EP2040111 - Appareil électro-optique, boîtier de montage de l'appareil électro-optique et équipement électronique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.12.2017 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 10.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 15.12.2017 | Demande réputée retirée | publié le 17.01.2018 [2018/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Seiko Epson Corporation 4-1, Nishi-Shinjuku 2-chome Shinjuku-ku Tokyo 163-0811 / JP | [N/P] |
Précédent [2009/13] | Pour tous les Etats désignés Seiko Epson Corporation 4-1, Nishi-shinjuku 2-chome Shinjuku-ku Tokyo 163-0811 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Hirabayashi, Hidekazu c/o Seiko Epson Corporation 3-5 Owa 3-chome Suwa-shi Nagano 392-8502 / JP | 02 /
Miyashita, Tomoaki c/o Seiko Epson Corporation 3-5 Owa 3-chome Suwa-shi Nagano 392-8502 / JP | [2009/13] | Mandataire(s) | Miller Sturt Kenyon 9 John Street London WC1N 2ES / GB | [N/P] |
Précédent [2009/13] | Cloughley, Peter Andrew, et al Miller Sturt Kenyon 9 John Street London WC1N 2ES / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08252895.1 | 29.08.2008 | [2009/13] | Numéro de priorité, date | JP20070245872 | 21.09.2007 Format original publié: JP 2007245872 | [2009/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2040111 | Date: | 25.03.2009 | Langue: | EN | [2009/13] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2040111 | Date: | 03.03.2010 | [2010/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.01.2010 | Classification | IPC: | G02F1/13, G02F1/133, H05K7/20 | [2010/09] | CPC: |
G02F1/13452 (EP,US);
G02F1/133 (KR);
G02F1/133382 (EP,US);
G02F1/1345 (KR)
|
Précédent IPC [2009/13] | G02F1/13, H05K7/20 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2010/45] |
Précédent [2009/13] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Elektrooptische Vorrichtung, elektrooptisches Vorrichtungsgehäuse und elektrooptische Ausrüstung | [2009/13] | Anglais: | Electro-optic apparatus, electro-optic apparatus mounting case and electronic equipment | [2009/13] | Français: | Appareil électro-optique, boîtier de montage de l'appareil électro-optique et équipement électronique | [2009/13] | Procédure dexamen | 23.06.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.09.2010 | Requête en examen déposée [2010/41] | 04.09.2010 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 12.10.2010 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 24.03.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.07.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.04.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.08.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/03] | 12.09.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/03] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.03.2014 | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.08.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 06.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 05.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 06.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 05.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 08.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2017 | 10   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]US2002048152 (KURIHARA MIKIO [JP], et al) [X] 1-7,9-10 * paragraph [0015] - paragraph [0016] * * paragraph [0033] - paragraph [0057] * * paragraphs [0059] , [0072] - [0074]; figures 1-3 * [Y] 8; | [Y]JP2003015104 (SEIKO EPSON CORP) [Y] 8* abstract *; | [X]US2004145052 (UENO JUNICHI [JP], et al) [X] 1-3,6,9-10 * embodiments 2,6;; figures 14,15,22,23 *; | [X]US2005286228 (KIM KI-JUNG [KR]) [X] 1-3,9-10 * paragraphs [0058] , [0059] , [0065] *; | [X]US2006274252 (SON SUN-KYU [KR]) [X] 1,4 * paragraph [0057] - paragraph [0061]; figures 1-3 * | Examen | JP2006048019 | par le demandeur | JP2002366046 | JP2003015104 | JP2004252331 |