EP2046417 - DISPOSITIF D'ACCÈS VASCULAIRE À DÉPLACEMENT DE VOLUME [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.09.2012 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.09.2012 | Demande réputée retirée | publié le 31.10.2012 [2012/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Becton Dickinson and Company One Becton Drive Franklin Lakes, NJ 07417 / US | [N/P] |
Précédent [2009/16] | Pour tous les Etats désignés Becton, Dickinson and Company 1 Becton Drive Franklin Lakes, NJ 07417 / US | Inventeur(s) | 01 /
MCKINNON, Austin Jason 5618 Adeline Court Herriman, Utah 84065 / US | 02 /
STOUT, Marty L. 7869 South 1960 East South Weber, Utah 84405 / US | 03 /
CRAWFORD, Mark A. 1067 Pineridge Road Sandy, Utah 84094 / US | 04 /
HARDING, Weston F. 2421 North 910 West Lehi, Utah 84043 / US | 05 /
SQUIRE, Sean 11982 Pond Ridge Road Draper, Utah 84020 / US | 06 /
DAVIS, Bryan G. 1 Quietwood Lane Sandy, Utah 84092 / US | 07 /
MINER, Thomas M. 647 North Hillside Circle Alpine, UT 84004 / US | 08 /
ADAMS, Chad M. 7037 Swan Hill Drive West Jordan, Utah 84084 / US | 09 /
CINDRICH, Christopher N. 1803 Seven Oaks Lane Draper, Utah 84020 / US | 10 /
ISAACSON, Ray, S. 4360 South 2175 West Roy, Utah 84067 / US | [2009/40] |
Précédent [2009/16] | 01 /
MCKINNON, Austin Jason 5618 Adeline Court Herriman, Utah 84065 / US | ||
02 /
STOUT, Marty L. 7869 South 1960 East South Weber, Utah 84405 / US | |||
03 /
CRAWFORD, Mark A. 1067 Pineridge Road Sandy, Utah 84094 / US | |||
04 /
HARDING, Weston F. 2421 North 910 West Lehi, Utah 84043 / US | |||
05 /
SQUIRE, Sean 11982 Pond Ridge Road Draper, Utah 84020 / US | |||
06 /
DAVIS, Bryan G. 1 Quietwood Lane Sandy, Utah 84092 / US | |||
07 /
MINER, Thomas M. 2228 West 13035 South Riverton, Utah 84065 / US | |||
08 /
ADAMS, Chad M. 7037 Swan Hill Drive West Jordan, Utah 84084 / US | |||
09 /
CINDRICH, Christopher N. 1803 Seven Oaks Lane Draper, Utah 84020 / US | |||
10 /
ISAACSON, Ray, S. 4360 South 2175 West Roy, Utah 84067 / US | Mandataire(s) | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [2010/15] | von Kreisler Selting Werner Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | ||
Précédent [2009/16] | von Kirschbaum, Alexander Patent Attorneys von Kreisler Selting Werner, Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07813450.9 | 27.07.2007 | [2009/16] | WO2007US74561 | Numéro de priorité, date | US20060820657P | 28.07.2006 Format original publié: US 820657 P | US20070829007 | 26.07.2007 Format original publié: US 829007 | [2009/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2008014439 | Date: | 31.01.2008 | Langue: | EN | [2008/05] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2046417 | Date: | 15.04.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.01.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 09.10.2008 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.04.2010 | Classification | IPC: | A61M5/00, A61M31/00 | [2009/16] | CPC: |
A61M25/0097 (EP,US);
A61M39/045 (EP,US);
A61M39/26 (EP,US);
A61M2025/0025 (EP,US);
A61M2039/0036 (EP,US);
A61M2039/261 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/16] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VOLUMENVERSCHIEBUNG EINER GEFÄSSZUGANGSVORRICHTUNG | [2009/16] | Anglais: | VASCULAR ACCESS DEVICE VOLUME DISPLACEMENT | [2009/16] | Français: | DISPOSITIF D'ACCÈS VASCULAIRE À DÉPLACEMENT DE VOLUME | [2009/16] | Entrée dans la phase régionale | 12.02.2009 | Taxe nationale de base payée | 12.02.2009 | Taxe de recherche payée | 12.02.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.02.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 12.02.2009 | Requête en examen déposée [2009/16] | 11.11.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.12.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.05.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/44] | 11.06.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/44] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 23.12.2011 | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2012 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2416391 (HIXSON CHARLES R) [A] 4* column 4, line 40 - column 5, line 46; figures 8-11 *; | [X]WO9958186 (ICU MEDICAL INC [US]) [X] 1,2,4,5,8,10,12-15 * page 1, lines 21-24 * * page 2, lines 14-15,26-29 * * page 21, line 24 - page 23, line 3; figures 34,35 * * page 26, line 12 - page 27, line 4; figures 51,52 *; | [X]US2005222541 (LOPEZ GEORGE A [US], et al) [X] 1,2,4,5,8-15 * paragraphs [0006] , [0008] , [0012] - [0015] * * paragraphs [0051] - [0150]; figures 4-29 * | Recherche internationale | [X]US6428520 (LOPEZ GEORGE A [US], et al); | [X]US6695817 (FANGROW JR THOMAS F [US]) |