EP2065960 - PROCÉDÉ, DISPOSITIF ET PROGRAMME D'ÉVALUATION DE DURABILITÉ DE PILE UNITAIRE ET PILE UNITAIRE DE PILE À COMBUSTIBLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.09.2013 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2013 | Demande réputée retirée | publié le 09.10.2013 [2013/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sumitomo Chemical Company, Limited 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku Tokyo 104-8260 / JP | [2009/23] | Inventeur(s) | 01 /
ISHITOBI, Masamitsu 2-13-1-5-104, Umezono Tsukuba-shi, Ibaraki 305-0045 / JP | 02 /
NAKAZONO, Akiko 2-8-7-306, Sengen Tsukuba-shi, Ibaraki 305-0047 / JP | 03 /
SAITO, Shin 2-13-10-306, Amakubo Tsukuba-shi, Ibaraki 305-0005 / JP | [2009/23] | Mandataire(s) | Henkel & Partner mbB Patentanwaltskanzlei, Rechtsanwaltskanzlei Maximiliansplatz 21 80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/23] | Henkel, Feiler & Hänzel Patentanwälte Maximiliansplatz 21 80333 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07807182.6 | 06.09.2007 | [2009/23] | WO2007JP67775 | Numéro de priorité, date | JP20060243130 | 07.09.2006 Format original publié: JP 2006243130 | [2009/23] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008029954 | Date: | 13.03.2008 | Langue: | JA | [2008/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2065960 | Date: | 03.06.2009 | Langue: | EN | [2009/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 13.03.2008 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.09.2012 | Classification | IPC: | H01M8/04, H01M8/10, H01M8/02 | [2012/42] | CPC: |
H01M8/04305 (EP,US);
H01M8/0263 (EP,US);
H01M8/0271 (US);
H01M2008/1095 (EP,US);
H01M8/04492 (EP,US);
H01M8/04679 (EP,US);
|
Précédent IPC [2009/23] | H01M8/04, H01M8/10 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/23] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM EVALUIEREN DER DAUERHAFTIGKEIT EINER EINHEITSZELLE, EINRICHTUNG ZUM EVALUIEREN DER DAUERHAFTIGKEIT, PROGRAMM ZUM EVALUIEREN DER DAUERHAFTIGKEIT UND EINHEITSZELLE FÜR EINE BRENNSTOFFZELLE | [2009/23] | Anglais: | METHOD FOR EVALUATING DURABILITY OF UNIT CELL, DEVICE FOR EVALUATING DURABILITY, PROGRAM FOR EVALUATING DURABILITY, AND UNIT CELL OF FUEL CELL | [2009/23] | Français: | PROCÉDÉ, DISPOSITIF ET PROGRAMME D'ÉVALUATION DE DURABILITÉ DE PILE UNITAIRE ET PILE UNITAIRE DE PILE À COMBUSTIBLE | [2009/23] | Entrée dans la phase régionale | 03.04.2009 | Traduction produite | 03.04.2009 | Taxe nationale de base payée | 03.04.2009 | Taxe de recherche payée | 03.04.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.04.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 03.04.2009 | Requête en examen déposée [2009/23] | 16.04.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/41] | 22.05.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP2004014331 (NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) [A] 1-10 * abstract * | Recherche internationale | [A]JP2005353399 (ESPEC CORP); | [A]JPH11354140 (TOYOTA CENTRAL RES & DEV); | [A]JP2006216441 (SUMITOMO METAL IND); | [A]JP2002313365 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) | par le demandeur | JPH08259710 | JP2000215903 | JP2005108777 | JP2003068318 | JP2003238678 | - IWANAMI RIKAGAKUJITEN, IWANAMI SHOTEN, (1998), vol. 5, page 1149 | - K. D. KREUER, JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, (2001), vol. 185, pages 29 - 39 |