Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP2373188

EP2373188 - VÊTEMENT CONÇU POUR ÊTRE ASSOCIÉ À UN DISPOSITIF DESTINÉ À LA PROTECTION PERSONNELLE D'UN UTILISATEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLe brevet a été délivré
Statut actualisé le  06.01.2012
Base de données mise à jour au 19.05.2017
Dernier événement   Tooltip02.11.2016Nouvelle entrée: envoi du procès-verbal de la procédure orale 
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
DAINESE S.p.A.
Via dell'Artigianato 35
36060 Molvena (Vicenza) / IT
[2015/29]
Précédent [2015/28]Pour tous les Etats désignés
New D S.p.A.
Via dell'Artigianato 35
36060 Molvena (Vicenza) / IT
Précédent [2011/41]Pour tous les Etats désignés
Dainese S.p.A.
Via dell'Artigianato, 35
36060 Molvena VI / IT
Inventeur(s)01 / DAINESE, Lino
Dainese S.p.A.
Via dell'Artigianato 35
I-36060 Molvena VI / IT
02 / RONCO, Luigi
Dainese S.p.A.
Via dell'Artigianato 35
I-36060 Molvena VI / IT
03 / BELLATI, Alessandro
Dainese S.p.A.
Via dell'Artigianato 35
I-36060 Molvena VI / IT
 [2011/41]
Représentant(s)Manfrin, Marta , et al
Società Italiana Brevetti S.p.A. Stradone San Fermo 21 sc. B
37121 Verona (VR) / IT
[2011/41]
Numéro de la demande, date de dépôt09775309.904.12.2009
WO2009IB55516
Numéro de priorité, dateIT2008RM0065609.12.2008         Format original publié: IT RM20080656
IT2008RM0065709.12.2008         Format original publié: IT RM20080657
IT2009VR0003925.03.2009         Format original publié: IT VR20090039
IT2009VR0005924.04.2009         Format original publié: IT VR20090059
[2011/41]
Langue de dépôtIT
Langue de la procédureEN
PublicationType: A2  Demande sans rapport de recherche
N°:WO2010067289
Date:17.06.2010
Langue:EN
[2010/24]
Type: A2 Demande sans rapport de recherche 
N°:EP2373188
Date:12.10.2011
Langue:EN
La demande a été publiée par l'OMPI le 17.06.2010 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2011/41]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2373188
Date:08.02.2012
Langue:EN
[2012/06]
Rapport(s) de recherche internationale (supplémentaire)
et rapport complémentaire de recherche
Rapport de recherche internationale -
publié le:
EP16.09.2010
ClassificationInternationale:A41D13/015, A41D13/018, A41D13/05, A42B3/04
[2011/41]
Etats contractants désignésAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2012/06]
TitreAllemand:FÜR DIE ZUORDNUNG ZU EINER VORRICHTUNG FÜR DEN PERSONENSCHUTZ EINES BENUTZERS GEEIGNETES KLEIDUNGSSTÜCK[2011/41]
Anglais:GARMENT ADAPTED TO BE ASSOCIATED TO A DEVICE FOR THE PERSONAL PROTECTION OF A USER[2011/41]
Français:VÊTEMENT CONÇU POUR ÊTRE ASSOCIÉ À UN DISPOSITIF DESTINÉ À LA PROTECTION PERSONNELLE D'UN UTILISATEUR[2011/41]
Entrée dans la phase régionale06.07.2011Taxe nationale de base payée 
06.07.2011Taxe(s) de désignation payée(s) 
06.07.2011Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen06.07.2011Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
06.07.2011Requête en examen déposée  [2011/41]
14.12.2011Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
23.12.2011Taxe de délivrance payée
23.12.2011Taxe publication/d‘impression payée
Demande(s) divisionnaire(s)EP11174368.8  / EP2412257
La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  14.12.2011
Opposition(s)Opposant(s)01  07.11.2012   
ALPINESTARS Spa
Viale Enrico Fermi 5
31011 Asolo (TV) / IT
Mandataire de l'opposant
Dragotti, Gianfranco, et al
Dragotti & Associati srl Via Paris Bordone 9
31100 Treviso / IT
 [2012/51]
13.12.2012Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition
21.06.2013Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition
02.10.2014Date des procédures orales
22.01.2015Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition
22.01.2015Envoi du procès-verbal des procédures orales
Recours après opposition20.03.2015Recours reçu No.  T0648/15
26.05.2015Mémoire exposant les motifs du recours remis
21.10.2016Résultat de la procédure de recours : revocation du brevet
21.10.2016Date des procédures orales
03.11.2016Procès-verbal des procédures orales envoyé
Taxes payéesTaxe annuelle
22.12.2011Taxe annuelle Année du brevet 03
Extinctions au cours de la procédure d'opposition  TooltipHU04.12.2009
AT08.02.2012
BE08.02.2012
CY08.02.2012
CZ08.02.2012
DK08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
MK08.02.2012
MT08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
RO08.02.2012
SE08.02.2012
SI08.02.2012
SK08.02.2012
SM08.02.2012
TR08.02.2012
BG08.05.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
IE04.12.2012
LU04.12.2012
MC31.12.2012
CH31.12.2013
LI31.12.2013
[2015/32]
Précédent [2014/46]HU04.12.2009
AT08.02.2012
BE08.02.2012
CY08.02.2012
CZ08.02.2012
DK08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
MT08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
RO08.02.2012
SE08.02.2012
SI08.02.2012
SK08.02.2012
SM08.02.2012
TR08.02.2012
BG08.05.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
IE04.12.2012
LU04.12.2012
MC31.12.2012
CH31.12.2013
LI31.12.2013
Précédent [2014/34]HU04.12.2009
AT08.02.2012
BE08.02.2012
CY08.02.2012
CZ08.02.2012
DK08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
MT08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
RO08.02.2012
SE08.02.2012
SI08.02.2012
SK08.02.2012
SM08.02.2012
TR08.02.2012
BG08.05.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
IE04.12.2012
LU04.12.2012
MC31.12.2012
Précédent [2014/27]AT08.02.2012
BE08.02.2012
CY08.02.2012
CZ08.02.2012
DK08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
MT08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
RO08.02.2012
SE08.02.2012
SI08.02.2012
SK08.02.2012
SM08.02.2012
TR08.02.2012
BG08.05.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
IE04.12.2012
LU04.12.2012
MC31.12.2012
Précédent [2014/21]AT08.02.2012
BE08.02.2012
CY08.02.2012
CZ08.02.2012
DK08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
MT08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
RO08.02.2012
SE08.02.2012
SI08.02.2012
SK08.02.2012
TR08.02.2012
BG08.05.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
IE04.12.2012
MC31.12.2012
Précédent [2013/51]AT08.02.2012
BE08.02.2012
CY08.02.2012
CZ08.02.2012
DK08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
MT08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
RO08.02.2012
SE08.02.2012
SI08.02.2012
SK08.02.2012
BG08.05.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
IE04.12.2012
MC31.12.2012
Précédent [2013/47]AT08.02.2012
BE08.02.2012
CY08.02.2012
CZ08.02.2012
DK08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
RO08.02.2012
SE08.02.2012
SI08.02.2012
SK08.02.2012
BG08.05.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
IE04.12.2012
MC31.12.2012
Précédent [2013/33]AT08.02.2012
BE08.02.2012
CY08.02.2012
CZ08.02.2012
DK08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
RO08.02.2012
SE08.02.2012
SI08.02.2012
SK08.02.2012
BG08.05.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
MC31.12.2012
Précédent [2012/50]BE08.02.2012
CY08.02.2012
CZ08.02.2012
DK08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
RO08.02.2012
SE08.02.2012
SI08.02.2012
SK08.02.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
Précédent [2012/49]BE08.02.2012
CY08.02.2012
CZ08.02.2012
DK08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
RO08.02.2012
SE08.02.2012
SI08.02.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
Précédent [2012/48]BE08.02.2012
CY08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
SE08.02.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
Précédent [2012/41]BE08.02.2012
CY08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
Précédent [2012/39]BE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
Précédent [2012/37]BE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
Précédent [2012/36]HR08.02.2012
LT08.02.2012
NL08.02.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
Précédent [2012/35]LT08.02.2012
NL08.02.2012
NO08.05.2012
IS08.06.2012
Précédent [2012/34]LT08.02.2012
NO08.05.2012
IS08.06.2012
Cité dansRecherche internationale[A]DE19640658  (ROMETSCH SIEGFRIED [DE], et al) [A] 1 * column 3, line 57 - column 4, line 40; figures 1,2 *;
 [A]WO2008044222  (DAINESE SPA [IT], et al) [A] 1 * page 4, line 14 - line 29; figure 2 *;
 [A]FR2677856  (DEMARAIS YVES [FR]) [A] 1 * figure 1; claim 1 *;
 [A]US2002078484  (ULERT IZAAK A [US], et al) [A] 1 * paragraphs [0009] , [0010]; figures 2,3 *;
 [XA]US4737994  (GALTON HARRY A [US]) [X] 29-31,35 * column 2, line 24 - column 3, line 18; figures 1,4,8 * * column 3, line 47 - column 4, line 5 * [A] 1;
 [XA]CH697172  (CHRISTIAN KOEPPEL DR MED [CH]) [X] 29-31,35 * paragraphs [0010] , [0016] , [0019]; figures 1,7.12 * [A] 1;
 [A]US4089065  (MCGEE MICHAEL HENRY) [A] 29-35 * column 5, line 6 - line 19; figures 3,5 * * column 5, line 48 - column 6, line 4 *;
 [A]DE8620408U  (FISCHER, HERWIG) [A] 29-35 * page 6, lines 15-31; figures 1,2 *;
 [A]US4507801  (KAVANAGH FRANK J [US], et al) [A] 1,29,35 * figure 2; claim 1 *