EP2310762 - SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE INTÉGRÉ POUR L ENSEMBLE D UN DOMICILE OU D UN IMMEUBLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.10.2014 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.10.2014 | Demande réputée retirée | publié le 05.11.2014 [2014/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Watts, Phillip C. 1863 Duchess Drive Longmont, CO 80501 / US | [2011/16] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2011/16] | Mandataire(s) | Gill, David Alan WP Thompson 138 Fetter Lane London EC4A 1BT / GB | [N/P] |
Précédent [2011/16] | Gill, David Alan W.P. Thompson & Co. 55 Drury Lane London WC2B 5SQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 09763508.0 | 10.06.2009 | [2011/16] | WO2009US46860 | Numéro de priorité, date | US20080060377 | 10.06.2008 Format original publié: US 60377 | [2011/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009152218 | Date: | 17.12.2009 | Langue: | EN | [2009/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2310762 | Date: | 20.04.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.12.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 17.12.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.10.2013 | Classification | IPC: | H01L35/30 | [2013/45] | CPC: |
F24S90/00 (EP,US);
H10N10/13 (EP,US);
H10N10/00 (EP,US);
Y02B10/20 (EP,US);
Y02E10/40 (EP,US);
Y10T29/49002 (EP,US)
|
Précédent IPC [2011/16] | F24J2/04 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/16] | Titre | Allemand: | INTEGRIERTES ENERGIESYSTEM FÜR DAS GANZE HEIM ODER GEBÄUDE | [2011/16] | Anglais: | INTEGRATED ENERGY SYSTEM FOR WHOLE HOME OR BUILDING | [2011/16] | Français: | SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE INTÉGRÉ POUR L ENSEMBLE D UN DOMICILE OU D UN IMMEUBLE | [2011/16] | Entrée dans la phase régionale | 07.01.2011 | Taxe nationale de base payée | 07.01.2011 | Taxe de recherche payée | 07.01.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.01.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 07.01.2011 | Requête en examen déposée [2011/16] | 29.03.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.05.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/45] | 20.06.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/45] | Demande(s) divisionnaire(s) | EP11151742.1 / EP2397790 | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.06.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2014 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]US2005263176 (YAMAGUCHI HIROO [JP], et al); | [XAI]EP1679480 (DENSO CORP [JP], et al); | [XAI]WO2007002891 (BSST LLC [US]); | [XI]EP1811646 (HINO MOTORS LTD [JP]); | [XAI]EP1855328 (BOEING CO [US]) | Recherche internationale | [Y]US4099381 (RAPPOPORT MARC D); | [Y]US4290273 (MECKLER MILTON); | [Y]US6028263 (KOBAYASHI MASAKAZU [JP], et al); | [Y]US2008041054 (MONTESINOS PHILIPPE [FR]) |