EP2043072 - Dispositif d'entraînement et procédé d'apprentissage de la conduite d'un moyen de transport [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.08.2013 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.08.2013 | Demande réputée retirée | publié le 25.09.2013 [2013/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés T&T Telematica E Trasporti S.r.l. Via Chiozza, 3 33050 Ruda (UD) / IT | [2009/14] | Inventeur(s) | 01 /
Caltabiano, Raffaele Antonio Via E. Curiel, 75 33050, Terzo d'Aquileia (UD) / IT | [2009/14] | Mandataire(s) | Petraz, Gilberto Luigi, et al GLP S.r.l. Viale Europa Unita, 171 33100 Udine / IT | [N/P] |
Précédent [2009/14] | Petraz, Gilberto Luigi, et al GLP S.r.l. Piazzale Cavedalis 6/2 33100 Udine / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 08164680.4 | 19.09.2008 | [2009/14] | Numéro de priorité, date | IT2007UD00171 | 20.09.2007 Format original publié: IT UD20070171 | [2009/14] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2043072 | Date: | 01.04.2009 | Langue: | EN | [2009/14] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2043072 | Date: | 08.07.2009 | [2009/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.06.2009 | Classification | IPC: | G09B9/04, G09B9/05, G09B9/06, // G09B19/16 | [2009/27] | CPC: |
G09B9/04 (EP,US);
G09B19/167 (EP,US);
G09B9/05 (EP,US);
G09B9/06 (EP,US)
|
Précédent IPC [2009/14] | G09B9/04, // G09B19/16 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/14] | Titre | Allemand: | Trainingsvorrichtung und Verfahren zum Lernen des Fahrens eines Transportmittels | [2009/14] | Anglais: | Training device and method for learning to drive a means of transport | [2009/14] | Français: | Dispositif d'entraînement et procédé d'apprentissage de la conduite d'un moyen de transport | [2009/14] | Procédure dexamen | 07.01.2010 | Requête en examen déposée [2010/08] | 28.01.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.01.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M03) | 03.04.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/39] | 08.05.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/39] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 29.01.2013 | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2012 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]GB2365790 (BALL TIMOTHY JAMES [GB]) [X] 1-9 * pages 1-11; figures 1,2 *; | [X]WO02068075 (KORZENIEWSKI ANDREAS [DE]) [X] 1-9 * the whole document *; | [X]DE10049124 (GOETTLING MANFRED [DE]) [X] 1-9 * figure 1; claims 13-16 * | [X] - ANONYMOUS, "ExBus: Executive Bus system", INTERNET ARTICLE, (20070526), pages 1 - 8, URL: http://web.archive.org/web/20070625120621/http://www.t-t.it/exbuse.htm, (20090513), XP002527688 [X] 1-9 * the whole document * |