EP1950995 - Authentification d'un terminal de communication [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.07.2012 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.07.2012 | Demande réputée retirée | publié le 22.08.2012 [2012/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KYOCERA CORPORATION 6, Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto / JP | [2008/31] | Inventeur(s) | 01 /
Morita, Kugo Kyocera Corporation Yokohama Office 1-1, Kagahara 2-chome Tsuzuki-ku Yokohama-shi Kanagawa-ken / JP | [2008/31] | Mandataire(s) | Blood, Marlon, et al Fry Heath & Spence LLP The Gables Massetts Road Horley, Surrey RH6 7DQ / GB | [2008/31] | Numéro de la demande, date de dépôt | 08008020.3 | 26.05.2004 | [2008/31] | Numéro de priorité, date | JP20030152685 | 29.05.2003 Format original publié: JP 2003152685 | JP20030187111 | 30.06.2003 Format original publié: JP 2003187111 | JP20030356499 | 16.10.2003 Format original publié: JP 2003356499 | JP20030399451 | 28.11.2003 Format original publié: JP 2003399451 | JP20040104292 | 31.03.2004 Format original publié: JP 2004104292 | [2008/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1950995 | Date: | 30.07.2008 | Langue: | EN | [2008/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.06.2008 | Classification | IPC: | H04Q7/38, H04L12/56, G08G1/0967, G08G1/0968, G08G1/123 | [2008/31] | CPC: |
G08G1/005 (EP,US);
G08G1/123 (EP,KR,US);
G06Q50/40 (KR);
H04L63/08 (EP,KR,US);
H04W12/068 (EP,KR,US);
H04W4/021 (EP,KR,US);
H04W4/024 (KR,US);
H04W4/029 (EP,KR,US);
H04W4/42 (KR,US);
H04W72/23 (EP,KR,US);
H04W72/563 (EP,KR,US);
H04W76/10 (EP,KR,US);
H04W84/005 (EP,KR,US);
H04W84/12 (EP,KR,US);
H04W88/02 (EP,KR,US);
| Etats contractants désignés | DE, GB [2008/31] | Titre | Allemand: | Authentifizierung eines Kommunikationsendgeräts | [2008/31] | Anglais: | Authentication of a communication terminal | [2008/31] | Français: | Authentification d'un terminal de communication | [2008/31] | Procédure dexamen | 25.04.2008 | Requête en examen déposée [2008/31] | 30.12.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.07.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.03.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.07.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.08.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.02.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/34] | 02.04.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/34] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP04012392.9 / EP1482751 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20040012392) est 18.08.2005 | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.04.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.04.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.04.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 04.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2012 | 09   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5034596 (UTSUNOMIYA YUKIO [JP]); | [A]US5778322 (RYDBECK NILS RUTGER [US]); | [A]US6047376 (HOSOE MAKOTO [JP]); | [Y]EP1128249 (HITACHI LTD [JP]); | [Y]EP1209928 (NOKIA CORP [FI]) | Examen | US2003078880 | par le demandeur | JP2003356499 | JP2003399451 | EP1128249 | EP1209928 | JP2003152685 | JP2003187111 | JP2004104292 |