091 | Date: | 12.12.2012 | Langue: | DE | [2012/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.12.2007 | Classification | IPC: | B02C4/28, B30B15/30 | [2009/08] | CPC: |
B02C4/286 (EP,US);
B30B15/308 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/08] | Titre | Allemand: | ROLLENPRESSE INSBESONDERE ZUR GUTBETTZERKLEINERUNG | [2009/08] | Anglais: | ROLLER PRESS, IN PARTICULAR FOR INTERPARTICLE CRUSHING | [2009/08] | Français: | PRESSE À ROULEAUX NOTAMMENT POUR LE BROYAGE D'UN LIT DE MATIÈRE | [2009/08] | Entrée dans la phase régionale | 27.11.2008 | Taxe nationale de base payée | 27.11.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.11.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.11.2008 | Requête en examen déposée [2009/08] | 05.04.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.10.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.06.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.10.2012 | Taxe de délivrance payée | 25.10.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.04.2011 | Opposition(s) | 13.09.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.11.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.06.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 01.06.2007 | CY | 12.12.2012 | CZ | 12.12.2012 | EE | 12.12.2012 | IT | 12.12.2012 | LT | 12.12.2012 | LV | 12.12.2012 | MC | 12.12.2012 | MT | 12.12.2012 | NL | 12.12.2012 | PL | 12.12.2012 | RO | 12.12.2012 | SE | 12.12.2012 | SI | 12.12.2012 | SK | 12.12.2012 | BG | 12.03.2013 | GR | 13.03.2013 | ES | 23.03.2013 | IS | 12.04.2013 | PT | 12.04.2013 | AT | 01.06.2013 | GB | 01.06.2013 | IE | 01.06.2013 | LU | 01.06.2013 | CH | 30.06.2013 | LI | 30.06.2013 | [2015/34] |
Précédent [2015/13] | CY | 12.12.2012 | |
CZ | 12.12.2012 | ||
EE | 12.12.2012 | ||
IT | 12.12.2012 | ||
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
MC | 12.12.2012 | ||
MT | 12.12.2012 | ||
NL | 12.12.2012 | ||
PL | 12.12.2012 | ||
RO | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
SK | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
PT | 12.04.2013 | ||
AT | 01.06.2013 | ||
GB | 01.06.2013 | ||
IE | 01.06.2013 | ||
CH | 30.06.2013 | ||
LI | 30.06.2013 | ||
Précédent [2014/51] | CY | 12.12.2012 | |
CZ | 12.12.2012 | ||
EE | 12.12.2012 | ||
IT | 12.12.2012 | ||
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
MC | 12.12.2012 | ||
NL | 12.12.2012 | ||
PL | 12.12.2012 | ||
RO | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
SK | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
PT | 12.04.2013 | ||
AT | 01.06.2013 | ||
GB | 01.06.2013 | ||
IE | 01.06.2013 | ||
CH | 30.06.2013 | ||
LI | 30.06.2013 | ||
Précédent [2014/21] | CY | 12.12.2012 | |
CZ | 12.12.2012 | ||
EE | 12.12.2012 | ||
IT | 12.12.2012 | ||
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
MC | 12.12.2012 | ||
NL | 12.12.2012 | ||
PL | 12.12.2012 | ||
RO | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
SK | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
PT | 12.04.2013 | ||
GB | 01.06.2013 | ||
IE | 01.06.2013 | ||
CH | 30.06.2013 | ||
LI | 30.06.2013 | ||
Précédent [2014/20] | CY | 12.12.2012 | |
CZ | 12.12.2012 | ||
EE | 12.12.2012 | ||
IT | 12.12.2012 | ||
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
MC | 12.12.2012 | ||
NL | 12.12.2012 | ||
PL | 12.12.2012 | ||
RO | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
SK | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
PT | 12.04.2013 | ||
IE | 01.06.2013 | ||
CH | 30.06.2013 | ||
LI | 30.06.2013 | ||
Précédent [2014/08] | CY | 12.12.2012 | |
CZ | 12.12.2012 | ||
EE | 12.12.2012 | ||
IT | 12.12.2012 | ||
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
MC | 12.12.2012 | ||
NL | 12.12.2012 | ||
PL | 12.12.2012 | ||
RO | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
SK | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
PT | 12.04.2013 | ||
Précédent [2014/03] | CY | 12.12.2012 | |
CZ | 12.12.2012 | ||
EE | 12.12.2012 | ||
IT | 12.12.2012 | ||
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
NL | 12.12.2012 | ||
PL | 12.12.2012 | ||
RO | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
SK | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
PT | 12.04.2013 | ||
Précédent [2013/52] | CY | 12.12.2012 | |
CZ | 12.12.2012 | ||
EE | 12.12.2012 | ||
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
NL | 12.12.2012 | ||
PL | 12.12.2012 | ||
RO | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
SK | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
PT | 12.04.2013 | ||
Précédent [2013/40] | CZ | 12.12.2012 | |
EE | 12.12.2012 | ||
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
NL | 12.12.2012 | ||
PL | 12.12.2012 | ||
RO | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
SK | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
PT | 12.04.2013 | ||
Précédent [2013/37] | CZ | 12.12.2012 | |
EE | 12.12.2012 | ||
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
NL | 12.12.2012 | ||
PL | 12.12.2012 | ||
RO | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
SK | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
Précédent [2013/36] | CZ | 12.12.2012 | |
EE | 12.12.2012 | ||
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
PL | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
SK | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
Précédent [2013/35] | CZ | 12.12.2012 | |
EE | 12.12.2012 | ||
LT | 12.12.2012 | ||
LV | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
SK | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
Précédent [2013/34] | LT | 12.12.2012 | |
LV | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
BG | 12.03.2013 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
IS | 12.04.2013 | ||
Précédent [2013/26] | LT | 12.12.2012 | |
LV | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
SI | 12.12.2012 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
Précédent [2013/24] | LT | 12.12.2012 | |
LV | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
GR | 13.03.2013 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
Précédent [2013/23] | LT | 12.12.2012 | |
LV | 12.12.2012 | ||
SE | 12.12.2012 | ||
ES | 23.03.2013 | ||
Précédent [2013/21] | LT | 12.12.2012 | |
SE | 12.12.2012 | ||
Précédent [2013/20] | LT | 12.12.2012 | Cité dans | Recherche internationale | [XY]US2005035479 (GUZMANN MARCUS [DE], et al) [X] 1,2,6 * page 2, paragraph 37 - paragraph 41 * * figure 2 * [Y] 3,4; | [X]DE10144109 (BAHR MICHAEL K [DE], et al) [X] 1,6 * column 3, paragraph 18 - paragraph 23 * * figure - *; | [Y]DE1247123 (RETTENMAIER & SOEHNE J) [Y] 3 * figure 1 *; | [Y]DE639194 (SCHUECHTERMANN & KREMER) [Y] 4 * figure - * |