EP2055707 - Préparation de composés comportant des liaisons Si-Si [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.12.2014 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.12.2014 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 28.01.2015 [2015/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Public University Corporation Osaka City University 3-138 Sugimoto 3-chome Sumiyoshi-ku Osaka-shi Osaka / JP | Pour tous les Etats désignés Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 6-1 Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0004 / JP | [N/P] |
Précédent [2009/19] | Pour tous les Etats désignés Public University Corporation Osaka City University 3-138 Sugimoto 3-chome Sumiyoshi-ku Osaka-shi Osaka / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 6-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-0004 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Nakazawa, Hiroshi c/o Coordination Chemistry Laboratory Graduate School of Science Osaka City University 3-138 Sugimoto 3-chome, Sumiyoshi-ku Osaka-shi, Osaka / JP | 02 /
Itazaki, Masumi c/o Coordination Chemistry Laboratory Graduate School of Science Osaka City University 3-138 Sugimoto 3-chome, Sumiyoshi-ku Osaka-shi, Osaka / JP | [2014/08] |
Précédent [2009/19] | 01 /
Nakazawa, Hiroshi c/o Coordination Chemistry Laboratory, Graduate School of Science, Osaka City University, 3-138 Sugimoto 3-chome, Sumiyoshi-ku Osaka-shi, Osaka / JP | ||
02 /
Itazaki, Masumi c/o Coordination Chemistry Laboratory, Graduate School of Science, Osaka City University, 3-138 Sugimoto 3-chome, Sumiyoshi-ku Osaka-shi, Osaka / JP | Mandataire(s) | Stoner, Gerard Patrick, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Précédent [2014/08] | Stoner, Gerard Patrick, et al Mewburn Ellis LLP 33 Gutter Lane London EC2V 8AS / GB | ||
Précédent [2009/36] | Stoner, Gerard Patrick, et al Mewburn Ellis LLP 33 Gutter Lane London EC2V 8AS / GB | ||
Précédent [2009/19] | Stoner, Gerard Patrick, et al Mewburn Ellis LLP 33 Gutter Lane London EC2V 8AS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08253572.5 | 31.10.2008 | [2009/19] | Numéro de priorité, date | JP20070282965 | 31.10.2007 Format original publié: JP 2007282965 | [2009/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2055707 | Date: | 06.05.2009 | Langue: | EN | [2009/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2055707 | Date: | 19.02.2014 | Langue: | EN | [2014/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.02.2009 | Classification | IPC: | C07F7/08, C07F7/18 | [2009/19] | CPC: |
C07F7/083 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2010/02] |
Précédent [2009/19] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Herstellung von Si-Si-Verbindung-enthaltende Verbindungen | [2009/19] | Anglais: | Preparation of Si-Si bond-bearing compounds | [2009/19] | Français: | Préparation de composés comportant des liaisons Si-Si | [2009/19] | Procédure d'examen | 10.08.2009 | Requête en examen déposée [2009/39] | 12.10.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.11.2009 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 22.12.2009 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 16.02.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.09.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.12.2013 | Taxe de délivrance payée | 30.12.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.10.2009 | Opposition(s) | 20.11.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0671487 (OSAKA GAS CO LTD [JP]) [A] 1-6 * the whole document * | [X] - DIVERSI P ET AL, "Catalytic and stoichiometric reactions of tertiary silanes with [Ir(Me)2Cp*L] (Cp*=eta5-C5Me5; L=PMe3, PMe2Ph, PMePh2, PPh3) in the presence of one-electron oxidants. A unique case of Si-H, Si-C, Ir-C and P-F bonds one-step activation: crystal structure of [Ir(Ph)(SiPh2F)Cp*(PMe3)]", JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, (20000115), vol. 593-594, ISSN 0022-328X, pages 154 - 160, XP004185695 [X] 1-3,5,6 * page 154 - page 155; table 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-328X(99)00469-6 | [DY] - BROWN-WENSLEY K A, "Formation of Si-Si bonds from Si-H bonds in the presence of hydrosilation catalysts", ORGANOMETALLICS, (198707), vol. 6, no. 7, ISSN 0276-7333, pages 1590 - 1591, XP007907160 [DY] 1-6 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/om00150a040 | [DY] - YAMASHITA H ET AL, "Transition Metal-Catalyzed Synthesis of Silicon Polymers", BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN, (1995), vol. 68, no. 2, ISSN 0009-2673, pages 403 - 419, XP007907159 [DY] 1-6 * Equations 2-5 * DOI: http://dx.doi.org/10.1246/bcsj.68.403 | [DY] - AITKEN C ET AL, "Polymerisation of primary silanes to linear polysilanes catalysed by titanocene derivatives", JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, (19850108), vol. 279, no. 1-2, ISSN 0022-328X, pages C11 - C13, XP007907157 [DY] 1-6 * Equation 2 * | [Y] - BRUNNER H ET AL, "Optically active transition metal complexes. 101. Catalytic hydrosilylation or hydrogenation of a coordinated site of iron [Cp'Fe(CO)(X)] fragment", ANGEWANDTE CHEMIE, INTERNATIONAL EDITION, (1990), vol. 29, no. 10, ISSN 0570-0833, pages 1131 - 1132, XP009112125 [Y] 1-6 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/anie.199011311 | [Y] - LICHTENBERGER D L ET AL, "Electronic structure of transition metal-silicon bonds. Valence photoelectron spectra of (eta5-C5H5)Fe(CO)2L complexes (L=SiCl3, Si(CH3)3)", JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, (19910410), vol. 113, no. 8, ISSN 0002-7863, pages 2923 - 2930, XP009112109 [Y] 1-6 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja00008a021 | [Y] - RANDOLPH C L ET AL, "Photochemical reactions of (eta5- pentamethylcyclopentadienyl)dicarbonyliron alkyl and silyl complexes: reversible ethylene insertion into an iron-silicon bond and implications for the mechanism of transition-metal-catalyzed hydrosilation of alkenes", JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, (1986), vol. 108, no. 12, ISSN 0002-7863, pages 3366 - 3374, XP009112124 [Y] 1-6 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja00272a035 | par le demandeur | - ORGANOMETALLICS, (1987), vol. 6, page 1590 | - BULL. CHEM. SOC. JPN., (1995), vol. 68, page 403 | - J. ORGANOMET. CHEM., (2000), vol. 154, pages 593 - 594 | - J. ORGANOMET. CHEM., (1996), vol. 521, page 145 | - J. ORGANOMET. CHEM., (1985), vol. 279, no. C11 | - Organosilicon Chemistry, VCH, (1994), page 253 |