EP2231094 - VÊTEMENT ABSORBANT POURVU DE PANS LATÉRAUX OU D'ÉLÉMENTS DE CEINTURE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 30.03.2012 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.03.2012 | Demande réputée retirée | publié le 02.05.2012 [2012/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SCA Hygiene Products AB 405 03 Göteborg / SE | [N/P] |
Précédent [2010/39] | Pour tous les Etats désignés Sca Hygiene Products AB 405 03 Göteborg / SE | Inventeur(s) | 01 /
ESPING ÖSTLIN, Hanna Vällsjövägen 29 S-435 43 Pixbo / SE | 02 /
KARLSSON, Birgitta Törnrosvägen 14 S-435 31 Mölnlycke / SE | 03 /
WRELAND, John Fällhagen 12 S-561 48 Huskvarna / SE | [2010/39] | Mandataire(s) | Valea AB Box 1098 405 23 Göteborg / SE | [N/P] |
Précédent [2010/39] | VALEA AB Lindholmspiren 5 417 56 Göteborg / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07852157.2 | 21.12.2007 | [2010/39] | WO2007SE01165 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009082290 | Date: | 02.07.2009 | Langue: | EN | [2009/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2231094 | Date: | 29.09.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.07.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 02.07.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.04.2011 | Classification | IPC: | A61F13/49, A61F13/56, A61F13/62, A61F13/64 | [2010/39] | CPC: |
A61F13/49014 (EP,US);
A61F13/49012 (EP,US);
A61F13/64 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/39] | Titre | Allemand: | SAUGFÄHIGES KLEIDUNGSSTÜCK MIT SEITENTEILEN ODER GURTELEMENTEN | [2010/39] | Anglais: | ABSORBENT GARMENT PROVIDED WITH SIDE PANELS OR BELT MEMBERS | [2010/39] | Français: | VÊTEMENT ABSORBANT POURVU DE PANS LATÉRAUX OU D'ÉLÉMENTS DE CEINTURE | [2010/39] | Entrée dans la phase régionale | 09.07.2010 | Taxe nationale de base payée | 09.07.2010 | Taxe de recherche payée | 09.07.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.07.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 20.10.2009 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 09.07.2010 | Requête en examen déposée [2010/39] | 01.11.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/18] | 07.12.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2011 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2003194936 (JACKSON BYRON M [US], et al) [A] 1-18 * abstract *; | [A]WO0170159 (SCA HYGIENE PROD AB [SE]) [A] 1-18 * page 19, lines 10-22; figures 11,12 *; | [A]US2007016155 (CHANG KUO-SHU E [US], et al) [A] 1-18 * abstract *; | [E]WO2007149017 (SCA HYGIENE PROD AB [SE], et al) [E] 1-18 * figure - *; | [A]US2003109843 (GIBBS BERNADETTE M [US]) [A] 1-18 * abstract * | Recherche internationale | [X]DE102005048868 (HARTMANN PAUL AG [DE]); | [A]WO9621412 (PROCTER & GAMBLE [US], et al); | [A]EP0641552 (KAO CORP [JP]); | [A]EP1350493 (SCA HYGIENE PROD AB [SE]); | [A]EP1354576 (DAIO SEISHI KK [JP]); | [A]FR2888490 (RGO C SARL [FR]); | [A]JP2005287871 | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 2005, no. 75, Database accession no. 2005-729109, XP003025137 & JP2005287871 A 20051020 (DAIO SEISHI KK) |