EP2298723 - PROCÉDÉ PRATIQUE DE RÉDUCTION D'ESTERS OU LACTONES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.08.2019 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 05.10.2018 | Dernier événement Tooltip | 16.08.2019 | Demande réputée retirée | publié le 18.09.2019 [2019/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Tokyo Institute of Technology 2-12-1, Ookayama Meguro-ku Tokyo 152-8550 / JP | Pour tous les Etats désignés Central Glass Company, Limited 5253 Oaza Okiube Ube-shi Yamaguchi 755-0001 / JP | [2011/12] | Inventeur(s) | 01 /
IKARIYA, Takao c/o Tokyo Institute of Technology 2-12-1, Ookoyama Meguro-ku Tokyo 152-8550 / JP | 02 /
ITO, Masato c/o Tokyo Institute of Technology 2-12-1, Ookayama Meguro-ku Tokyo 152-8550 / JP | 03 /
SHIBASHI, Akira c/o Tokyo Institute of Technology 2-12-1, Ookayama Meguro-ku Tokyo 152-8550 / JP | 04 /
OOTSUKA, Takashi c/o Chemical Res. Center of Central Glass Co., Ltd. 2805, Imafukunakadai Kawagoe-shi, Saitama 350-1151 / JP | [2011/12] | Mandataire(s) | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2011/12] | Manitz, Finsterwald & Partner GbR Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09794329.4 | 26.06.2009 | [2011/12] | WO2009JP61682 | Numéro de priorité, date | JP20080177857 | 08.07.2008 Format original publié: JP 2008177857 | JP20090150401 | 25.06.2009 Format original publié: JP 2009150401 | [2011/12] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010004883 | Date: | 14.01.2010 | Langue: | JA | [2010/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2298723 | Date: | 23.03.2011 | Langue: | EN | [2011/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 14.01.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.06.2015 | Classification | IPC: | C07C29/149, C07C31/20, C07C31/38, C07C33/22, C07C33/26, C07B61/00, C07B31/00 | [2015/27] | CPC: |
C07C29/149 (EP,US);
C07B31/00 (EP,US);
C07B2200/07 (EP,US)
| C-Set: |
C07C29/149, C07C31/20 (US,EP);
C07C29/149, C07C31/38 (EP,US);
C07C29/149, C07C33/22 (US,EP);
C07C29/149, C07C33/26 (US,EP) |
Précédent IPC [2011/12] | C07C29/149, C07C31/20, C07C31/38, C07C33/22, C07C33/26, C07B61/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/12] | Titre | Allemand: | PRAKTISCHES VERFAHREN ZUR REDUKTION VON ESTERN ODER LACTONEN | [2011/12] | Anglais: | PRACTICAL METHOD FOR REDUCING ESTERS OR LACTONES | [2011/12] | Français: | PROCÉDÉ PRATIQUE DE RÉDUCTION D'ESTERS OU LACTONES | [2011/12] | Entrée dans la phase régionale | 08.12.2010 | Traduction produite | 08.12.2010 | Taxe nationale de base payée | 08.12.2010 | Taxe de recherche payée | 08.12.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.12.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 08.12.2010 | Requête en examen déposée [2011/12] | 14.04.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.10.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.04.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/38] | 15.05.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/38] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.10.2018 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 14.04.2016 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 14.04.2016 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 27.04.2016 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 29.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 11.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2019 | 11   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JP2004300131 (MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO) [Y] 1-6 * abstract * * examples 1-3 * * claims 1-8 *; | [Y]WO2006106483 (FIRMENICH & CIE [CH], et al) [Y] 1-6 * abstract * * examples 1, 2 * * tables 1-4 * * claims 1-16 *; | [Y]EP1741693 (INST NAGOYA IND SCIENCE RES [JP]) [Y] 1-6 * abstract * * paragraph [0011] * * formula (5) *; page 12 * * example 42 * * claims 1-10 *; | [Y]US2008071121 (SAUDAN LIONEL [CH], et al) [Y] 1-6 * abstract * * examples 1, 2 * * tables 1-4 * * claims 1-16 *; | [Y]WO2008065588 (FIRMENICH & CIE [CH], et al) [Y] 1-6 * abstract * * examples 1-5 * * tables 1-5 * * claims 1-10 *; | [Y] - JING ZHANG ET AL, "Efficient Homogeneous Catalytic Hydrogenation of Esters to Alcohols", ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL EDITION, (20060206), vol. 45, no. 7, doi:10.1002/anie.200503771, ISSN 1433-7851, pages 1113 - 1115, XP055016953 [Y] 1-6 * scheme 1 *; page 1113 * * page 1114; table 1 * * scheme 2 *; page 1115 * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/anie.200503771 | [Y] - MATTHEW L. CLARKE ET AL, "Hydrogenation of Aldehydes, Esters, Imines, and Ketones Catalyzed by a Ruthenium Complex of a Chiral Tridentate Ligand", ORGANOMETALLICS, (200701), vol. 26, no. 1, doi:10.1021/om060673b, ISSN 0276-7333, pages 16 - 19, XP055106879 [Y] 1-6 * abstract * * page 16; figure 1 * * schemes 2-3 *; page 17; table 1 * * schemes 4-6 *; pages 18-19 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/om060673b | [YD] - ITO M ET AL, "Hydrogenation of Aromatic Ketones Catalyzed by (eta5-C5(CH3)5)Ru Complexes Bearing Primary Amines", ORGANOMETALLICS, ACS, WASHINGTON, DC, US, (200101), vol. 20, ISSN 0276-7333, pages 379 - 381, XP002451455 [YD] 1-6 * abstract * * scheme 1 *; page 380 * * page 380; table 1 * * page 381; figure 1; table 1 * | Recherche internationale | [Y]JP2004509087 (FIRMENICH S.A.); | [Y]WO2005092825 (INST NAGOYA IND SCIENCE RES [JP], et al); | [Y]WO2006106483 (FIRMENICH & CIE [CH], et al); | [Y] - MASATO ITO ET AL., "Hydrogenation of Aromatic Ketones Catalyzed by (eta5-C5(CH3)5) Ru Complexes Bearing Primary Amines", ORGANOMETALLICS, (2001), vol. 20, no. 3, pages 379 - 381, XP002451455 | par le demandeur | - CHEM. COMMUN. (GREAT BRITAIN), (2007), pages 5134 - 5142 | - ANGEW. CHEM. INT. ED. (GERMANY), (2007), vol. 46, pages 7473 - 7476 | - ORGANOMETALLICS (UNITED STATES OF AMERICA), (2001), vol. 20, pages 379 - 381 | - ORGANOMETALLICS (UNITED STATES OF AMERICA), (2003), vol. 22, pages 4190 - 4192 | - J. AM. CHEM. SOC. (UNITED STATES OF AMERICA), (2007), vol. 129, pages 290 - 291 | - ALDRICHIMICA ACTA (UNITED STATES OF AMERICA), (2008), vol. 41, no. 1, pages 15 - 26 | - ORGANOMETALLICS (UNITED STATES OF AMERICA), (1997), vol. 16, pages 1956 - 1961 |