EP2196066 - Placement d'un transcodeur dynamique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2010/24] | PLACEMENT D'UN TRANSCODEUR DYNAMIQUE | ||
[2011/21] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.09.2012 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 20.08.2014 [2014/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2010/24] | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | Inventeur(s) | 01 /
KAMPMANN, Dirk Jos Francotteweg 50 NL-6291 GP Vaals / NL | [2010/24] | Mandataire(s) | Tonscheidt, Andreas, et al Ericsson GmbH Ericsson Allee 1 D-52134 Herzogenrath / DE | [N/P] |
Précédent [2010/24] | Tonscheidt, Andreas, et al Ericsson GmbH Ericsson Allee 1 D-52134 Herzogenrath / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08803691.8 | 04.09.2008 | [2010/24] | WO2008EP61721 | Numéro de priorité, date | US20070970103P | 05.09.2007 Format original publié: US 970103 P | [2010/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009040230 | Date: | 02.04.2009 | Langue: | EN | [2009/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2196066 | Date: | 16.06.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.04.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2196066 | Date: | 02.11.2011 | Langue: | EN | [2011/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.04.2009 | Classification | IPC: | H04W76/02, H04M7/00 | [2010/24] | CPC: |
H04M7/0072 (EP,US);
H04L65/75 (US);
H04W88/12 (EP,US);
H04W88/181 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/24] | Titre | Allemand: | Dynamische Transkoder-Platzierung | [2011/21] | Anglais: | Dynamic transcoder placement | [2011/21] | Français: | Placement d'un transcodeur dynamique | [2011/21] |
Précédent [2010/24] | DYNAMISCHE TRANSKODER-PLATZIERUNG | ||
Précédent [2010/24] | DYNAMIC TRANSCODER PLACEMENT | ||
Précédent [2010/24] | PLACEMENT D'UN TRANSCODEUR DYNAMIQUE | Entrée dans la phase régionale | 30.03.2010 | Taxe nationale de base payée | 30.03.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.03.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 03.07.2009 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 30.03.2010 | Requête en examen déposée [2010/24] | 05.05.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.09.2011 | Taxe de délivrance payée | 02.09.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.05.2011 | Opposition(s) | 03.08.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.09.2008 | AT | 02.11.2011 | CY | 02.11.2011 | DK | 02.11.2011 | EE | 02.11.2011 | FI | 02.11.2011 | HR | 02.11.2011 | LT | 02.11.2011 | LV | 02.11.2011 | MT | 02.11.2011 | RO | 02.11.2011 | SI | 02.11.2011 | SK | 02.11.2011 | TR | 02.11.2011 | BG | 02.02.2012 | NO | 02.02.2012 | IS | 02.03.2012 | [2014/34] |
Précédent [2014/21] | AT | 02.11.2011 | |
CY | 02.11.2011 | ||
DK | 02.11.2011 | ||
EE | 02.11.2011 | ||
FI | 02.11.2011 | ||
HR | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
MT | 02.11.2011 | ||
RO | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
SK | 02.11.2011 | ||
TR | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
NO | 02.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
Précédent [2013/51] | AT | 02.11.2011 | |
CY | 02.11.2011 | ||
DK | 02.11.2011 | ||
EE | 02.11.2011 | ||
FI | 02.11.2011 | ||
HR | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
MT | 02.11.2011 | ||
RO | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
SK | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
NO | 02.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
Précédent [2013/29] | AT | 02.11.2011 | |
CY | 02.11.2011 | ||
DK | 02.11.2011 | ||
EE | 02.11.2011 | ||
FI | 02.11.2011 | ||
HR | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
RO | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
SK | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
NO | 02.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
Précédent [2013/07] | AT | 02.11.2011 | |
CY | 02.11.2011 | ||
DK | 02.11.2011 | ||
EE | 02.11.2011 | ||
HR | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
RO | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
SK | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
NO | 02.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
Précédent [2012/36] | CY | 02.11.2011 | |
DK | 02.11.2011 | ||
EE | 02.11.2011 | ||
HR | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
RO | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
SK | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
NO | 02.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
Précédent [2012/35] | CY | 02.11.2011 | |
DK | 02.11.2011 | ||
EE | 02.11.2011 | ||
HR | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
NO | 02.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
Précédent [2012/28] | CY | 02.11.2011 | |
HR | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
NO | 02.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
Précédent [2012/27] | HR | 02.11.2011 | |
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
NO | 02.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
Précédent [2012/25] | LT | 02.11.2011 | |
LV | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
NO | 02.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
Précédent [2012/21] | LT | 02.11.2011 | |
NO | 02.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
Précédent [2012/20] | LT | 02.11.2011 | |
NO | 02.02.2012 | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO0070885 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]) [A] 1-14 * pages 14,15 *; | [XA]US2005013281 (MILTON LEWIS J [US], et al) [X] 1,5,8,12 * abstract * * paragraphs [0004] , [0005] , [0013] , [0015] - [0021] - [0024] , [0026] , [0039] , [0040] , [0043] , [0044]; figure 2c * [A] 2-4,6,7,9-11,13,14; | [A]US2005037790 (CHANG YONG [KR]) [A] 1-14 * abstract ** paragraphs [0009] , [0017] , [0018] , [0055] , [0057] *; | [XA]EP1553790 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1,5,8,12 * abstract * * paragraphs [0002] , [0004] , [0008] - [0011] - [0013] , [0016] - [0018]; claims 4-7 * [A] 2-4,6,7,9-11,13,14; | [A]WO2005096585 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) [A] 1-14 * abstract * * pages 3-6 *; | [PX] - "3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group GERAN;A-interface over IP Study (AINTIP);(Release 8)", 3GPP DRAFT; 43903-002, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20071114), vol. tsg_geran\TSG_GERAN\GERAN_36_Vancouver\Docs, no. Vancouver; 20071112, XP050018929 [PX] 1-14 * pages 13,32-34 * | [X] - "Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Bandwidth And Resource Savings (BARS) and speech enhancements for Circuit Switched (CS) networks (3GPP TR 23.977 version 7.0.0 Release 7); ETSI TR 123 977", ETSI STANDARDS, LIS, SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX, FRANCE, (20070601), vol. 3-SA2, no. V7.0.0, ISSN 0000-0001, XP014037489 [X] 1-14 * pages 31,32 * * pages 37-42 * |