EP2074835 - PROCÉDÉ ET AGENCEMENT DANS UN SYSTÈME DE TÉLÉCOMMUNICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.09.2016 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.09.2016 | Demande réputée retirée | publié le 12.10.2016 [2016/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés IDTP Holdings, Inc. 200 Bellevue Parkway, Suite 300 Wilmington, DE 19809 / US | [2014/52] |
Précédent [2009/27] | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | Inventeur(s) | 01 /
KAZMI, Muhammad, Ali Svartviksslingan 110, 3 Tr S-167 39 Bromma / SE | 02 /
RACZ, András Lónyay 19 III/4 H-1093 Budapest / HU | 03 /
BERGSTRÖM, Karl, Olof, Joakim Eriksbergsgatan 42 S-114 30 Stockholm / SE | 04 /
PEISA, Janne Metsäpirtintie 12D17 FI-02130 Espoo / FI | [2009/27] | Mandataire(s) | AWA Sweden AB Box 1066 251 10 Helsingborg / SE | [N/P] |
Précédent [2014/43] | Johansson, Magnus, et al Awapatent AB Box 1066 251 10 Helsingborg / SE | ||
Précédent [2009/27] | Kühn, Friedrich Heinrich Ericsson AB Patent Unit LTE Torshamnsgatan 23 164 80 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07818921.4 | 11.10.2007 | [2009/27] | WO2007EP08850 | Numéro de priorité, date | SE20060002152 | 12.10.2006 Format original publié: SE 0602152 | [2009/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008043560 | Date: | 17.04.2008 | Langue: | EN | [2008/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2074835 | Date: | 01.07.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.04.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.04.2008 | Classification | IPC: | H04Q7/00 | [2009/27] | CPC: |
H04W24/10 (EP,US);
H04W36/0085 (EP,US);
H04W36/34 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/27] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND ANORDNUNG IN EINEM TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM | [2009/27] | Anglais: | METHOD AND ARRANGEMENT IN A TELECOMMUNICATION SYSTEM | [2009/27] | Français: | PROCÉDÉ ET AGENCEMENT DANS UN SYSTÈME DE TÉLÉCOMMUNICATION | [2009/27] | Entrée dans la phase régionale | 16.03.2009 | Taxe nationale de base payée | 16.03.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.03.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 16.03.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.03.2009 | Requête en examen déposée [2009/27] | 10.12.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.02.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.09.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.02.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.05.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/41] | 02.06.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/41] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 10.12.2012 | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2015 | 09   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2006223557 (MANOHAR BOLLAPRAGADA V J [US]) [A] 1-28 * abstract * * paragraphs [0008] , [0049] - [0056] - [0062] , [0063] *; | [A] - SAMSUNG, "R2-061364 Measurement gap creation", 3GPP TSG-RAN WG2 #53, SHANGHAI, CHINA, 8-12 MAY 2006, (20060503), URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_53/Documents/, (20080220), XP002470107 [A] 1-28 * the whole document * | [PX] - ERICSSON, "R2-063227 Idle Gaps for Handover Measurements in E-UTRAN", 3GPP TSG-RAN WG2 #56, RIGA, LATVIA, 6-10 NOV 2006, (20061101), URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_56/Documents/, (20080220), XP002470104 [PX] 1-28 * the whole document * | [A] - ERICSSON, "R2-062865 Idle Gaps for Handover Measurements in E-UTRAN", 3GPP TSG-RAN WG2 #55, SEOUL, KOREA, 9-13 OCT 2006, (20061005), URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_55/Documents/, (20080220), XP002470105 [A] 1-28 * the whole document * | [A] - SHARP, "R2-062928 Measurement Gap Control for E-UTRAN", 3GPP TSG-RAN WG2 #55, SEOUL, KOREA, 9-13 OCT 2006, (20061005), URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_55/Documents/, (20080220), XP002470106 [A] 1-28 * Section 2.5 * | par le demandeur | US2006223557 |