blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

2019.04.15

en savoir plus...
blank Flash info

Le Registre de brevets de Malte participe aux liens profonds

Cliquez ici pour plus d'informations sur les liens profonds.

2019.01.28

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP2310840

EP2310840 - TOMOGRAPHIE INFORMATISÉE DE GRANDE EFFICACITÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  23.01.2015
Base de données mise à jour au 19.08.2019
Dernier événement   Tooltip22.06.2018Extinction du brevet dans un Etat contractant
Nouvel/nouveaux État(s): MK
publié le 25.07.2018  [2018/30]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Jarisch, Wolfram R.
11102 Candlelight Lane
Potomac, MD 20854 / US
[2011/16]
Inventeur(s)01 / voir demandeur
...
 [2011/16]
Mandataire(s)Waddington, Richard
Appleyard Lees
15 Clare Road
Halifax HX1 2HY / GB
[2014/12]
Précédent [2011/16]Waddington, Richard
Appleyard Lees, 15 Clare Road
Halifax HX1 2HY / GB
Numéro de la demande, date de dépôt09771249.129.06.2009
[2011/16]
WO2009US49102
Numéro de priorité, dateUS2008012945927.06.2008         Format original publié: US 129459
[2011/16]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1  Demande avec rapport de recherche
N°:WO2009158718
Date:30.12.2009
Langue:EN
[2009/53]
Type: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2310840
Date:20.04.2011
Langue:EN
La demande a été publiée par l'OMPI le 30.12.2009 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2011/16]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2310840
Date:19.03.2014
Langue:EN
[2014/12]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:US30.12.2009
Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP04.09.2012
ClassificationInternationale:G06T11/00
[2012/40]
Précédent Internationale [2011/16]G01N23/00
Etats contractants désignésAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   TR [2011/16]
TitreAllemand:HOCHEFFIZIENTE COMPUTERTOMOGRAPHIE[2011/16]
Anglais:HIGH EFFICIENCY COMPUTED TOMOGRAPHY[2011/16]
Français:TOMOGRAPHIE INFORMATISÉE DE GRANDE EFFICACITÉ[2011/16]
Entrée dans la phase régionale11.01.2011Taxe nationale de base payée 
11.01.2011Taxe de recherche payée 
11.01.2011Taxe(s) de désignation payée(s) 
11.01.2011Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen23.12.2009Requête en examen préliminaire déposée
Administration chargée de l'examen préliminaire international: US
11.01.2011Requête en examen déposée  [2011/16]
27.03.2013Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
08.10.2013Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
04.02.2014Taxe de délivrance payée
04.02.2014Taxe publication/d‘impression payée
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  08.10.2013
Opposition(s)22.12.2014Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/09]
Taxes payéesTaxe annuelle
27.06.2011Taxe annuelle Année du brevet 03
26.06.2012Taxe annuelle Année du brevet 04
27.06.2013Taxe annuelle Année du brevet 05
Extinctions durant la phase d’opposition  TooltipHU29.06.2009
AT19.03.2014
BE19.03.2014
CY19.03.2014
CZ19.03.2014
DK19.03.2014
EE19.03.2014
ES19.03.2014
FI19.03.2014
HR19.03.2014
IT19.03.2014
LT19.03.2014
LV19.03.2014
MC19.03.2014
MK19.03.2014
MT19.03.2014
NL19.03.2014
PL19.03.2014
RO19.03.2014
SE19.03.2014
SI19.03.2014
SK19.03.2014
TR19.03.2014
BG19.06.2014
NO19.06.2014
GR20.06.2014
IE29.06.2014
LU29.06.2014
CH30.06.2014
LI30.06.2014
IS19.07.2014
PT21.07.2014
[2018/30]
Précédent [2016/33]HU29.06.2009
AT19.03.2014
BE19.03.2014
CY19.03.2014
CZ19.03.2014
DK19.03.2014
EE19.03.2014
ES19.03.2014
FI19.03.2014
HR19.03.2014
IT19.03.2014
LT19.03.2014
LV19.03.2014
MC19.03.2014
MT19.03.2014
NL19.03.2014
PL19.03.2014
RO19.03.2014
SE19.03.2014
SI19.03.2014
SK19.03.2014
TR19.03.2014
BG19.06.2014
NO19.06.2014
GR20.06.2014
IE29.06.2014
LU29.06.2014
CH30.06.2014
LI30.06.2014
IS19.07.2014
PT21.07.2014
Précédent [2016/32]HU29.06.2009
AT19.03.2014
BE19.03.2014
CY19.03.2014
CZ19.03.2014
DK19.03.2014
EE19.03.2014
ES19.03.2014
FI19.03.2014
HR19.03.2014
IT19.03.2014
LT19.03.2014
LV19.03.2014
MC19.03.2014
MT19.03.2014
NL19.03.2014
PL19.03.2014
RO19.03.2014
SE19.03.2014
SI19.03.2014
SK19.03.2014
BG19.06.2014
NO19.06.2014
GR20.06.2014
IE29.06.2014
LU29.06.2014
CH30.06.2014
LI30.06.2014
IS19.07.2014
PT21.07.2014
Précédent [2016/28]AT19.03.2014
BE19.03.2014
CY19.03.2014
CZ19.03.2014
DK19.03.2014
EE19.03.2014
ES19.03.2014
FI19.03.2014
HR19.03.2014
IT19.03.2014
LT19.03.2014
LV19.03.2014
MC19.03.2014
MT19.03.2014
NL19.03.2014
PL19.03.2014
RO19.03.2014
SE19.03.2014
SI19.03.2014
SK19.03.2014
BG19.06.2014
NO19.06.2014
GR20.06.2014
IE29.06.2014
LU29.06.2014
CH30.06.2014
LI30.06.2014
IS19.07.2014
PT21.07.2014
Précédent [2016/16]AT19.03.2014
BE19.03.2014
CY19.03.2014
CZ19.03.2014
DK19.03.2014
EE19.03.2014
ES19.03.2014
FI19.03.2014
HR19.03.2014
IT19.03.2014
LT19.03.2014
LV19.03.2014
MC19.03.2014
MT19.03.2014
NL19.03.2014
PL19.03.2014
RO19.03.2014
SE19.03.2014
SI19.03.2014
SK19.03.2014
BG19.06.2014
NO19.06.2014
IE29.06.2014
LU29.06.2014
CH30.06.2014
LI30.06.2014
IS19.07.2014
PT21.07.2014
Précédent [2015/36]AT19.03.2014
BE19.03.2014
CY19.03.2014
CZ19.03.2014
DK19.03.2014
EE19.03.2014
ES19.03.2014
FI19.03.2014
HR19.03.2014
IT19.03.2014
LT19.03.2014
LV19.03.2014
MC19.03.2014
NL19.03.2014
PL19.03.2014
RO19.03.2014
SE19.03.2014
SI19.03.2014
SK19.03.2014
BG19.06.2014
NO19.06.2014
IE29.06.2014
LU29.06.2014
CH30.06.2014
LI30.06.2014
IS19.07.2014
PT21.07.2014
Précédent [2015/21]AT19.03.2014
BE19.03.2014
CY19.03.2014
CZ19.03.2014
DK19.03.2014
EE19.03.2014
ES19.03.2014
FI19.03.2014
HR19.03.2014
IT19.03.2014
LT19.03.2014
LV19.03.2014
MC19.03.2014
NL19.03.2014
PL19.03.2014
RO19.03.2014
SE19.03.2014
SK19.03.2014
BG19.06.2014
NO19.06.2014
IE29.06.2014
LU29.06.2014
CH30.06.2014
LI30.06.2014
IS19.07.2014
PT21.07.2014
Précédent [2015/20]AT19.03.2014
BE19.03.2014
CY19.03.2014
CZ19.03.2014
DK19.03.2014
EE19.03.2014
ES19.03.2014
FI19.03.2014
HR19.03.2014
IT19.03.2014
LT19.03.2014
LV19.03.2014
MC19.03.2014
NL19.03.2014
PL19.03.2014
RO19.03.2014
SE19.03.2014
SK19.03.2014
BG19.06.2014
NO19.06.2014
LU29.06.2014
CH30.06.2014
LI30.06.2014
IS19.07.2014
PT21.07.2014
Précédent [2015/18]AT19.03.2014
BE19.03.2014
CY19.03.2014
CZ19.03.2014
DK19.03.2014
EE19.03.2014
ES19.03.2014
FI19.03.2014
HR19.03.2014
IT19.03.2014
LT19.03.2014
LV19.03.2014
MC19.03.2014
NL19.03.2014
PL19.03.2014
RO19.03.2014
SE19.03.2014
SK19.03.2014
BG19.06.2014
NO19.06.2014
LU29.06.2014
IS19.07.2014
PT21.07.2014
Précédent [2015/09]AT19.03.2014
BE19.03.2014
CY19.03.2014
CZ19.03.2014
DK19.03.2014
EE19.03.2014
ES19.03.2014
FI19.03.2014
HR19.03.2014
LT19.03.2014
LV19.03.2014
MC19.03.2014
NL19.03.2014
PL19.03.2014
RO19.03.2014
SE19.03.2014
SK19.03.2014
BG19.06.2014
NO19.06.2014
LU29.06.2014
IS19.07.2014
PT21.07.2014
Précédent [2015/08]AT19.03.2014
BE19.03.2014
CY19.03.2014
CZ19.03.2014
DK19.03.2014
EE19.03.2014
ES19.03.2014
FI19.03.2014
HR19.03.2014
LT19.03.2014
LV19.03.2014
NL19.03.2014
PL19.03.2014
RO19.03.2014
SE19.03.2014
SK19.03.2014
BG19.06.2014
NO19.06.2014
IS19.07.2014
PT21.07.2014
Précédent [2015/02]AT19.03.2014
BE19.03.2014
CY19.03.2014
CZ19.03.2014
EE19.03.2014
ES19.03.2014
FI19.03.2014
HR19.03.2014
LT19.03.2014
LV19.03.2014
NL19.03.2014
PL19.03.2014
RO19.03.2014
SE19.03.2014
SK19.03.2014
BG19.06.2014
NO19.06.2014
IS19.07.2014
PT21.07.2014
Précédent [2014/51]AT19.03.2014
BE19.03.2014
CY19.03.2014
CZ19.03.2014
EE19.03.2014
ES19.03.2014
FI19.03.2014
HR19.03.2014
LT19.03.2014
LV19.03.2014
NL19.03.2014
PL19.03.2014
RO19.03.2014
SE19.03.2014
SK19.03.2014
BG19.06.2014
NO19.06.2014
IS19.07.2014
Précédent [2014/50]BE19.03.2014
CY19.03.2014
CZ19.03.2014
EE19.03.2014
ES19.03.2014
FI19.03.2014
HR19.03.2014
LT19.03.2014
LV19.03.2014
NL19.03.2014
PL19.03.2014
RO19.03.2014
SE19.03.2014
SK19.03.2014
BG19.06.2014
NO19.06.2014
IS19.07.2014
Précédent [2014/49]BE19.03.2014
CY19.03.2014
CZ19.03.2014
EE19.03.2014
FI19.03.2014
HR19.03.2014
LT19.03.2014
LV19.03.2014
RO19.03.2014
SE19.03.2014
BG19.06.2014
NO19.06.2014
IS19.07.2014
Précédent [2014/48]BE19.03.2014
CY19.03.2014
CZ19.03.2014
EE19.03.2014
FI19.03.2014
HR19.03.2014
LT19.03.2014
LV19.03.2014
SE19.03.2014
BG19.06.2014
NO19.06.2014
Précédent [2014/46]BE19.03.2014
CY19.03.2014
FI19.03.2014
HR19.03.2014
LT19.03.2014
LV19.03.2014
SE19.03.2014
NO19.06.2014
Précédent [2014/41]CY19.03.2014
FI19.03.2014
HR19.03.2014
LT19.03.2014
LV19.03.2014
SE19.03.2014
NO19.06.2014
Précédent [2014/37]CY19.03.2014
FI19.03.2014
LT19.03.2014
SE19.03.2014
NO19.06.2014
Précédent [2014/36]LT19.03.2014
NO19.06.2014
Citations:Recherche[XYI]WO2007120300  (UNIV NEW YORK STATE RES FOUND [US], et al) [X] 1,2,4-9,11-13 * page 1, line 19 - line 23 * * page 7, line 10 - page 10, line 19 * * page 12, line 10 - line 15 * * page 14, line 13 - line 18 * * figures 1,5,10,12 * [Y] 3,14,15 [I] 10,16-25;
 [X]US2006104410  (SAUER KEN D [US], et al) [X] 1,8,13 * abstract * * figure 3 * * paragraph [0024] - paragraph [0032] *;
 [Y]US4593355  (CHASE RICHARD C [US]) [Y] 3,14,15 * column 10, line 3 - line 10; figure 6 *
Recherche internationale[X]US6018562  (WILLSON PAUL D [US]);
 [A]US5566341  (ROBERSON GEORGE P [US], et al);
 [A]US6345113  (CRAWFORD CARL R [US], et al)