EP2159532 - Traversée de direction pour véhicule militaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.02.2015 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.06.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 25.07.2018 [2018/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG Krauss-Maffei-Strasse 11 80997 München / DE | [2010/09] | Inventeur(s) | 01 /
Schuhmann, Manfred Bistumerweg 35 85276, Pfaffenhofen / DE | 02 /
Stoiber, Wolfgang Bussardstraße 7 84036, Landshut / DE | [2014/14] |
Précédent [2010/09] | 01 /
Schuhmann, Manfred Bistumerweg 35 85276, Pfaffenhofen / DE | ||
02 /
Stoiber, Wolfgang Bussardstraße 7 84036, Landshut / DE | Mandataire(s) | Feder Walter Ebert Partnerschaft von Patentanwälten mbB Achenbachstrasse 59 40237 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2014/14] | Feder Walter Ebert Patentanwälte Achenbachstrasse 59 40237 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [2011/31] | Feder Walter Ebert Patentanwälte Achenbachstrasse 59 40237 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [2010/09] | Feder Walter Ebert Patentanwälte Goethestraße 38 A 40237 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09167971.2 | 17.08.2009 | [2010/09] | Numéro de priorité, date | DE20081045206 | 30.08.2008 Format original publié: DE102008045206 | [2010/09] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2159532 | Date: | 03.03.2010 | Langue: | DE | [2010/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2159532 | Date: | 02.04.2014 | Langue: | DE | [2014/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.12.2009 | Classification | IPC: | F41H7/00, B62D1/16, B62D21/00 | [2010/09] | CPC: |
B62D1/16 (EP);
F41H7/00 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/09] | Titre | Allemand: | Lenkungsdurchführung für militärisches Fahrzeug | [2010/09] | Anglais: | Steering lead-through for military vehicle | [2010/09] | Français: | Traversée de direction pour véhicule militaire | [2010/09] | Procédure d'examen | 26.05.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.05.2010 | Requête en examen déposée [2010/27] | 14.11.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.03.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.09.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.11.2013 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 16.12.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.02.2014 | Taxe de délivrance payée | 14.02.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 14.11.2012 | Opposition(s) | 06.01.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 17.08.2009 | CY | 02.04.2014 | CZ | 02.04.2014 | DK | 02.04.2014 | EE | 02.04.2014 | ES | 02.04.2014 | FI | 02.04.2014 | HR | 02.04.2014 | LT | 02.04.2014 | LV | 02.04.2014 | MC | 02.04.2014 | MK | 02.04.2014 | MT | 02.04.2014 | NL | 02.04.2014 | PL | 02.04.2014 | RO | 02.04.2014 | SE | 02.04.2014 | SI | 02.04.2014 | SK | 02.04.2014 | SM | 02.04.2014 | TR | 02.04.2014 | BG | 02.07.2014 | NO | 02.07.2014 | GR | 03.07.2014 | IS | 02.08.2014 | PT | 04.08.2014 | IE | 17.08.2014 | LU | 17.08.2014 | BE | 31.08.2014 | [2018/30] |
Précédent [2016/33] | HU | 17.08.2009 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
MT | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
SM | 02.04.2014 | ||
TR | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
IE | 17.08.2014 | ||
LU | 17.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 17.08.2009 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
MT | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
SM | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
IE | 17.08.2014 | ||
LU | 17.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
Précédent [2016/28] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
MT | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
SM | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
IE | 17.08.2014 | ||
LU | 17.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
Précédent [2016/22] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
SM | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
IE | 17.08.2014 | ||
LU | 17.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
Précédent [2015/37] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
IE | 17.08.2014 | ||
LU | 17.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
Précédent [2015/36] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
LU | 17.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
Précédent [2015/19] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
LU | 17.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
Précédent [2015/18] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Précédent [2015/11] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Précédent [2015/10] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Précédent [2015/08] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Précédent [2015/02] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Précédent [2014/50] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
Précédent [2014/49] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
Précédent [2014/47] | CY | 02.04.2014 | Citations: | Recherche | [A]DE2750890 (THYSSEN INDUSTRIE, et al) [A] 1 * page 12, line 4 - line 12 * | par le demandeur | DE2750890 |