EP2180344 - Module de capteur doté de plusieurs pièces à utiliser dans un système d'acquisition de données d'étude sans fil [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 07.09.2018 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 31.05.2018 | Dernier événement Tooltip | 07.09.2018 | Demande réputée retirée | publié le 10.10.2018 [2018/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Geco Technology B.V. Gevers Deynootweg 61 2586 BJ S'Gravenhage / NL | [2010/17] | Inventeur(s) | 01 /
Golparian, Daniel H. Bjerregaardsgt 24 N-0172, Oslo / NO | [2010/17] | Mandataire(s) | Schlumberger Intellectual Property Department Parkstraat 83 2514 JG Den Haag / NL | [N/P] |
Précédent [2010/17] | Suckling, Andrew Michael Marks & Clerk LLP Oxford Business Park South Oxford, Oxfordshire, OX4 2RU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 09173756.9 | 22.10.2009 | [2010/17] | Numéro de priorité, date | US20080255685 | 22.10.2008 Format original publié: US 255685 | [2010/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2180344 | Date: | 28.04.2010 | Langue: | EN | [2010/17] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2180344 | Date: | 07.12.2011 | Langue: | EN | [2011/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.11.2011 | Classification | IPC: | G01V1/22, G01V11/00 | [2010/17] | CPC: |
G01V1/22 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/17] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Sensormodul mit mehreren Teilen zur Verwendung in einem drahtlosen Umfrage-Datenerfassungssystem | [2010/17] | Anglais: | A sensor module having multiple parts for use in a wireless survey data acquisition system | [2010/17] | Français: | Module de capteur doté de plusieurs pièces à utiliser dans un système d'acquisition de données d'étude sans fil | [2010/17] | Procédure dexamen | 06.06.2012 | Requête en examen déposée [2012/29] | 07.06.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.08.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.03.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.05.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/41] | 01.06.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/41] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 26.08.2015 | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 11.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2017 | 09   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2008062815 (ISELI JAMES W [US]) [X] 1-4,7-11 * paragraphs [0039] , [0043] , [0046] , [0049] , [0050] * * paragraph [0069] - paragraph [0072]; claim 1 * [I] 5,6,12,13; | [A]WO03054583 (GLOBAL E BANG INC [CA], et al) [A] 1,7 * figures 1,2A,4; claim 1 *; | [A]US2007286022 (BULL ANDREW [GB], et al) [A] 1,7 * paragraph [0031] - paragraph [0034] *; | [A]US5801632 (OPAL ANTHONY P [US]) [A] 1,7 * abstract * * column 7, line 26 - column 7, line 57 *; | [A]WO2007102668 (PARK TAE SOO [KR], et al) [A] 1,7 * abstract * |