EP2008807 - Structure composite à matrice en céramique disposant d'un coeur cannelé et son procédé de fabrication [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2009/01] | Structure composite à matrice en céramique disposant d'un cýur cannelé et son procédé de fabrication | ||
[2018/14] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.07.2019 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.07.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.03.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 23.07.2021 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 25.08.2021 [2021/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-1596 / US | [2018/35] |
Précédent [2009/01] | Pour tous les Etats désignés The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-2016 / US | Inventeur(s) | 01 /
Lehman, Leanne L. 31 Halcyon Lane CA 92656, Aliso Viejo / US | 02 /
McCann, John R. 2900 Park Newport Apt. 332 CA 92660, Newport Beach / US | [2009/01] | Mandataire(s) | Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | [2018/35] |
Précédent [2009/01] | Witte, Weller & Partner Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08158706.5 | 20.06.2008 | [2009/01] | Numéro de priorité, date | US20070770035 | 28.06.2007 Format original publié: US 770035 | [2009/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2008807 | Date: | 31.12.2008 | Langue: | EN | [2009/01] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2008807 | Date: | 22.12.2010 | [2010/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2008807 | Date: | 29.08.2018 | Langue: | EN | [2018/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.11.2010 | Classification | IPC: | B32B3/18, B32B18/00 | [2009/01] | CPC: |
B32B3/18 (EP,US);
B32B18/00 (EP,US);
B32B3/04 (EP,US);
B32B3/08 (EP,US);
B32B3/263 (EP,US);
B32B3/28 (EP,US);
B32B5/02 (EP,US);
B32B5/22 (EP,US);
B32B5/245 (EP,US);
B32B5/26 (EP,US);
B32B9/005 (EP,US);
B32B9/047 (EP,US);
B32B2260/021 (EP,US);
B32B2260/046 (EP,US);
B32B2262/105 (EP,US);
B32B2266/02 (US);
B32B2266/04 (EP,US);
B32B2307/304 (EP,US);
B32B2307/306 (EP,US);
B32B2307/308 (EP,US);
B32B2307/50 (EP,US);
B32B2307/54 (EP,US);
B32B2307/718 (EP,US);
B32B2307/734 (EP,US);
B32B2605/18 (EP,US);
C04B2237/32 (EP,US);
C04B2237/341 (EP,US);
C04B2237/343 (EP,US);
C04B2237/36 (EP,US);
C04B2237/361 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/35] |
Précédent [2009/01] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Keramikmatrixverbundstruktur mit profiliertem Kern und Herstellungsverfahren dafür | [2009/01] | Anglais: | Ceramic matrix composite structure having fluted core and method of making the same | [2009/01] | Français: | Structure composite à matrice en céramique disposant d'un coeur cannelé et son procédé de fabrication | [2018/14] |
Précédent [2009/01] | Structure composite à matrice en céramique disposant d'un cýur cannelé et son procédé de fabrication | Procédure d'examen | 16.06.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.06.2011 | Requête en examen déposée [2011/30] | 08.04.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.07.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.09.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.01.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.10.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.01.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.03.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.07.2018 | Taxe de délivrance payée | 18.07.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.07.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.04.2013 | Opposition(s) | 31.05.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 27.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 20.06.2008 | AT | 29.08.2018 | CY | 29.08.2018 | CZ | 29.08.2018 | DK | 29.08.2018 | EE | 29.08.2018 | FI | 29.08.2018 | HR | 29.08.2018 | LT | 29.08.2018 | LV | 29.08.2018 | MC | 29.08.2018 | MT | 29.08.2018 | NL | 29.08.2018 | PL | 29.08.2018 | RO | 29.08.2018 | SE | 29.08.2018 | SI | 29.08.2018 | SK | 29.08.2018 | TR | 29.08.2018 | BG | 29.11.2018 | NO | 29.11.2018 | GR | 30.11.2018 | IS | 29.12.2018 | PT | 29.12.2018 | [2021/34] |
Précédent [2021/32] | HU | 20.06.2008 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CY | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
Précédent [2021/26] | AT | 29.08.2018 | |
CY | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
Précédent [2020/29] | AT | 29.08.2018 | |
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
Précédent [2020/17] | AT | 29.08.2018 | |
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2020/09] | AT | 29.08.2018 | |
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/37] | AT | 29.08.2018 | |
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AT | 29.08.2018 | |
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/23] | AT | 29.08.2018 | |
CZ | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/22] | CZ | 29.08.2018 | |
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/12] | FI | 29.08.2018 | |
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/11] | FI | 29.08.2018 | |
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/10] | FI | 29.08.2018 | |
LT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/09] | FI | 29.08.2018 | |
LT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 29.08.2018 | |
LT | 29.08.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 29.08.2018 | Citations: | Recherche | [XI]US2003059577 (MORRISON JAY [US], et al) [X] 1,3,4,6,9,15 * paragraphs [0001] , [0002] , [0008] , [0009] , [0029] - [0031] - [0036]; figures 2a-2c,6 * [I] 2,5,7,8,10-14; | [X]US4822660 (LIPP G DANIEL [US]) [X] 1,3,4,9,11,15 * figure -; example 1 *; | [X]US5632834 (OSTERTAG ROLF [DE], et al) [X] 1,3,4,9 * the whole document *; | [A]US6743504 (ALLEN GREGORY A [US], et al) [A] 1,8 * the whole document *; | [A]US5601674 (SZWEDA ANDREW [US], et al) [A] 1,5,12 * the whole document *; | [A]US5469686 (PYKIET KENNETH L [US]) [A] 1,8,9 * the whole document *; | [A]US5225015 (ALLAIRE ROGER A [US], et al) [A] 1,7 * the whole document *; | [A]US5338594 (WANG YEN-SEINE [US], et al) [A] 1,2 * the whole document * | Examen | US5372868 | EP1930548 | par le demandeur | US5632834 | US5372868 |