EP2260939 - Catalyseurs en nanotubes de carbone dotés de nanoparticules de catalyseur métalliques situées uniquement dans le canal interne du nanotube de carbone et leur procédé de préparation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2010/50] | Catalyseurs en nanotubes de carbone dotés de nanoparticules de catalyseur métalliques situées dans un canal interne du nanotube de carbone et leur procédé de préparation | ||
[2019/48] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.04.2021 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 24.04.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.04.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 28.02.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.12.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Korea Institute of Energy Research 102 Gajeong-ro Yuseong-gu Daejeon 305-343 / KR | [2020/22] |
Précédent [2010/50] | Pour tous les Etats désignés Korea Institute of Energy Research 102 Gajeong-ro, Yuseong-gu 305-343 Daejeon / KR | Inventeur(s) | 01 /
Kim, Hee Yeon 305-201 Central Park Apt., Munhwa 1-dong, Jung-gu Daejeon / KR | 02 /
Jeong, Nam Jo 110-903, Dream World Apt. Jangdae-dong, Yuseong-gu Daejeon / KR | [2020/22] |
Précédent [2010/50] | 01 /
Kim, Hee Yeon 305-201 Central Park Apt., Munhwa 1-dong, Jung-gu Daejeon / KR | ||
02 /
Jeong, Nam Jo 110-903, Dream World Apt. Jangdae-dong, Yuseong-g Daejeon / KR | Mandataire(s) | Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Précédent [2020/22] | Plasseraud IP 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | ||
Précédent [2010/50] | Cabinet Plasseraud 52, rue de la Victoire 75440 Paris Cedex 09 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 09170707.5 | 18.09.2009 | [2010/50] | Numéro de priorité, date | KR20090044041 | 20.05.2009 Format original publié: KR 20090044041 | [2010/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2260939 | Date: | 15.12.2010 | Langue: | EN | [2010/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2260939 | Date: | 27.05.2020 | Langue: | EN | [2020/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.03.2010 | Classification | IPC: | B01J23/28, B01J23/42, B01J23/46, B01J23/75, B01J23/755, B01J37/06, B01J37/34, B01J21/18, B01J37/00 | [2010/50] | CPC: |
B01J21/185 (EP,US);
B01J37/02 (KR);
B01J23/28 (EP,US);
B01J23/42 (EP,KR,US);
B01J23/462 (EP,US);
B01J23/75 (EP,US);
B01J23/755 (EP,KR,US);
B01J37/06 (EP,US);
B01J37/34 (KR);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2020/22] |
Précédent [2010/50] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Kohlenstoffnanorohr-Katalysatoren mit Metallkatalysator-Nanopartikeln, die nur im inneren Kanal des Kohlenstoffnanorohrs gestützt werden und Herstellungsverfahren dafür | [2019/48] | Anglais: | Carbon nanotube catalysts having metal catalyst nano-particles supported on the inner channel of the carbon nanotubes only and preparation method thereof | [2019/48] | Français: | Catalyseurs en nanotubes de carbone dotés de nanoparticules de catalyseur métalliques situées uniquement dans le canal interne du nanotube de carbone et leur procédé de préparation | [2019/48] |
Précédent [2010/50] | Kohlenstoffnanorohr-Katalysatoren mit Metallkatalysator-Nanopartikeln, die an einem inneren Kanal des Kohlenstoffnanorohrs gestützt werden und Herstellungsverfahren dafür | ||
Précédent [2010/50] | Carbon nanotube catalysts having metal catalyst nano-particles supported on inner channel of carbon nanotube and preparation method thereof | ||
Précédent [2010/50] | Catalyseurs en nanotubes de carbone dotés de nanoparticules de catalyseur métalliques situées dans un canal interne du nanotube de carbone et leur procédé de préparation | Procédure d'examen | 18.09.2009 | Requête en examen déposée [2010/50] | 20.04.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.08.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.08.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.12.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.02.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 01.04.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.12.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.02.2020 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 07.02.2020 | Taxe de délivrance payée | 07.02.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 21.04.2020 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 21.04.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.04.2011 | Opposition(s) | 02.03.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 21.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 21.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 12.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 06.08.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.09.2009 | AT | 27.05.2020 | CY | 27.05.2020 | CZ | 27.05.2020 | DK | 27.05.2020 | EE | 27.05.2020 | ES | 27.05.2020 | FI | 27.05.2020 | HR | 27.05.2020 | IT | 27.05.2020 | LT | 27.05.2020 | LV | 27.05.2020 | MC | 27.05.2020 | MK | 27.05.2020 | MT | 27.05.2020 | NL | 27.05.2020 | PL | 27.05.2020 | RO | 27.05.2020 | SE | 27.05.2020 | SI | 27.05.2020 | SK | 27.05.2020 | SM | 27.05.2020 | TR | 27.05.2020 | BG | 27.08.2020 | NO | 27.08.2020 | GR | 28.08.2020 | IE | 18.09.2020 | LU | 18.09.2020 | IS | 27.09.2020 | PT | 28.09.2020 | BE | 30.09.2020 | CH | 30.09.2020 | FR | 30.09.2020 | LI | 30.09.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 18.09.2009 | |
AT | 27.05.2020 | ||
CY | 27.05.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
MC | 27.05.2020 | ||
MT | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SI | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
TR | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IE | 18.09.2020 | ||
LU | 18.09.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
Précédent [2022/26] | AT | 27.05.2020 | |
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
MC | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SI | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
TR | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IE | 18.09.2020 | ||
LU | 18.09.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 27.05.2020 | |
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
MC | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SI | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IE | 18.09.2020 | ||
LU | 18.09.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AT | 27.05.2020 | |
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
MC | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SI | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
LU | 18.09.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
Précédent [2021/35] | AT | 27.05.2020 | |
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
MC | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SI | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
LU | 18.09.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
Précédent [2021/27] | AT | 27.05.2020 | |
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
MC | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SI | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
LU | 18.09.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 27.05.2020 | |
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
MC | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SI | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 27.05.2020 | |
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AT | 27.05.2020 | |
CZ | 27.05.2020 | ||
DK | 27.05.2020 | ||
EE | 27.05.2020 | ||
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IT | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2021/08] | DK | 27.05.2020 | |
ES | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
RO | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
SM | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2021/04] | FI | 27.05.2020 | |
HR | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
NL | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 27.05.2020 | |
HR | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
BG | 27.08.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 27.05.2020 | |
HR | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
GR | 28.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 27.05.2020 | |
LT | 27.05.2020 | ||
SE | 27.05.2020 | ||
NO | 27.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
PT | 28.09.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 27.05.2020 | |
NO | 27.08.2020 | ||
IS | 27.09.2020 | ||
Précédent [2020/46] | IS | 27.09.2020 | Citations: | Recherche | [XI]WO2007149109 (SELDON TECHNOLOGIES LLC [US], et al) [X] 9-15 * paragraph [0192] - paragraph [0196] * * paragraph [0215] * [I] 1-8; | [XI]EP1964812 (KOREA ENERGY RESEARCH INST [KR]) [X] 9-15 * figure - * * paragraph [0033] - paragraph [0041] * * paragraph [0048] - paragraph [0052]; figure - *[I] 1-8; | [XI]EP2037517 (KOREA ENERGY RESEARCH INST [KR]) [X] 9-15 * figure - * * paragraph [0048] - paragraph [0050] * * paragraph [0052] - paragraph [0053]; figure - * * paragraph [0048] - paragraph [0053] * * paragraph [0057] * * paragraph [0056] - paragraph [0057] * [I] 1-8; | [XPI]EP2077151 (KOREA ENERGY RESEARCH INST [KR]) [XP] 9-15 * paragraph [0043] - paragraph [0045] * * paragraph [0032] - paragraph [0036]; figure - * [I] 1-8 |