EP1992805 - Machine à mouvement alternatif [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 30.04.2010 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.04.2010 | Demande réputée retirée | publié le 02.06.2010 [2010/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mason, David John Marieroalleen 9 4017 Stavanger / NO | [2008/47] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2008/47] | Mandataire(s) | Hendry, Niall James Murgitroyd & Company Scotland House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Précédent [2008/47] | Hendry, Niall James Murgitroyd & Company Scotland House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08014598.0 | 30.11.2005 | [2008/47] | Numéro de priorité, date | GB20040026228 | 30.11.2004 Format original publié: GB 0426228 | [2008/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1992805 | Date: | 19.11.2008 | Langue: | EN | [2008/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.10.2008 | Classification | IPC: | F02B41/02, F02B75/32, F02B41/04 | [2008/47] | CPC: |
F02M63/00 (EP,US);
F01L1/38 (EP,US);
F01L9/20 (EP,US);
F02B33/04 (EP,US);
F02B33/44 (EP,US);
F02B75/048 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/47] | Titre | Allemand: | Kolbenmaschinen | [2008/47] | Anglais: | Reciprocating machine | [2008/47] | Français: | Machine à mouvement alternatif | [2008/47] | Procédure dexamen | 19.02.2009 | Requête en examen déposée [2009/14] | 14.04.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.07.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.07.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.12.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/22] | 15.01.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/22] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP05819186.7 / EP1819912 | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.08.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.08.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2009 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB191025470 (WALTHER SCHMIED [CH]) [A] 1 * page 2, line 27 - line 55 *; | [A]FR804164 (MYARD) [A] 1-13 * figures 1-4 *; | [A]GB2266753 (SANDERS TREVOR GEORGE [GB]) [A] 1-13 * page 2 *; | [A]WO0058612 (BRESLAND C N [AU]) [A] 1 * page 9, line 1 - line 7; figure 8 *; | [A]US6145394 (SFERCO RUBEN JUAN [AR]) [A] 1* figure 1 *; | [A]US2004159291 (SCHMIED WALTER [US]) [A] 1 * figures 50-55 * |