EP2209851 - COMPOSITION À BASE DE RÉSINE AUTO-OXYDABLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2010/30] | COMPOSITION DE REVÊTEMENT AUTOXYDABLE | ||
[2017/04] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.03.2018 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.04.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 29.05.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 01.07.2020 [2020/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Synres B.V. Slachthuisweg 30 3151 XN Hoek van Holland / NL | [2016/12] |
Précédent [2010/30] | Pour tous les Etats désignés DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1 6411 TE Heerlen / NL | ||
Précédent [2009/38] | Pour tous les Etats désignés DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1 6411 TE Heerlen / NL | Inventeur(s) | 01 /
GRISNICH, Willem Baarlo 4 NL-8064 PG Zwartsluis / NL | 02 /
REUVERS, Albertus Johannes Brederode 4a NL-6922 BM Duiven / NL | 03 /
WILLEMS, Stefan Hendrikus Maria Hooiland 56 NL-7641 HV Wierden / NL | 04 /
HENDRIKS, Johannes Wilhelmus Maria Van Echtenmarke 4 NL-8016 DB Zwolle / NL | 05 /
KOLDIJK, Fokeltje Akke Hendrina Broekmanstraat 19 NL-8017 DL Zwolle / NL | 06 /
DAVIES, Philip John Oudemansstraat 5 NL-3514 HM Utrecht / NL | [2010/30] | Mandataire(s) | V.O. P.O. Box 87930 2508 DH Den Haag / NL | [2017/19] |
Précédent [2010/30] | Schmitt, Maja, et al DSM Intellectual Property Urmond Office P.O. Box 9 6160 MA Geleen / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 08849616.1 | 13.11.2008 | [2010/30] | WO2008EP65450 | Numéro de priorité, date | EP20070022281 | 16.11.2007 Format original publié: EP 07022281 | [2010/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009062996 | Date: | 22.05.2009 | Langue: | EN | [2009/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2209851 | Date: | 28.07.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.05.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2209851 | Date: | 10.05.2017 | Langue: | EN | [2017/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.05.2009 | Classification | IPC: | C08F2/00, C09D167/06, C09D167/08, C08L67/06, C08L67/08 | [2017/04] | CPC: |
C08L67/06 (EP);
C08F2/00 (EP);
C09D167/06 (EP);
C09D167/08 (EP);
C08L67/08 (EP)
| C-Set: |
C08L67/06, C08L2666/18 (EP);
C09D167/06, C08L2666/18 (EP);
C09D167/08, C08L2666/18 (EP)
|
Précédent IPC [2010/30] | C08L67/06, C08L67/08, C09D167/06, C09D167/08 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/19] |
Précédent [2010/30] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | AUTOXIDIERBARE ZUSAMMENSETZUNG AUF HARZBASIS | [2017/04] | Anglais: | AUTOXIDISABLE COATING COMPOSITION | [2010/30] | Français: | COMPOSITION À BASE DE RÉSINE AUTO-OXYDABLES | [2017/04] |
Précédent [2010/30] | SELBSTOXIDIERENDE BESCHICHTUNGSZUSAMMENSETZUNG | ||
Précédent [2010/30] | COMPOSITION DE REVÊTEMENT AUTOXYDABLE | Entrée dans la phase régionale | 12.05.2010 | Taxe nationale de base payée | 12.05.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.05.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.05.2010 | Requête en examen déposée [2010/30] | 28.07.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.11.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 25.03.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.03.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.09.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.01.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.03.2017 | Taxe de délivrance payée | 30.03.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.03.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 07.11.2014 | Opposition(s) | 13.02.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 13.11.2008 | AT | 10.05.2017 | CY | 10.05.2017 | CZ | 10.05.2017 | DK | 10.05.2017 | EE | 10.05.2017 | ES | 10.05.2017 | FI | 10.05.2017 | HR | 10.05.2017 | IT | 10.05.2017 | LT | 10.05.2017 | LV | 10.05.2017 | MC | 10.05.2017 | PL | 10.05.2017 | PT | 10.05.2017 | RO | 10.05.2017 | SE | 10.05.2017 | SI | 10.05.2017 | SK | 10.05.2017 | TR | 10.05.2017 | BG | 10.08.2017 | NO | 10.08.2017 | GR | 11.08.2017 | IS | 10.09.2017 | GB | 13.11.2017 | IE | 13.11.2017 | LU | 13.11.2017 | MT | 13.11.2017 | CH | 30.11.2017 | LI | 30.11.2017 | [2020/27] |
Précédent [2020/15] | HU | 13.11.2008 | |
AT | 10.05.2017 | ||
CY | 10.05.2017 | ||
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
TR | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
GB | 13.11.2017 | ||
IE | 13.11.2017 | ||
LU | 13.11.2017 | ||
MT | 13.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 13.11.2008 | |
AT | 10.05.2017 | ||
CY | 10.05.2017 | ||
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
GB | 13.11.2017 | ||
IE | 13.11.2017 | ||
LU | 13.11.2017 | ||
MT | 13.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 13.11.2008 | |
AT | 10.05.2017 | ||
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
GB | 13.11.2017 | ||
IE | 13.11.2017 | ||
LU | 13.11.2017 | ||
MT | 13.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/50] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
GB | 13.11.2017 | ||
IE | 13.11.2017 | ||
LU | 13.11.2017 | ||
MT | 13.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/45] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
IE | 13.11.2017 | ||
LU | 13.11.2017 | ||
MT | 13.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
LU | 13.11.2017 | ||
MT | 13.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/41] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
LU | 13.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/33] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/25] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2018/09] | AT | 10.05.2017 | |
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2017/50] | AT | 10.05.2017 | |
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 10.05.2017 | |
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US4311624 (EMMONS WILLIAM D ET AL) [X] 1-15 * abstract * * column 5, lines 20-38 *; | [X]EP0072127 (ROHM & HAAS [US]) [X] 1-15 * abstract * |