EP2291139 - IMPLANT DENTAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.12.2012 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 20.08.2014 [2014/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Leone S.p.A. Via Ponte a Quaracchi 50 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) / IT | [2011/10] | Inventeur(s) | 01 /
DOLFI, Maurizio Via N. Pisano 9 I-50143 Firenze / IT | 02 /
SCOMMEGNA, Gabriele Via Grandi 47 I-50029 Tavarnuzze Impruneta (FI) / IT | [2011/10] | Mandataire(s) | Strasser, Wolfgang Patentanwälte Strohschänk, Uri, Strasser & Keilitz Rudolf-Diesel-Strasse 14 85521 Ottobrunn-Riemerling / DE | [N/P] |
Précédent [2012/07] | Strasser, Wolfgang Patentanwälte Strohschänk, Uri, Strasser & Keilitz Rosenheimer Landstrasse 87 85521 Ottobrunn / DE | ||
Précédent [2011/10] | Strasser, Wolfgang Patentanwälte Strohschänk, Uri, Strasser & Keilitz Rosenheimer Landstrasse 87 85521 Ottobrunn / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08790021.3 | 26.06.2008 | [2011/10] | WO2008IT00432 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009157024 | Date: | 30.12.2009 | Langue: | EN | [2009/53] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2291139 | Date: | 09.03.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.12.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2291139 | Date: | 15.02.2012 | Langue: | EN | [2012/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.12.2009 | Classification | IPC: | A61C8/00 | [2011/10] | CPC: |
A61C8/005 (EP,US);
A61C8/006 (EP,US);
A61C8/0071 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/10] | Titre | Allemand: | ZAHNIMPLANTAT | [2011/10] | Anglais: | DENTAL IMPLANT | [2011/10] | Français: | IMPLANT DENTAIRE | [2011/10] | Entrée dans la phase régionale | 05.02.2010 | Taxe nationale de base payée | 05.02.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.02.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.02.2010 | Requête en examen déposée [2011/10] | 26.07.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.10.2011 | Taxe de délivrance payée | 07.10.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 26.07.2011 | Opposition(s) | 16.11.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 26.06.2008 | AT | 15.02.2012 | CY | 15.02.2012 | CZ | 15.02.2012 | DK | 15.02.2012 | EE | 15.02.2012 | FI | 15.02.2012 | HR | 15.02.2012 | IT | 15.02.2012 | LT | 15.02.2012 | LV | 15.02.2012 | MT | 15.02.2012 | PL | 15.02.2012 | RO | 15.02.2012 | SI | 15.02.2012 | SK | 15.02.2012 | BG | 15.05.2012 | NO | 15.05.2012 | GR | 16.05.2012 | IS | 15.06.2012 | PT | 15.06.2012 | GB | 26.06.2012 | IE | 26.06.2012 | LU | 26.06.2012 | MC | 30.06.2012 | [2014/34] |
Précédent [2014/27] | AT | 15.02.2012 | |
CY | 15.02.2012 | ||
CZ | 15.02.2012 | ||
DK | 15.02.2012 | ||
EE | 15.02.2012 | ||
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
IT | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
MT | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
RO | 15.02.2012 | ||
SI | 15.02.2012 | ||
SK | 15.02.2012 | ||
BG | 15.05.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
GB | 26.06.2012 | ||
IE | 26.06.2012 | ||
LU | 26.06.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
Précédent [2013/35] | AT | 15.02.2012 | |
CY | 15.02.2012 | ||
CZ | 15.02.2012 | ||
DK | 15.02.2012 | ||
EE | 15.02.2012 | ||
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
IT | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
MT | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
RO | 15.02.2012 | ||
SI | 15.02.2012 | ||
SK | 15.02.2012 | ||
BG | 15.05.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
GB | 26.06.2012 | ||
IE | 26.06.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
Précédent [2013/33] | AT | 15.02.2012 | |
CY | 15.02.2012 | ||
CZ | 15.02.2012 | ||
DK | 15.02.2012 | ||
EE | 15.02.2012 | ||
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
IT | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
RO | 15.02.2012 | ||
SI | 15.02.2012 | ||
SK | 15.02.2012 | ||
BG | 15.05.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
GB | 26.06.2012 | ||
IE | 26.06.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
Précédent [2013/21] | AT | 15.02.2012 | |
CY | 15.02.2012 | ||
CZ | 15.02.2012 | ||
DK | 15.02.2012 | ||
EE | 15.02.2012 | ||
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
IT | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
RO | 15.02.2012 | ||
SI | 15.02.2012 | ||
SK | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
GB | 26.06.2012 | ||
IE | 26.06.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
Précédent [2013/20] | AT | 15.02.2012 | |
CY | 15.02.2012 | ||
CZ | 15.02.2012 | ||
DK | 15.02.2012 | ||
EE | 15.02.2012 | ||
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
IT | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
RO | 15.02.2012 | ||
SI | 15.02.2012 | ||
SK | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
IE | 26.06.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
Précédent [2013/08] | AT | 15.02.2012 | |
CY | 15.02.2012 | ||
CZ | 15.02.2012 | ||
DK | 15.02.2012 | ||
EE | 15.02.2012 | ||
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
IT | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
RO | 15.02.2012 | ||
SI | 15.02.2012 | ||
SK | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
Précédent [2013/07] | AT | 15.02.2012 | |
CY | 15.02.2012 | ||
CZ | 15.02.2012 | ||
DK | 15.02.2012 | ||
EE | 15.02.2012 | ||
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
IT | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
RO | 15.02.2012 | ||
SI | 15.02.2012 | ||
SK | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
Précédent [2012/50] | CY | 15.02.2012 | |
CZ | 15.02.2012 | ||
DK | 15.02.2012 | ||
EE | 15.02.2012 | ||
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
IT | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
RO | 15.02.2012 | ||
SI | 15.02.2012 | ||
SK | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
Précédent [2012/49] | CY | 15.02.2012 | |
CZ | 15.02.2012 | ||
DK | 15.02.2012 | ||
EE | 15.02.2012 | ||
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
RO | 15.02.2012 | ||
SI | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
Précédent [2012/48] | CY | 15.02.2012 | |
EE | 15.02.2012 | ||
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
Précédent [2012/41] | CY | 15.02.2012 | |
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
Précédent [2012/39] | FI | 15.02.2012 | |
HR | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
Précédent [2012/37] | FI | 15.02.2012 | |
HR | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
Précédent [2012/36] | HR | 15.02.2012 | |
LT | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
Précédent [2012/34] | LT | 15.02.2012 | |
NO | 15.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0308738 (RICHTER ERNST JURGEN DR MED DE) [A] 1 * column 3, lines 2-34 ** figure - *; | [A]US6419492 (SCHROERING ROBERT L [US]) [A] 1,4 * column 3, line 46 - column 4, line 55 * * figures 7-12 *; | [DA]EP1554988 (LEONE SPA [IT]) [DA] 1-4 * paragraphs [0014] - [0017] - [0024] - [0027] * * figure - * |