Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP2051303

EP2051303 - Procédé pour détecter les faibles rayons infrarouges, micro-puce qui est capable de détecter les faibles rayons infrarouges et appareil fonctionnant avec ces micro-puces [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
Précédent [2009/17]Procédé pour détecter les mauvais rayons infrarouges, micro-puce qui est capable de détecter les mauvais rayons infrarouges et appareil fonctionnant avec ces micro-puces
[2017/15]
StatutLe brevet a été délivré
Statut actualisé le  02.06.2017
Base de données mise à jour au 20.11.2017
PrécédentLa délivrance du brevet est envisagée
Statut actualisé le  04.04.2017
Dernier événement   Tooltip13.07.2017Annulation: taxe annuelle payée 
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Biomimetics Technologies Inc.
191 Ellis Avenue
Toronto, ON M6S 2X4 / CA
[2017/27]
Précédent [2009/17]Pour tous les Etats désignés
Biomimetics Technologies Inc.
191 Ellis Avenue
Toronto ON M6S 2X4 / CA
Inventeur(s)01 / Gille, Christoph
Ferdinand-Lasalle-Str. 15
16540 Hohen Neuendorf / DE
02 / Holmes, Chris
Albrechtstr. 14
42105 Wuppertal / DE
03 / Israelowitz, Meir
Unit 101, 6 Fernwood Gardens
Toronto, Ontario M4K 2X4 / CA
04 / Rizvi, Syed W. H.
191 Ellis Avenue
Toronto, Ontario M6S 2X4 / CA
05 / P.Von Schroeder, Herbert
191 Ellis Avenue
Toronto, Ontario M6S 2X4 / CA
 [2009/36]
Précédent [2009/34]01 / Gille, Christoph
Ferdinand-Lasalle-Str. 15
16540 Hohen Neuendorf / DE
02 / Holm, Chris
Albrechtstr. 14
42105 Wuppertal / DE
03 / Israelowitz, Meir
Unit 101, 6 Fernwood Gardens
Toronto, Ontario M4K 2X4 / CA
04 / Rizvi, Syed W. H.
191 Ellis Avenue
Toronto, Ontario M6S 2X4 / CA
05 / P.Von Schroeder, Herbert
191 Ellis Avenue
Toronto, Ontario M6S 2X4 / CA
Précédent [2009/32]01 / Gille, Christoph
Ferdinand-Lasalle-Str. 15
16540 Hohen Neuendorf / DE
02 / Holmes, Chris
Albrechtstr. 14
42105 Wuppertal / DE
03 / Israelowitz, Meir
Unit 101, 6 Fernwood Gardens
Toronto, Ontario M4K 2X4 / CA
04 / Rizvi, Syed W. H.
191 Ellis Avenue
Toronto, Ontario M6S 2X4 / CA
05 / P.Von Schroeder, Herbert
191 Ellis Avenue
Toronto, Ontario M6S 2X4 / CA
Précédent [2009/23]01 / Gille, Christoph
Ferdinand-Lasalle-Str. 15
16540 Hohen Neuendorf / DE
02 / Holmes, Chris
Albrechtstr. 14
42105 Wuppertal / DE
03 / Israelowitz, Meir
Unit 101, 6 Fernwood Gardens
Toronto, Ontario M4K 2X4 / CA
04 / Rizvi, Syed W. H.
191 Ellis Avenue
Toronto, Ontario M6S 2X4 / CA
05 / Von Schroeder, Herbert P
191 Ellis Avenue
Toronto, Ontario M6S 2X4 / CA
Mandataire(s)Jabbusch, Matthias , et al
Jabbusch Siekmann & Wasiljeff Patentanwälte Roscherstrasse 12
30161 Hannover / DE
[2014/42]
Précédent [2014/25](deleted)
...
Précédent [2009/17]Junius, Walther
Wolfstrasse 24
D-30519 Hannover / DE
Numéro de la demande, date de dépôt08013302.824.07.2008
[2009/17]
Numéro de priorité, dateUS2007089580028.08.2007         Format original publié: US 895800
[2009/17]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A2 Demande sans rapport de recherche 
N°:EP2051303
Date:22.04.2009
Langue:EN
[2009/17]
Type: A3 Rapport de recherche 
N°:EP2051303
Date:17.12.2014
Langue:EN
[2014/51]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2051303
Date:05.07.2017
Langue:EN
[2017/27]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne -
envoyé le :
EP18.11.2014
ClassificationInternationale:H01L31/0203, H01L31/0352, A61B5/00
[2009/17]
Etats contractants désignésAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   TR [2015/35]
Précédent [2009/17]AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  SE,  SI,  SK,  TR 
TitreAllemand:Verfahren zur Erkennung schwacher Infrarotstrahlen, zur Erkennung von schwachen Infrarotstrahlen fähiger Mikrochip und Vorrichtung mit diesen Mikrochips[2009/17]
Anglais:Method to detect poor infrared rays, Microchip that is able to detect poor infrared rays and apparatus working with these microchips[2009/17]
Français:Procédé pour détecter les faibles rayons infrarouges, micro-puce qui est capable de détecter les faibles rayons infrarouges et appareil fonctionnant avec ces micro-puces[2017/15]
Précédent [2009/17]Procédé pour détecter les mauvais rayons infrarouges, micro-puce qui est capable de détecter les mauvais rayons infrarouges et appareil fonctionnant avec ces micro-puces
Procédure d'examen29.04.2009Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: Examen lors du dépôt A.90(5) {1}
23.03.2011Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
12.05.2015Requête en examen déposée  [2015/26]
15.05.2015Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
05.04.2017Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
27.04.2017Taxe de délivrance payée
27.04.2017Taxe publication/d‘impression payée
18.05.2017Réception des traductions de la/des revendication(s)
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  05.04.2017
Requête en poursuite de la procédure de:La demande a été rejetée pour défaut de désignation de l'inventeur
17.06.2009Requête en poursuite de la procédure déposée
17.06.2009Taxe intégralement payée (date de paiement)
Taxes payéesTaxe annuelle
19.04.2011Taxe annuelle Année du brevet 03
25.07.2011Taxe annuelle Année du brevet 04
28.06.2012Taxe annuelle Année du brevet 05
01.10.2013Taxe annuelle Année du brevet 06
25.09.2014Taxe annuelle Année du brevet 07
15.07.2015Taxe annuelle Année du brevet 08
07.07.2016Taxe annuelle Année du brevet 09
Surtaxe
Surtaxe concernant la taxe annuelle
31.07.201003   M06   Taxe payée le   19.04.2011
31.07.201306   M06   Taxe payée le   01.10.2013
31.07.201407   M06   Taxe payée le   25.09.2014
Citations:Recherche[A]US5561295  (JACKSEN NIELS F [US], et al) [A] 1-3,6,11 * column 4, line 41 - column 5, line 17; figure 2 * * column 6, lines 45-65 *;
 [A]US5900631  (SANO MASAHIKO [JP]) [A] 1-6 * column 9, line 48 - column 10, line 31; figures 3a,3b *;
 [A]GB1568958  (MULLARD LTD) [A] 1-6 * figure 12; claims 1,2 *;
 [A]EP1267399  (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [A] 1,6 * paragraphs [0010] , [ 0153] - [0160]; figures 7,11 *;
 [A]US5880510  (COCKRUM CHARLES A [US], et al) [A] 1-6 * columns 2,3; figure 1 *;
 [AP]US2007213617  (BERMAN HERBERT L [US], et al) [AP] 1,6 * the whole document *
 [A]  - J. F. SILIQUINI ET AL, "Two-dimensional infrared focale plane arrays based on HgCdTe photoconductive detectors", SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, (19960830), vol. 11, pages 1906 - 1911, XP002731480 [A] 1-6 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1088/0268-1242/11/12/024
 [A]  - NORTON P, "HgCdTe infrared detectors", OPTO-ELECTRONICS REVIEW, WARSZAWA, PL, vol. 10, no. 3, ISSN 1230-3402, (20021101), pages 159 - 174, URL: http://www.wat.edu.pl/review/optor/10(3)159.pdf, (20100903), XP002599143 [A] 1-6 * the whole document *