EP2191267 - SUBSTRAT SOLIDE A MOLECULES LIEES EN SURFACE ET PROCEDE DE PRODUCTION ET D'UTILISATION DUDIT SUBSTRAT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.01.2015 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.01.2015 | Demande réputée retirée | publié le 11.02.2015 [2015/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Postech Academy-Industry- Foundation San 31, Hyoja-dong Nam-gu Pohang-shi Kyungsangbuk-do 790-784 / KR | Pour tous les Etats désignés POSCO 1 Koi-dong Nam-ku Pohang, Kyungsangbuk-do 790-300 / KR | [N/P] |
Précédent [2010/22] | Pour tous les Etats désignés Postech Academy-Industry Foundation San 31, Hyoja-dong Nam-gu Pohang-shi Kyungsangbuk-do 790-784 / KR | ||
Pour tous les Etats désignés Posco 1 Koi-dong Nam-ku Pohang, Kyungsangbuk-do 790-300 / KR | Inventeur(s) | 01 /
PARK, Joon Won Kyosu Apt. 8-1303 Jigok-dond Nam-gu Pohang-si Kyungsangbuk-do 790-390 / KR | 02 /
HONG, Bong Jin Green Apt. 216-202 Jigok-dong Nam-gu Pohang-si Kyungsangbuk-do 790-390 / KR | 03 /
KIM, Duk Hoe Sungdongmaeul Suji Xi Apt. 102-101 Seongbok-dong Suji-gu Yongin-si Gyeonggi-do 448-791 / KR | [2010/22] | Mandataire(s) | Beck Greener LLP Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | [N/P] |
Précédent [2014/16] | Beck Greener Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | ||
Précédent [2010/22] | Raynor, John Beck Greener Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08831597.3 | 17.09.2008 | [2010/22] | WO2008IB03808 | Numéro de priorité, date | US20070973079P | 17.09.2007 Format original publié: US 973079 P | [2010/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2009037600 | Date: | 26.03.2009 | Langue: | EN | [2009/13] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2191267 | Date: | 02.06.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.03.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 24.09.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.08.2010 | Classification | IPC: | G01N33/48, C12Q1/68 | [2010/22] | CPC: |
G01N33/54306 (EP,US);
B82Y35/00 (US);
G01N33/54373 (EP,US);
G01N33/54393 (EP,US);
G01Q60/42 (EP,US);
B82Y5/00 (US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/22] | Titre | Allemand: | FESTSTOFFSUBSTRAT MIT OBERFLÄCHENBINDUNGSMOLEKÜLEN SOWIE VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND VERWENDUNG | [2010/22] | Anglais: | SOLID SUBSTRATE WITH SURFACE BOUND MOLECULES AND METHODS FOR PRODUCING AND USING THE SAME | [2010/22] | Français: | SUBSTRAT SOLIDE A MOLECULES LIEES EN SURFACE ET PROCEDE DE PRODUCTION ET D'UTILISATION DUDIT SUBSTRAT | [2010/22] | Entrée dans la phase régionale | 10.03.2010 | Taxe nationale de base payée | 10.03.2010 | Taxe de recherche payée | 10.03.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.03.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 10.03.2010 | Requête en examen déposée [2010/22] | 17.03.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.02.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.09.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/07] | 07.10.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/07] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.02.2014 | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.08.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 01.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO2006016787 (POSTECH FOUNDATION [KR]; POSCO [KR]; PARK JOON WON [KR]; JUNG YU JIN [) [X] 1-15 * figure 3 *; | [X]US2007128623 (PARK JOON-WON [KR] ET AL) [X] 1-15 * figure 12 *; | [A]WO2007046819 (CALIFORNIA INSTITUE OF TECHNOL [US]; WADE LAWARENCE A [US]; COLLIER CH) [A] 1-15 * the whole document * | Recherche internationale | [A]US2003013124 (JENNIFER M. LU KUO ET AL.); | [A]US2006285997 (NELLE LYNN SLACK ET AL.); | [A]KR20070000667 (KOREA RESEARCH INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY) |