EP2224712 - Procédé de fourniture d'informations de message, y compris des informations de sujet de l'appel, au destinataire d'un appel téléphonique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.02.2013 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 19.08.2015 [2015/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Research In Motion Limited 295 Phillip Street Waterloo, ON N2L 3W8 / CA | [N/P] |
Précédent [2010/35] | Pour tous les Etats désignés RESEARCH IN MOTION LIMITED 295 Phillip Street Waterloo, Ontario N2L 3W8 / CA | Inventeur(s) | 01 /
Baccay, Peter c/o Ascendent Telecommunications Inc. 2000 Bridge Parkway Suite 100 Redwood City CA 94065 / US | [2012/13] |
Précédent [2010/35] | 01 /
Baccay, Peter c/o Ascendent Telecommunications Inc. 2000 Bridge Parkway Suite 100 Redwood City CA 94065 / US | Mandataire(s) | Fennell, Gareth Charles Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Précédent [2012/13] | Fennell, Gareth Charles Kilburn & Strode LLP 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | ||
Précédent [2010/35] | Fennell, Gareth Charles Kilburn & Strode LLP 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 09153806.6 | 26.02.2009 | [2010/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2224712 | Date: | 01.09.2010 | Langue: | EN | [2010/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2224712 | Date: | 28.03.2012 | Langue: | EN | [2012/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.08.2009 | Classification | IPC: | H04M3/42, H04M3/436 | [2010/35] | CPC: |
H04M3/42042 (EP);
H04M3/436 (EP);
H04M2201/38 (EP);
H04M2203/2038 (EP);
H04M3/42382 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/35] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Bereitstellung von Nachrichteninformationen, einschliesslich Anrufsgegenstandinformation, für einen Empfänger eines Telefonanrufs | [2010/35] | Anglais: | Method of providing message information, including call subject information, to a recipient of a telephone call | [2010/35] | Français: | Procédé de fourniture d'informations de message, y compris des informations de sujet de l'appel, au destinataire d'un appel téléphonique | [2010/35] | Procédure d'examen | 27.02.2009 | Requête en examen déposée [2010/35] | 02.02.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.09.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.12.2011 | Taxe de délivrance payée | 08.12.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.09.2011 | Opposition(s) | 03.01.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 26.02.2009 | AT | 28.03.2012 | BE | 28.03.2012 | CY | 28.03.2012 | CZ | 28.03.2012 | DK | 28.03.2012 | EE | 28.03.2012 | FI | 28.03.2012 | HR | 28.03.2012 | IT | 28.03.2012 | LT | 28.03.2012 | LV | 28.03.2012 | MK | 28.03.2012 | MT | 28.03.2012 | PL | 28.03.2012 | RO | 28.03.2012 | SE | 28.03.2012 | SI | 28.03.2012 | SK | 28.03.2012 | TR | 28.03.2012 | BG | 28.06.2012 | NO | 28.06.2012 | GR | 29.06.2012 | ES | 09.07.2012 | IS | 28.07.2012 | PT | 30.07.2012 | [2015/34] |
Précédent [2015/32] | AT | 28.03.2012 | |
BE | 28.03.2012 | ||
CY | 28.03.2012 | ||
CZ | 28.03.2012 | ||
DK | 28.03.2012 | ||
EE | 28.03.2012 | ||
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
IT | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
MK | 28.03.2012 | ||
MT | 28.03.2012 | ||
PL | 28.03.2012 | ||
RO | 28.03.2012 | ||
SE | 28.03.2012 | ||
SI | 28.03.2012 | ||
SK | 28.03.2012 | ||
TR | 28.03.2012 | ||
BG | 28.06.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
ES | 09.07.2012 | ||
IS | 28.07.2012 | ||
PT | 30.07.2012 | ||
Précédent [2014/32] | AT | 28.03.2012 | |
BE | 28.03.2012 | ||
CY | 28.03.2012 | ||
CZ | 28.03.2012 | ||
DK | 28.03.2012 | ||
EE | 28.03.2012 | ||
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
IT | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
MT | 28.03.2012 | ||
PL | 28.03.2012 | ||
RO | 28.03.2012 | ||
SE | 28.03.2012 | ||
SI | 28.03.2012 | ||
SK | 28.03.2012 | ||
BG | 28.06.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
ES | 09.07.2012 | ||
IS | 28.07.2012 | ||
PT | 30.07.2012 | ||
Précédent [2013/33] | AT | 28.03.2012 | |
BE | 28.03.2012 | ||
CY | 28.03.2012 | ||
CZ | 28.03.2012 | ||
DK | 28.03.2012 | ||
EE | 28.03.2012 | ||
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
IT | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
PL | 28.03.2012 | ||
RO | 28.03.2012 | ||
SE | 28.03.2012 | ||
SI | 28.03.2012 | ||
SK | 28.03.2012 | ||
BG | 28.06.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
ES | 09.07.2012 | ||
IS | 28.07.2012 | ||
PT | 30.07.2012 | ||
Précédent [2013/22] | AT | 28.03.2012 | |
BE | 28.03.2012 | ||
CY | 28.03.2012 | ||
CZ | 28.03.2012 | ||
DK | 28.03.2012 | ||
EE | 28.03.2012 | ||
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
IT | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
PL | 28.03.2012 | ||
RO | 28.03.2012 | ||
SE | 28.03.2012 | ||
SI | 28.03.2012 | ||
SK | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
ES | 09.07.2012 | ||
IS | 28.07.2012 | ||
PT | 30.07.2012 | ||
Précédent [2013/11] | AT | 28.03.2012 | |
BE | 28.03.2012 | ||
CY | 28.03.2012 | ||
CZ | 28.03.2012 | ||
DK | 28.03.2012 | ||
EE | 28.03.2012 | ||
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
IT | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
PL | 28.03.2012 | ||
RO | 28.03.2012 | ||
SE | 28.03.2012 | ||
SI | 28.03.2012 | ||
SK | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
IS | 28.07.2012 | ||
PT | 30.07.2012 | ||
Précédent [2013/08] | AT | 28.03.2012 | |
BE | 28.03.2012 | ||
CY | 28.03.2012 | ||
CZ | 28.03.2012 | ||
DK | 28.03.2012 | ||
EE | 28.03.2012 | ||
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
PL | 28.03.2012 | ||
RO | 28.03.2012 | ||
SE | 28.03.2012 | ||
SI | 28.03.2012 | ||
SK | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
IS | 28.07.2012 | ||
PT | 30.07.2012 | ||
Précédent [2013/07] | AT | 28.03.2012 | |
BE | 28.03.2012 | ||
CY | 28.03.2012 | ||
CZ | 28.03.2012 | ||
EE | 28.03.2012 | ||
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
PL | 28.03.2012 | ||
RO | 28.03.2012 | ||
SE | 28.03.2012 | ||
SI | 28.03.2012 | ||
SK | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
IS | 28.07.2012 | ||
PT | 30.07.2012 | ||
Précédent [2013/01] | BE | 28.03.2012 | |
CY | 28.03.2012 | ||
CZ | 28.03.2012 | ||
EE | 28.03.2012 | ||
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
PL | 28.03.2012 | ||
RO | 28.03.2012 | ||
SE | 28.03.2012 | ||
SI | 28.03.2012 | ||
SK | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
IS | 28.07.2012 | ||
PT | 30.07.2012 | ||
Précédent [2012/50] | BE | 28.03.2012 | |
CY | 28.03.2012 | ||
CZ | 28.03.2012 | ||
EE | 28.03.2012 | ||
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
PL | 28.03.2012 | ||
RO | 28.03.2012 | ||
SE | 28.03.2012 | ||
SI | 28.03.2012 | ||
SK | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
IS | 28.07.2012 | ||
Précédent [2012/49] | BE | 28.03.2012 | |
CY | 28.03.2012 | ||
CZ | 28.03.2012 | ||
EE | 28.03.2012 | ||
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
PL | 28.03.2012 | ||
RO | 28.03.2012 | ||
SE | 28.03.2012 | ||
SI | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
IS | 28.07.2012 | ||
Précédent [2012/48] | BE | 28.03.2012 | |
CY | 28.03.2012 | ||
EE | 28.03.2012 | ||
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
SE | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
Précédent [2012/46] | BE | 28.03.2012 | |
CY | 28.03.2012 | ||
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
Précédent [2012/41] | CY | 28.03.2012 | |
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
Précédent [2012/39] | FI | 28.03.2012 | |
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
Précédent [2012/37] | FI | 28.03.2012 | |
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
Précédent [2012/36] | HR | 28.03.2012 | |
LT | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
Précédent [2012/34] | LT | 28.03.2012 | |
NO | 28.06.2012 | Citations: | Recherche | [X]EP0802661 (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US]) [X] 1-25 * abstract * * column 1, line 12 - column 2, line 14 * * column 2, line 35 - column 2, line 54 * * column 3, line 23 - column 3, line 43 * * column 3, line 49 - column 3, line 58 * * column 5, line 21 - column 7, line 1 * * figures 3-10 * * figures 1,4,8,10-14 *; | [X]US2004208301 (URBAN BLAKE R [US], et al) [X] 1-25 * abstract * * paragraph [0012] * * paragraph [0009] - paragraph [0010] * * paragraph [0015] * * paragraph [0046] ** figures 1-3,7,18-20 *; | [X]EP1988696 (RESEARCH IN MOTION LTD [CA]) [X] 1-25 * paragraph [0004] * * paragraph [0021] - paragraph [0024] * * paragraph [0028] * * paragraph [0034] * * paragraph [0058] - paragraph [0062] * |