EP2002632 - Compensation du décalage de délai en utilisant une structure de complexité basse dans des transmitteurs contenant des composants numériques et analogiques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2008/51] | ÉMETTEUR À COMPENSATION DE NON-CONCORDANCE DE DÉLAI | ||
[2015/01] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.08.2016 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.08.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG | publié le 19.09.2018 [2018/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NXP B.V. High Tech Campus 60 5656 AG Eindhoven / NL | [2009/50] |
Précédent [2008/51] | Pour tous les Etats désignés NXP B.V. High Tech Campus 60 5656 AG Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
HELFENSTEIN, Markus c/o NXP Semiconductors Austria GmbH Intellectual Property Department Gutheil-Schoder-Gasse 8-12 A-1102 Vienna / AT | 02 /
LAMPE, Alexander c/o NXP Semiconductors Austria GmbH Intellectual Property Department Gutheil-Schoder-Gasse 8-12 A-1102 Vienna / AT | [2015/43] |
Précédent [2008/51] | 01 /
HELFENSTEIN, Markus c/o NXP Semiconductors Austria GmbH Intellectual Property Department Gutheil-Schoder-Gasse 8-12 A-1102 Vienna / AT | ||
02 /
LAMPE, Alexander c/o NXP Semiconductors Austria GmbH Intellectual Property Department Gutheil-Schoder-Gasse 8-12 A-1102 Vienna / AT | Mandataire(s) | Zapalowicz, Francis Casalonga & Partners Bayerstrasse 71/73 80335 München / DE | [2015/43] |
Précédent [2009/12] | Zapalowicz, Francis Bureau Casalonga & Josse Bayerstrasse 71/73 80335 München / DE | ||
Précédent [2009/12] | Röggla, Harald NXP Semiconductors Intellectual Property Department Gutheil-Schoder-Gasse 8-12 1101 Vienna / AT | ||
Précédent [2008/51] | Röggla, Harald NXP Semiconductors Austria GmbH IP Department Gutheil-Schoder-Gasse 8-12 1101 Vienna / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 07735179.9 | 19.03.2007 | [2008/51] | WO2007IB50953 | Numéro de priorité, date | EP20060300292 | 28.03.2006 Format original publié: EP 06300292 | [2008/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007110805 | Date: | 04.10.2007 | Langue: | EN | [2007/40] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2002632 | Date: | 17.12.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.10.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2002632 | Date: | 21.10.2015 | Langue: | EN | [2015/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.12.2007 | Classification | IPC: | H04L27/36, H04L25/49, H04L27/00 | [2015/01] | CPC: |
H04L27/364 (EP,US);
H04L25/49 (EP,US);
H04L27/367 (EP,US);
H04L2027/0016 (EP,US)
|
Précédent IPC [2008/51] | H04L27/36 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/43] |
Précédent [2008/51] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | 28.10.2008 | BA | 28.10.2008 | HR | 28.10.2008 | MK | 28.10.2008 | RS | 28.10.2008 | Titre | Allemand: | Signalverzögerungsversatzkompenstation unter Verwendung einer Struktur niedriger Komplexität in Signalsendern mit digitalen und analogen Komponenten | [2015/01] | Anglais: | Delay Mismatch Compensation Using a Low Complexity Structure in Signal Transmitters with Digital and Analog Components | [2015/01] | Français: | Compensation du décalage de délai en utilisant une structure de complexité basse dans des transmitteurs contenant des composants numériques et analogiques | [2015/01] |
Précédent [2008/51] | SENDER MIT KOMPENSATION VON VERZÖGERUNGSFEHLANPASSUNG | ||
Précédent [2008/51] | TRANSMITTER WITH DELAY MISMATCH COMPENSATION | ||
Précédent [2008/51] | ÉMETTEUR À COMPENSATION DE NON-CONCORDANCE DE DÉLAI | Entrée dans la phase régionale | 28.10.2008 | Taxe nationale de base payée | 28.10.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.10.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.10.2008 | Requête en examen déposée [2008/51] | 16.04.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.10.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.12.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.04.2015 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 12.05.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.09.2015 | Taxe de délivrance payée | 03.09.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.09.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.04.2009 | Opposition(s) | 22.07.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 25.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 24.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 19.03.2007 | AT | 21.10.2015 | BE | 21.10.2015 | BG | 21.10.2015 | CY | 21.10.2015 | CZ | 21.10.2015 | DK | 21.10.2015 | EE | 21.10.2015 | ES | 21.10.2015 | FI | 21.10.2015 | IT | 21.10.2015 | LT | 21.10.2015 | LV | 21.10.2015 | MC | 21.10.2015 | NL | 21.10.2015 | PL | 21.10.2015 | RO | 21.10.2015 | SE | 21.10.2015 | SI | 21.10.2015 | SK | 21.10.2015 | TR | 21.10.2015 | GR | 22.01.2016 | IS | 21.02.2016 | PT | 22.02.2016 | IE | 19.03.2016 | LU | 19.03.2016 | CH | 31.03.2016 | LI | 31.03.2016 | MT | 31.03.2016 | [2018/38] |
Précédent [2018/31] | HU | 19.03.2007 | |
AT | 21.10.2015 | ||
BE | 21.10.2015 | ||
CY | 21.10.2015 | ||
CZ | 21.10.2015 | ||
DK | 21.10.2015 | ||
EE | 21.10.2015 | ||
ES | 21.10.2015 | ||
FI | 21.10.2015 | ||
IT | 21.10.2015 | ||
LT | 21.10.2015 | ||
LV | 21.10.2015 | ||
MC | 21.10.2015 | ||
NL | 21.10.2015 | ||
PL | 21.10.2015 | ||
RO | 21.10.2015 | ||
SE | 21.10.2015 | ||
SI | 21.10.2015 | ||
SK | 21.10.2015 | ||
TR | 21.10.2015 | ||
GR | 22.01.2016 | ||
IS | 21.02.2016 | ||
PT | 22.02.2016 | ||
IE | 19.03.2016 | ||
LU | 19.03.2016 | ||
CH | 31.03.2016 | ||
LI | 31.03.2016 | ||
MT | 31.03.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 19.03.2007 | |
AT | 21.10.2015 | ||
BE | 21.10.2015 | ||
CY | 21.10.2015 | ||
CZ | 21.10.2015 | ||
DK | 21.10.2015 | ||
EE | 21.10.2015 | ||
ES | 21.10.2015 | ||
FI | 21.10.2015 | ||
IT | 21.10.2015 | ||
LT | 21.10.2015 | ||
LV | 21.10.2015 | ||
MC | 21.10.2015 | ||
MT | 21.10.2015 | ||
NL | 21.10.2015 | ||
PL | 21.10.2015 | ||
RO | 21.10.2015 | ||
SE | 21.10.2015 | ||
SI | 21.10.2015 | ||
SK | 21.10.2015 | ||
GR | 22.01.2016 | ||
IS | 21.02.2016 | ||
PT | 22.02.2016 | ||
IE | 19.03.2016 | ||
LU | 19.03.2016 | ||
CH | 31.03.2016 | ||
LI | 31.03.2016 | ||
Précédent [2017/47] | AT | 21.10.2015 | |
BE | 21.10.2015 | ||
CZ | 21.10.2015 | ||
DK | 21.10.2015 | ||
EE | 21.10.2015 | ||
ES | 21.10.2015 | ||
FI | 21.10.2015 | ||
IT | 21.10.2015 | ||
LT | 21.10.2015 | ||
LV | 21.10.2015 | ||
MC | 21.10.2015 | ||
MT | 21.10.2015 | ||
NL | 21.10.2015 | ||
PL | 21.10.2015 | ||
RO | 21.10.2015 | ||
SE | 21.10.2015 | ||
SI | 21.10.2015 | ||
SK | 21.10.2015 | ||
GR | 22.01.2016 | ||
IS | 21.02.2016 | ||
PT | 22.02.2016 | ||
IE | 19.03.2016 | ||
LU | 19.03.2016 | ||
CH | 31.03.2016 | ||
LI | 31.03.2016 | ||
Précédent [2017/07] | AT | 21.10.2015 | |
BE | 21.10.2015 | ||
CZ | 21.10.2015 | ||
DK | 21.10.2015 | ||
EE | 21.10.2015 | ||
ES | 21.10.2015 | ||
FI | 21.10.2015 | ||
IT | 21.10.2015 | ||
LT | 21.10.2015 | ||
LV | 21.10.2015 | ||
MC | 21.10.2015 | ||
NL | 21.10.2015 | ||
PL | 21.10.2015 | ||
RO | 21.10.2015 | ||
SE | 21.10.2015 | ||
SI | 21.10.2015 | ||
SK | 21.10.2015 | ||
GR | 22.01.2016 | ||
IS | 21.02.2016 | ||
PT | 22.02.2016 | ||
IE | 19.03.2016 | ||
LU | 19.03.2016 | ||
CH | 31.03.2016 | ||
LI | 31.03.2016 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 21.10.2015 | |
BE | 21.10.2015 | ||
CZ | 21.10.2015 | ||
DK | 21.10.2015 | ||
EE | 21.10.2015 | ||
ES | 21.10.2015 | ||
FI | 21.10.2015 | ||
IT | 21.10.2015 | ||
LT | 21.10.2015 | ||
LV | 21.10.2015 | ||
MC | 21.10.2015 | ||
NL | 21.10.2015 | ||
PL | 21.10.2015 | ||
RO | 21.10.2015 | ||
SE | 21.10.2015 | ||
SI | 21.10.2015 | ||
SK | 21.10.2015 | ||
GR | 22.01.2016 | ||
IS | 21.02.2016 | ||
PT | 22.02.2016 | ||
LU | 19.03.2016 | ||
Précédent [2016/49] | AT | 21.10.2015 | |
CZ | 21.10.2015 | ||
DK | 21.10.2015 | ||
EE | 21.10.2015 | ||
ES | 21.10.2015 | ||
FI | 21.10.2015 | ||
IT | 21.10.2015 | ||
LT | 21.10.2015 | ||
LV | 21.10.2015 | ||
MC | 21.10.2015 | ||
NL | 21.10.2015 | ||
PL | 21.10.2015 | ||
RO | 21.10.2015 | ||
SE | 21.10.2015 | ||
SI | 21.10.2015 | ||
SK | 21.10.2015 | ||
GR | 22.01.2016 | ||
IS | 21.02.2016 | ||
PT | 22.02.2016 | ||
LU | 19.03.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
Précédent [2016/47] | AT | 21.10.2015 | |
CZ | 21.10.2015 | ||
DK | 21.10.2015 | ||
EE | 21.10.2015 | ||
ES | 21.10.2015 | ||
FI | 21.10.2015 | ||
IT | 21.10.2015 | ||
LT | 21.10.2015 | ||
LV | 21.10.2015 | ||
NL | 21.10.2015 | ||
PL | 21.10.2015 | ||
RO | 21.10.2015 | ||
SE | 21.10.2015 | ||
SK | 21.10.2015 | ||
GR | 22.01.2016 | ||
IS | 21.02.2016 | ||
PT | 22.02.2016 | ||
LU | 19.03.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
Précédent [2016/39] | AT | 21.10.2015 | |
CZ | 21.10.2015 | ||
DK | 21.10.2015 | ||
EE | 21.10.2015 | ||
ES | 21.10.2015 | ||
FI | 21.10.2015 | ||
IT | 21.10.2015 | ||
LT | 21.10.2015 | ||
LV | 21.10.2015 | ||
NL | 21.10.2015 | ||
PL | 21.10.2015 | ||
RO | 21.10.2015 | ||
SE | 21.10.2015 | ||
SK | 21.10.2015 | ||
GR | 22.01.2016 | ||
IS | 21.02.2016 | ||
PT | 22.02.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
Précédent [2016/36] | AT | 21.10.2015 | |
CZ | 21.10.2015 | ||
EE | 21.10.2015 | ||
ES | 21.10.2015 | ||
FI | 21.10.2015 | ||
IT | 21.10.2015 | ||
LT | 21.10.2015 | ||
LV | 21.10.2015 | ||
NL | 21.10.2015 | ||
PL | 21.10.2015 | ||
RO | 21.10.2015 | ||
SE | 21.10.2015 | ||
SK | 21.10.2015 | ||
GR | 22.01.2016 | ||
IS | 21.02.2016 | ||
PT | 22.02.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
Précédent [2016/34] | AT | 21.10.2015 | |
CZ | 21.10.2015 | ||
ES | 21.10.2015 | ||
FI | 21.10.2015 | ||
IT | 21.10.2015 | ||
LT | 21.10.2015 | ||
LV | 21.10.2015 | ||
NL | 21.10.2015 | ||
PL | 21.10.2015 | ||
SE | 21.10.2015 | ||
GR | 22.01.2016 | ||
IS | 21.02.2016 | ||
PT | 22.02.2016 | ||
Précédent [2016/25] | AT | 21.10.2015 | |
ES | 21.10.2015 | ||
FI | 21.10.2015 | ||
IT | 21.10.2015 | ||
LT | 21.10.2015 | ||
LV | 21.10.2015 | ||
NL | 21.10.2015 | ||
PL | 21.10.2015 | ||
SE | 21.10.2015 | ||
GR | 22.01.2016 | ||
IS | 21.02.2016 | ||
PT | 22.02.2016 | ||
Précédent [2016/24] | AT | 21.10.2015 | |
ES | 21.10.2015 | ||
FI | 21.10.2015 | ||
IT | 21.10.2015 | ||
LT | 21.10.2015 | ||
NL | 21.10.2015 | ||
PL | 21.10.2015 | ||
SE | 21.10.2015 | ||
GR | 22.01.2016 | ||
IS | 21.02.2016 | ||
PT | 22.02.2016 | ||
Précédent [2016/23] | ES | 21.10.2015 | |
IT | 21.10.2015 | ||
LT | 21.10.2015 | ||
NL | 21.10.2015 | ||
SE | 21.10.2015 | ||
IS | 21.02.2016 | ||
Précédent [2016/22] | ES | 21.10.2015 | |
IT | 21.10.2015 | ||
LT | 21.10.2015 | ||
NL | 21.10.2015 | ||
IS | 21.02.2016 | ||
Précédent [2016/21] | ES | 21.10.2015 | |
IT | 21.10.2015 | ||
LT | 21.10.2015 | ||
Précédent [2016/20] | ES | 21.10.2015 | |
LT | 21.10.2015 | Cité dans | Recherche internationale | [AD]US6670900 (ZHANG YIFENG [US]) [AD] 1-10 * abstract * * column 1, line 50 - column 2, line 3 * * column 2, line 18 - column 5, line 35 ** figure 1 *; | [A]DE102004001998 (NOKIA CORP [FI]) [A] 1-10 * abstract * * paragraphs [0005] - [0018] * * paragraphs [0037] - [0052] * * paragraphs [0074] - [0108] * * paragraphs [0118] - [0151] * * figures 2,4,7-11 *; | [X]WO2004082232 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [X] 1-10 * abstract * * page 1, line 4 - line 17 * * page 2, line 5 - page 3, line 4 * * page 4, line 9 - line 18 * * page 5, line 13 - page 6, line 9 * * page 6, line 20 - page 7, line 27 * * figure 1 *; | [X]US2006008030 (LUKE CHRISTIAN G [GB], et al) [X] 1-10 * abstract * * paragraphs [0003] , [0005] , [0007] , [0008] * * paragraphs [0010] - [0014] * * paragraphs [0022] - [0032] * * figures 4-6 * |