EP2108898 - Système de fixation pour modules solaires [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 31.05.2013 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.05.2013 | Demande réputée retirée | publié le 03.07.2013 [2013/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HaWi Energietechnik AG Im Gewerbepark 10 84307 Eggenfelden / DE | [2009/42] | Inventeur(s) | 01 /
Schoger, Klaus Lichtenberg 31 84307 Eggenfelden / DE | [2009/42] | Mandataire(s) | Rothkopf, Ferdinand Rothkopf Patent- und Rechtsanwälte Maximilianstrasse 25 80539 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/42] | Rothkopf, Ferdinand Rothkopf Theobald Elbel Isartorplatz 5 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08008609.3 | 07.05.2008 | [2009/42] | Numéro de priorité, date | FR20070006042 | 29.08.2007 Format original publié: FR 0706042 | [2009/42] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2108898 | Date: | 14.10.2009 | Langue: | DE | [2009/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.11.2008 | Classification | IPC: | F24J2/04, F24J2/52, H01L31/042 | [2009/42] | CPC: |
H02S20/23 (EP);
F24S20/67 (EP);
F24S25/33 (EP);
F24S25/40 (EP);
H02S20/25 (EP);
Y02A30/60 (EP);
Y02B10/10 (EP);
Y02B10/20 (EP);
Y02E10/47 (EP);
Y02E10/50 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, IT [2010/25] |
Précédent [2009/42] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Befestigungssystem für Solarmodule | [2009/42] | Anglais: | Attachment system for solar modules | [2009/42] | Français: | Système de fixation pour modules solaires | [2009/42] | Procédure dexamen | 07.05.2008 | Requête en examen déposée [2009/42] | 03.02.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.08.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.04.2010 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 25.05.2010 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 01.12.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/27] | 15.01.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/27] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 03.02.2009 | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2012 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]DE202007016011U (MEIER CHRISTIAN [CH]) [X] 1-4,8,10,11 * paragraph [0020] - paragraph [0030]; figures 1-9 * [Y] 7,9,14; | [Y]DE202005003717U (IBC SOLAR AG [DE]) [Y] 7,14 * paragraph [0027]; figures 4,5 *; | [Y]EP1310747 (UBBINK NEDERLAND BV [NL]) [Y] 9 * paragraph [0033] - paragraph [0044]; figures 1-8 *; | [X]JP2002030774 (SEKISUI CHEMICAL CO LTD, et al) [X] 1-6,8,10-13 * abstract *; | [X]JP2000303638 (YODOGAWA STEEL WORKS) [X] 1,8 * abstract *; | [A]DE202007012020U (METZGER HERBERT H W [DE]) [A] 1,8 * paragraph [0019] - paragraph [0026]; figure 1 * | [X] - ENERGIEBÜRO AG, "MONTAVENT - A FLEX", Zürich, (20070829), URL: http://www.montavent.ch/pdf/montavent_systembeschrieb_aufdach_flex.pdf, (20081027), XP002501358 [X] 1-3,5-8,10,12,14 * page 1 - page 4; figures 2,5 * | par le demandeur | DE202007016011U |