EP2253042 - SYSTÈME DE GESTION DE BATTERIES INTELLIGENT ET À TOLÉRANCE DE PANNES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 05.04.2015 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.04.2015 | Demande réputée retirée | publié le 06.05.2015 [2015/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Atieva, Inc. 579 Clyde Avenue, Suite 320 Mountain View, CA 94043 / US | [2010/47] | Inventeur(s) | 01 /
WENG, Sam 1100 island DriveSuite 103 Redwood City CA94065 / US | [2010/52] |
Précédent [2010/47] | 01 /
WENG, Sam 579 Clyde Ave. Suite 320 Mountain View, CA 94043 / US | Mandataire(s) | Appelt, Christian W. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2014/33] | Appelt, Christian W. Boehmert & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | ||
Précédent [2012/09] | MacKenzie, Ian Alastair Robert, et al IP Europe Ltd. 1504 Lemonade Building 3 Arboretum Place London IG11 7PY / GB | ||
Précédent [2010/47] | MacKenzie, Ian Alastair Robert, et al European IP Ltd 189 Bow Road London, E3 2SJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 09711295.7 | 17.02.2009 | [2010/47] | WO2009US34332 | Numéro de priorité, date | US20080029300 | 15.02.2008 Format original publié: US 29300 | US20080029302 | 15.02.2008 Format original publié: US 29302 | US20080029296 | 15.02.2008 Format original publié: US 29296 | [2010/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2009103086 | Date: | 20.08.2009 | Langue: | EN | [2009/34] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2253042 | Date: | 24.11.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 20.08.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 03.12.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.03.2014 | Classification | IPC: | H01M10/48, G01R31/36, H02J7/00 | [2014/17] | CPC: |
H01M10/482 (EP,US);
G01R31/396 (EP,US);
H02J7/0014 (EP,US);
H02J7/0048 (EP,US);
H02J7/005 (EP,US);
G01R31/382 (EP,US);
Y02E60/10 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2010/47] | H01M10/48, G01R31/36 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/47] | Titre | Allemand: | INTELLIGENTES FEHLERTOLERANTES BATTERIEVERWALTUNGSSYSTEM | [2010/47] | Anglais: | AN INTELLIGENT FAULT-TOLERANT BATTERY MANAGEMENT SYSTEM | [2010/47] | Français: | SYSTÈME DE GESTION DE BATTERIES INTELLIGENT ET À TOLÉRANCE DE PANNES | [2010/47] | Entrée dans la phase régionale | 15.09.2010 | Taxe nationale de base payée | 15.09.2010 | Taxe de recherche payée | 15.09.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.09.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 15.09.2010 | Requête en examen déposée [2010/47] | 04.11.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.10.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/19] | 06.12.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]WO0161822 (LIEBERT CORP [US]) [Y] 1-17 * the whole document *; | [A]US2005084745 (COLELLO GARY M [US], et al) [A] 1-17* the whole document *; | [Y]US2007282459 (SCHAFER PARTRICK [DE], et al) [Y] 1-17 * the whole document * | Recherche internationale | [A]US5610495 (YEE RENWIN J [US], et al); | [A]US2002136042 (LAYDEN DAVID [US], et al); | [A]US2005077878 (CARRIER DAVE [US], et al); | [A]JP2005318750 (SHIN KOBE ELECTRIC MACHINERY) |