EP2297539 - REFROIDISSEUR À PLAQUES POUR LIQUIDES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.07.2020 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 14.06.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 28.02.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.07.2018 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ALPVER Vermögens- und Liegen- schaftsverwaltungs GmbH Leopold Steiner-Gasse 12 1190 Wien / AT | Pour tous les Etats désignés Euler-Rolle, Thomas Reisnerstrasse 34/3 1030 Wien / AT | [2019/29] |
Précédent [2015/21] | Pour tous les Etats désignés ALPVER Vermögens- und Liegen- schaftsverwaltungs GmbH Leopold Steiner-Gasse 12 1190 Wien / AT | ||
Pour tous les Etats désignés Euler-Rolle, Thomas Reisnerstra e 34/3 1030 Wien / AT | |||
Précédent [2011/12] | Pour tous les Etats désignés Pustelnik, Philipp Nottebohmstra e 60/3 1190 Wien / AT | ||
Pour tous les Etats désignés Euler-Rolle, Thomas Reisnerstra e 34/3 1030 Wien / AT | Inventeur(s) | 01 /
PUSTELNIK, Philipp Nottebohmstrasse 60/3 1190 Wien / AT | 02 /
EULER-ROLLE, Thomas Reisnerstrasse 34/3 1030 Wien / AT | [2019/13] |
Précédent [2015/21] | 01 /
PUSTELNIK, Philipp Nottebohmstrasse 60/3 1190 Wien / AT | ||
Précédent [2011/12] | 01 /
voir demandeur ... | Mandataire(s) | Fox, Tobias Patentanwälte Schütz u. Partner Brigittenauer Lände 50 1200 Wien / AT | [2019/29] |
Précédent [2011/12] | Holzer, Walter, et al Patentanwälte Schütz u. Partner Brigittenauer Lände 50 1200 Wien / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 09756943.8 | 15.05.2009 | [2011/12] | WO2009AT00201 | Numéro de priorité, date | AT20080000891 | 03.06.2008 Format original publié: AT 8912008 | [2011/12] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2009146474 | Date: | 10.12.2009 | Langue: | DE | [2009/50] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2297539 | Date: | 23.03.2011 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 10.12.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2297539 | Date: | 17.07.2019 | Langue: | DE | [2019/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.04.2010 | Classification | IPC: | F28F9/02, F28F1/16, F28D1/053 | [2011/12] | CPC: |
F28D1/05366 (EP,US);
F28F21/084 (EP,US);
F28F9/002 (EP,US);
F28F9/02 (EP,US);
F28F9/0246 (EP,US);
F28D2021/0049 (EP,US);
F28F2009/0292 (EP,US);
F28F2250/06 (EP,US);
F28F2255/16 (EP,US);
F28F27/02 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2019/29] |
Précédent [2011/12] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | PLATTENKÜHLER FÜR FLÜSSIGKEITEN | [2011/12] | Anglais: | PLATE COOLER FOR FLUIDS | [2011/12] | Français: | REFROIDISSEUR À PLAQUES POUR LIQUIDES | [2011/12] | Entrée dans la phase régionale | 02.11.2010 | Taxe nationale de base payée | 02.11.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.11.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.11.2010 | Requête en examen déposée [2011/12] | 17.02.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.05.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.09.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.06.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.10.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.03.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.05.2019 | Taxe de délivrance payée | 22.05.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.05.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.05.2015 | Opposition(s) | 03.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.04.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 05.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 07.04.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 24.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 29.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 22.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.05.2009 | CY | 17.07.2019 | CZ | 17.07.2019 | DK | 17.07.2019 | EE | 17.07.2019 | ES | 17.07.2019 | FI | 17.07.2019 | HR | 17.07.2019 | LT | 17.07.2019 | LV | 17.07.2019 | MC | 17.07.2019 | MK | 17.07.2019 | MT | 17.07.2019 | NL | 17.07.2019 | PL | 17.07.2019 | SI | 17.07.2019 | SK | 17.07.2019 | BG | 17.10.2019 | NO | 17.10.2019 | GR | 18.10.2019 | IS | 17.11.2019 | PT | 18.11.2019 | AT | 15.05.2020 | GB | 15.05.2020 | IE | 15.05.2020 | LU | 15.05.2020 | BE | 31.05.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 15.05.2009 | |
CY | 17.07.2019 | ||
CZ | 17.07.2019 | ||
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
MC | 17.07.2019 | ||
MT | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
AT | 15.05.2020 | ||
GB | 15.05.2020 | ||
IE | 15.05.2020 | ||
LU | 15.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
Précédent [2021/37] | CZ | 17.07.2019 | |
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
MC | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
AT | 15.05.2020 | ||
GB | 15.05.2020 | ||
IE | 15.05.2020 | ||
LU | 15.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
Précédent [2021/24] | CZ | 17.07.2019 | |
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
MC | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
GB | 15.05.2020 | ||
IE | 15.05.2020 | ||
LU | 15.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
Précédent [2021/22] | CZ | 17.07.2019 | |
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
MC | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
GB | 15.05.2020 | ||
IE | 15.05.2020 | ||
LU | 15.05.2020 | ||
Précédent [2021/20] | CZ | 17.07.2019 | |
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
MC | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
IE | 15.05.2020 | ||
LU | 15.05.2020 | ||
Précédent [2021/15] | CZ | 17.07.2019 | |
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
MC | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
LU | 15.05.2020 | ||
Précédent [2021/12] | CZ | 17.07.2019 | |
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
MC | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Précédent [2020/37] | CZ | 17.07.2019 | |
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Précédent [2020/36] | CZ | 17.07.2019 | |
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Précédent [2020/25] | CZ | 17.07.2019 | |
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | DK | 17.07.2019 | |
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/22] | DK | 17.07.2019 | |
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Précédent [2020/12] | ES | 17.07.2019 | |
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Précédent [2020/11] | ES | 17.07.2019 | |
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Précédent [2020/10] | FI | 17.07.2019 | |
LT | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Précédent [2020/09] | FI | 17.07.2019 | |
LT | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
Précédent [2020/08] | LT | 17.07.2019 | |
NL | 17.07.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
Précédent [2020/07] | NL | 17.07.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US2006081363 (CHISSUS LISA L [US]) [Y] 1 * paragraph [0023] - paragraph [0038]; figures 1-8 *; | [YD]AT402235B (PUSTELNIK WERNER DIPL ING [AT]) [YD] 1 * page 2, line 34; figure 51 *; | [A]DE2624879 (CHAUSSON USINES SA) [A] 1-2 * figure 1 *; | [A]GB2049149 (IMI MARSTON RADIATORS LTD) [A] 1,3 * page 2, line 90 - line 104; figure 3 *; | [AD]AT414042B (PUSTELNIK PHILIPP DIPL ING [AT], et al) [AD] 1,4 * page 2, line 55 - page 3, line 4; figure 2 *; | [A]WO2005045342 (EULER-ROLLE THOMAS [AT], et al) [A] 1-5 * page 2, line 16 - page 3, line 4; figures 1-5b *; | [A]WO2006083447 (CARRIER CORP [US], et al) [A] 1-5 * paragraph [0041]; figures 12,13 *; | [A]GB1551106 (JOHNSON L, et al) [A] 1-5 * page 4, line 28 - line 58; figures 1-4 * | Examen | US2003085030 | FR1551137 | par le demandeur | AT414042B | US2006081363 | AT402235B |