EP2212547 - TURBINE HYDROÉLECTRIQUE À IMPULSION COMPRENANT DES BUSES ROTATIVES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.10.2016 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.08.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG | publié le 19.09.2018 [2018/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Frangié, Nabil H. 1230 Villeray Apt. 11 Montreal, Quebec H2R 1J7 / CA | [2010/31] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2010/31] | Mandataire(s) | L'Helgoualch, Jean, et al Ipsilon Le Centralis 63, avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-la-Reine / FR | [N/P] |
Précédent [2015/50] | L'Helgoualch, Jean, et al Ipsilon Brema-Loyer Le Centralis 63, avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-la-Reine / FR | ||
Précédent [2010/31] | L'Helgoualch, Jean, et al Cabinet Sueur et L'Helgoualch Le Centralis 63, avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-la-Reine / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 08847392.1 | 31.10.2008 | [2010/31] | WO2008CA01897 | Numéro de priorité, date | CA20072604610 | 05.11.2007 Format original publié: CA 2604610 | [2010/31] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009059398 | Date: | 14.05.2009 | Langue: | FR | [2009/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2212547 | Date: | 04.08.2010 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 14.05.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2212547 | Date: | 09.12.2015 | Langue: | FR | [2015/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CA | 14.05.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.10.2014 | Classification | IPC: | F03B13/00, F01D15/10, F01D15/12, F03B17/02 | [2014/45] | CPC: |
F03B1/04 (EP,US);
F01D1/32 (EP,US);
F03B17/02 (EP,US);
Y02E10/20 (EP,US)
|
Précédent IPC [2010/31] | F03B13/00, F01D15/10, F01D15/12 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/50] |
Précédent [2010/31] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | HYDROELEKTRISCHE ANTRIEBSTURBINE MIT ROTATIONSDÜSEN | [2010/31] | Anglais: | IMPULSE HYDROELECTRIC TURBINE COMPRISING ROTATING NOZZLES | [2010/31] | Français: | TURBINE HYDROÉLECTRIQUE À IMPULSION COMPRENANT DES BUSES ROTATIVES | [2010/31] | Entrée dans la phase régionale | 18.05.2010 | Taxe nationale de base payée | 18.05.2010 | Taxe de recherche payée | 18.05.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.05.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.05.2010 | Requête en examen déposée [2010/31] | 28.08.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.10.2015 | Taxe de délivrance payée | 01.10.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 01.10.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.08.2015 | Opposition(s) | 12.09.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 26.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 31.10.2008 | BG | 09.12.2015 | CY | 09.12.2015 | CZ | 09.12.2015 | DK | 09.12.2015 | EE | 09.12.2015 | FI | 09.12.2015 | HR | 09.12.2015 | LT | 09.12.2015 | LV | 09.12.2015 | MC | 09.12.2015 | MT | 09.12.2015 | NL | 09.12.2015 | RO | 09.12.2015 | SI | 09.12.2015 | SK | 09.12.2015 | GR | 10.03.2016 | IS | 09.04.2016 | PT | 11.04.2016 | [2018/38] |
Précédent [2018/34] | HU | 31.10.2008 | |
CY | 09.12.2015 | ||
CZ | 09.12.2015 | ||
DK | 09.12.2015 | ||
EE | 09.12.2015 | ||
FI | 09.12.2015 | ||
HR | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
MC | 09.12.2015 | ||
MT | 09.12.2015 | ||
NL | 09.12.2015 | ||
RO | 09.12.2015 | ||
SI | 09.12.2015 | ||
SK | 09.12.2015 | ||
GR | 10.03.2016 | ||
IS | 09.04.2016 | ||
PT | 11.04.2016 | ||
Précédent [2018/32] | HU | 31.10.2008 | |
CY | 09.12.2015 | ||
CZ | 09.12.2015 | ||
DK | 09.12.2015 | ||
EE | 09.12.2015 | ||
FI | 09.12.2015 | ||
HR | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
MC | 09.12.2015 | ||
MT | 09.12.2015 | ||
NL | 09.12.2015 | ||
RO | 09.12.2015 | ||
SI | 09.12.2015 | ||
SK | 09.12.2015 | ||
GR | 10.03.2016 | ||
IS | 09.04.2016 | ||
PT | 11.04.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 31.10.2008 | |
CY | 09.12.2015 | ||
CZ | 09.12.2015 | ||
DK | 09.12.2015 | ||
EE | 09.12.2015 | ||
FI | 09.12.2015 | ||
HR | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
MC | 09.12.2015 | ||
NL | 09.12.2015 | ||
RO | 09.12.2015 | ||
SI | 09.12.2015 | ||
SK | 09.12.2015 | ||
GR | 10.03.2016 | ||
IS | 09.04.2016 | ||
PT | 11.04.2016 | ||
Précédent [2016/49] | CZ | 09.12.2015 | |
DK | 09.12.2015 | ||
EE | 09.12.2015 | ||
FI | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
NL | 09.12.2015 | ||
RO | 09.12.2015 | ||
SI | 09.12.2015 | ||
SK | 09.12.2015 | ||
GR | 10.03.2016 | ||
IS | 09.04.2016 | ||
PT | 11.04.2016 | ||
Précédent [2016/46] | CZ | 09.12.2015 | |
DK | 09.12.2015 | ||
EE | 09.12.2015 | ||
FI | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
NL | 09.12.2015 | ||
RO | 09.12.2015 | ||
SK | 09.12.2015 | ||
GR | 10.03.2016 | ||
IS | 09.04.2016 | ||
PT | 11.04.2016 | ||
Précédent [2016/38] | CZ | 09.12.2015 | |
EE | 09.12.2015 | ||
FI | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
NL | 09.12.2015 | ||
RO | 09.12.2015 | ||
SK | 09.12.2015 | ||
GR | 10.03.2016 | ||
IS | 09.04.2016 | ||
PT | 11.04.2016 | ||
Précédent [2016/36] | CZ | 09.12.2015 | |
EE | 09.12.2015 | ||
FI | 09.12.2015 | ||
IS | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
NL | 09.12.2015 | ||
RO | 09.12.2015 | ||
SK | 09.12.2015 | ||
GR | 10.03.2016 | ||
Précédent [2016/34] | CZ | 09.12.2015 | |
FI | 09.12.2015 | ||
IS | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
NL | 09.12.2015 | ||
GR | 10.03.2016 | ||
Précédent [2016/31] | FI | 09.12.2015 | |
IS | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
NL | 09.12.2015 | ||
GR | 10.03.2016 | ||
Précédent [2016/26] | FI | 09.12.2015 | |
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
NL | 09.12.2015 | ||
GR | 10.03.2016 | ||
Précédent [2016/25] | FI | 09.12.2015 | |
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
GR | 10.03.2016 | ||
Précédent [2016/24] | FI | 09.12.2015 | |
LT | 09.12.2015 | ||
GR | 10.03.2016 | ||
Précédent [2016/20] | LT | 09.12.2015 | Citations: | Recherche | [A]US171256 (BACKUS) [A] 1-5 * figure 1 *; | [A]US5263814 (JANG YOUNG-WAN [KR]) [A] 1-5 * figures 2,3 *; | [A]JPS5634977 (FUKAI KIYOTATSU) [A] 1-5 * figures 1,2 * | Recherche internationale | [A]US5263814 (JANG YOUNG-WAN [KR]); | [A]US3926534 (ERICKSON JOHN W); | [A]US2060414 (ALBERT FLADELAND) |