Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP2031501

EP2031501 - Appareil pour la culture et la croissance de cellules pour un tissu tridimensionnel [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  10.06.2016
Base de données mise à jour au 22.09.2017
Dernier événement   Tooltip13.01.2017Extinction du brevet dans un Etat contractant
Nouvel/nouveaux État(s): MC
publié le 15.02.2017  [2017/07]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Biomimetics Technologies Inc.
191 Ellis Avenue
Toronto, ON M6S 2X4 / CA
[2015/32]
Précédent [2009/10]Pour tous les Etats désignés
Biomimetics Technologies Inc.
191 Ellis Avenue
Toronto ON M6S 2X4 / CA
Inventeur(s)01 / Gille, Christoph
Ferdinand-Lasalle-Strasse 15
16540 Hohen Neuendorf / DE
02 / Holm, Chris
Albrechtstr 14
42105 Wuppertal / DE
03 / Israelowitz, Meir
Unit 101
6 Fernwood Gardens
Toronto Ontario M4K 1J9 / CA
04 / Rizvi, Seyed W. H.
191 Ellis Avenue
Toronto Ontario M6S 2X4 / CA
05 / von Schroeder, Herbert P.
191 Ellis Avenue
Toronto Ontario M6S 2X4 / CA
 [2015/32]
Précédent [2009/35]01 / Gille, Christoph
Ferdinand-Lasalle-Strasse 15
16540 Hohen Neuendorf / DE
02 / Holm, Chris
Albrechtstr 14
42105 Wuppertal / DE
03 / Israelowitz, Meir
Unit 101 6 Fernwood Gardens
Toronto Ontario M4K 1J9 / CA
04 / Rizvi, Seyed W. H.
191 Ellis Avenue
Toronto Ontario M6S 2X4 / CA
05 / von Schroeder, Herbert P.
191 Ellis Avenue
Toronto Ontario M6S 2X4 / CA
Précédent [2009/23]01 / Gille, Christoph
Ferdinand-Lasalle-Strasse 15
16540 Hohen Neuendorf / DE
02 / Holmes, Chris
Albrechtstr 14
42105 Wuppertal / DE
03 / Israelowitz, Meir
Unit 101 6 Fernwood Gardens
Toronto Ontario M4K 1J9 / CA
04 / Rizvi, Seyed W. H.
191 Ellis Avenue
Toronto Ontario M6S 2X4 / CA
05 / von Schroeder, Herbert P.
191 Ellis Avenue
Toronto Ontario M6S 2X4 / CA
Précédent [2009/10]01 / Gille, Christoph
Ferdinand-Lasalle-Strasse 15
16540 Hohen Neuendorf / DE
02 / Holmes, Chris
Scheibenstrasse 14
42115 Wuppertal / DE
03 / Israelowitz, Meir
Unit 101 6 Fernwood Gardens
Toronto Ontario M4K 1J9 / CA
04 / Rizvi, Seyed W. H.
191 Ellis Avenue
Toronto Ontario M6S 2X4 / CA
05 / von Schroeder, Herbert P.
191 Ellis Avenue
Toronto Ontario M6S 2X4 / CA
Mandataire(s)Jabbusch, Matthias
Jabbusch Siekmann & Wasiljeff Patentanwälte Roscherstrasse 12
30161 Hannover / DE
[2014/42]
Précédent [2014/25](deleted)
...
Précédent [2009/10]Junius, Walther
Wolfstrasse 24
30519 Hannover-Waldheim / DE
Numéro de la demande, date de dépôt08011144.619.06.2008
[2009/10]
Numéro de priorité, dateUS2007089564527.08.2007         Format original publié: US 895645
[2009/10]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A2 Demande sans rapport de recherche 
N°:EP2031501
Date:04.03.2009
Langue:EN
[2009/10]
Type: A3 Rapport de recherche 
N°:EP2031501
Date:06.05.2009
[2009/19]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2031501
Date:05.08.2015
Langue:EN
[2015/32]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne -
envoyé le :
EP02.04.2009
ClassificationInternationale:C12M3/00
[2009/19]
Précédent Internationale [2009/10]G06F9/445
Etats contractants désignésAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   TR [2015/32]
Précédent [2009/10]AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  SE,  SI,  SK,  TR 
TitreAllemand:Vorrichtung zur Kultur und Wachstum von Zellen auf einem dreidimensionalen Gewebe[2009/10]
Anglais:Apparatus for the culture and growth of cells to a three dimensional tissue[2009/10]
Français:Appareil pour la culture et la croissance de cellules pour un tissu tridimensionnel[2009/10]
Procédure d'examen27.08.2008Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
15.09.2009Requête en examen déposée  [2009/44]
18.09.2009Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
13.01.2014Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
06.02.2014Réponse à une notification de la division dexamen
29.01.2015Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
28.02.2015Réponse à une notification de la division dexamen
27.03.2015Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
04.06.2015Taxe de délivrance payée
04.06.2015Taxe publication/d‘impression payée
26.06.2015Réception des traductions de la/des revendication(s)
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  13.01.2014
Opposition(s)09.05.2016Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/28]
Requête en poursuite de la procédure de:La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de dépôt
11.09.2008Requête en poursuite de la procédure déposée
11.09.2008Taxe intégralement payée (date de paiement)
Requête accordée
30.09.2008Décision envoyée
Taxes payéesTaxe annuelle
07.04.2010Taxe annuelle Année du brevet 03
20.06.2011Taxe annuelle Année du brevet 04
19.10.2012Taxe annuelle Année du brevet 05
28.06.2013Taxe annuelle Année du brevet 06
26.08.2014Taxe annuelle Année du brevet 07
12.05.2015Taxe annuelle Année du brevet 08
Surtaxe
Surtaxe concernant la taxe annuelle
30.06.201205   M06   Taxe payée le   19.10.2012
30.06.201407   M06   Taxe payée le   26.08.2014
Extinctions au cours de la procédure dopposition  TooltipAT05.08.2015
BE05.08.2015
CZ05.08.2015
DK05.08.2015
EE05.08.2015
ES05.08.2015
FI05.08.2015
HR05.08.2015
IT05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
MC05.08.2015
NL05.08.2015
PL05.08.2015
RO05.08.2015
SE05.08.2015
SI05.08.2015
SK05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
IS05.12.2015
PT07.12.2015
[2017/07]
Précédent [2017/03]AT05.08.2015
BE05.08.2015
CZ05.08.2015
DK05.08.2015
EE05.08.2015
ES05.08.2015
FI05.08.2015
HR05.08.2015
IT05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
NL05.08.2015
PL05.08.2015
RO05.08.2015
SE05.08.2015
SI05.08.2015
SK05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
IS05.12.2015
PT07.12.2015
Précédent [2016/36]AT05.08.2015
CZ05.08.2015
DK05.08.2015
EE05.08.2015
ES05.08.2015
FI05.08.2015
HR05.08.2015
IT05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
NL05.08.2015
PL05.08.2015
RO05.08.2015
SE05.08.2015
SI05.08.2015
SK05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
IS05.12.2015
PT07.12.2015
Précédent [2016/23]AT05.08.2015
CZ05.08.2015
DK05.08.2015
EE05.08.2015
ES05.08.2015
FI05.08.2015
HR05.08.2015
IT05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
NL05.08.2015
PL05.08.2015
RO05.08.2015
SE05.08.2015
SK05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
IS05.12.2015
PT07.12.2015
Précédent [2016/22]AT05.08.2015
CZ05.08.2015
DK05.08.2015
EE05.08.2015
ES05.08.2015
FI05.08.2015
HR05.08.2015
IT05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
NL05.08.2015
PL05.08.2015
SE05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
IS05.12.2015
PT07.12.2015
Précédent [2016/21]AT05.08.2015
DK05.08.2015
ES05.08.2015
FI05.08.2015
HR05.08.2015
IT05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
NL05.08.2015
PL05.08.2015
SE05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
IS05.12.2015
PT07.12.2015
Précédent [2016/20]AT05.08.2015
DK05.08.2015
ES05.08.2015
FI05.08.2015
HR05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
NL05.08.2015
PL05.08.2015
SE05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
IS05.12.2015
PT07.12.2015
Précédent [2016/14]AT05.08.2015
ES05.08.2015
FI05.08.2015
HR05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
NL05.08.2015
PL05.08.2015
SE05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
IS05.12.2015
PT07.12.2015
Précédent [2016/11]AT05.08.2015
ES05.08.2015
FI05.08.2015
HR05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
PL05.08.2015
SE05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
IS05.12.2015
PT07.12.2015
Précédent [2016/10]ES05.08.2015
FI05.08.2015
HR05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
PL05.08.2015
SE05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
IS05.12.2015
PT07.12.2015
Précédent [2016/09]FI05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
Précédent [2016/08]LT05.08.2015
NO05.11.2015
Précédent [2016/07]LT05.08.2015
Citations:Recherche[X]WO2005056747  (UNIV BEN GURION [IL], et al) [X] 1,3,4 * page 5, line 14 - page 17, line 18 *;
 [A]WO2006088029  (SCHOOL JURIDICAL PERSON KITASA [JP], et al) [A] 1,3 * figures 1,2; claims 1,22,23 *;
 [A]WO2006122088  (ISOLAGEN TECHNOLOGIES INC [US], et al) [A] 1,3 * page 5, line 3 - line 14 *
par le demandeurWO2006088029