EP1952967 - Dispositif de porte de sécurité d'une machine de moulage par injection [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.10.2015 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.10.2015 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 11.11.2015 [2015/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FANUC CORPORATION 3580 Shibokusa Aza-Komanba Oshino-mura Minamitsuru-gun Yamanashi 401-0597 / JP | [2011/08] |
Précédent [2008/32] | Pour tous les Etats désignés FANUC LTD 3580, Shibokusa, Aza-komanba, Oshino-mura Minamitsuru-gun Yamanashi 401-0597 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Nishimura, Koichi c/o FANUC LTD 3580, Shibokusa Aza-komanba Oshino-mura, Minamitsuru-gun Yamanashi 401-0597 / JP | 02 /
Shima, Koji c/o FANUC LTD 3580, Shibokusa Aza-komanba Oshino-mura, Minamitsuru-gun Yamanashi 401-0597 / JP | [2014/49] |
Précédent [2008/32] | 01 /
Nishimura, Koichi c/o FANUC LTD, 3580, Shibokusa Aza-komanba Oshino-mura, Minamitsuru-gun Yamanashi 401-0597 / JP | ||
02 /
Shima, Koji c/o FANUC LTD, 3580, Shibokusa Aza-komanba Oshino-mura, Minamitsuru-gun Yamanashi 401-0597 / JP | Mandataire(s) | Thum, Bernhard Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2014/49] | Thum, Bernhard Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | ||
Précédent [2008/32] | Thum, Bernhard Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08100502.7 | 15.01.2008 | [2008/32] | Numéro de priorité, date | JP20070026021 | 05.02.2007 Format original publié: JP 2007026021 | [2008/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1952967 | Date: | 06.08.2008 | Langue: | EN | [2008/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1952967 | Date: | 03.12.2014 | Langue: | EN | [2014/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.06.2008 | Classification | IPC: | B29C45/84 | [2008/32] | CPC: |
B29C45/84 (EP,US);
B22D17/20 (EP,US);
Y10T70/5173 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE [2009/16] |
Précédent [2008/32] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Sicherheitstürvorrichtung für eine Spritzgießmaschine | [2008/32] | Anglais: | Safety door device of injection molding machine | [2008/32] | Français: | Dispositif de porte de sécurité d'une machine de moulage par injection | [2008/32] | Procédure d'examen | 11.07.2008 | Requête en examen déposée [2008/35] | 07.02.2009 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 17.03.2009 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 16.07.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.10.2014 | Taxe de délivrance payée | 23.10.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.10.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.07.2014 | Opposition(s) | 04.09.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.01.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [DA]JPS6436425 (JAPAN STEEL WORKS LTD) [DA] 1-4 * abstract *; | [DA]JP2002187184 (TOSHIBA MACHINE CO LTD) [DA] 1-4 * abstract *; | [A]JPH0699469 (NIIGATA ENGINEERING CO LTD) [A] 1-4 * abstract * | par le demandeur | JP2002187184 | JPS5558321U | JPS6436425 |