EP2321273 - ADMINISTRATION HEBDOMADAIRE DE 25-HYDROXY VITAMINE D3 POUR MAINTENIR UNE CONCENTRATION SANGUINE À PHARMACOCINÉTIQUE STABLE ÉLEVÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.09.2015 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.09.2015 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 28.10.2015 [2015/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Wisconsin Alumni Research Foundation 614 Walnut Street Madison, WI 53705 / US | [2014/47] |
Précédent [2011/20] | Pour tous les Etats désignés Wisconsin Alumni Research Foundation 614 Walnut Street Madison, WI 53705 / US | Inventeur(s) | 01 /
DELUCA, Hector, F. 1809 Hwy. Bb Deerfield WI 53531 / US | 02 /
PLUM, Lori, A. 6139 Hwy. H. Arena WI 53503 / US | 03 /
CLAGETT-DAME, Margaret 1809 Hwy. Bb Deerfield WI 52531 / US | [2011/20] | Mandataire(s) | Duckworth, Timothy John, et al J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [2013/37] |
Précédent [2011/20] | McCluskie, Gail Wilson, et al J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 09801055.6 | 24.07.2009 | [2011/20] | WO2009US51664 | Numéro de priorité, date | US20080083223P | 24.07.2008 Format original publié: US 83223 P | [2011/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010011906 | Date: | 28.01.2010 | Langue: | EN | [2010/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2321273 | Date: | 18.05.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.01.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2321273 | Date: | 19.11.2014 | Langue: | EN | [2014/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 28.01.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.11.2011 | Classification | IPC: | C07C401/00 | [2011/20] | CPC: |
A61K31/593 (EP,US);
A61P3/02 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/20] | Titre | Allemand: | EINMAL WÖCHENTLICHE VERABREICHUNG VON 25-HYDROXY-VITAMIN D3 ZUR BEWAHRUNG EINER ERHÖHTEN STABILEN PHARMAKOKINETISCHEN BLUTKONZENTRATION | [2011/20] | Anglais: | ONCE-A-WEEK ADMINISTRATION OF 25-HYDROXY VITAMIN D3 TO SUSTAIN ELEVATED STEADY-STATE PHARMACOKINETIC BLOOD CONCENTRATION | [2011/20] | Français: | ADMINISTRATION HEBDOMADAIRE DE 25-HYDROXY VITAMINE D3 POUR MAINTENIR UNE CONCENTRATION SANGUINE À PHARMACOCINÉTIQUE STABLE ÉLEVÉE | [2011/20] | Entrée dans la phase régionale | 21.02.2011 | Taxe nationale de base payée | 21.02.2011 | Taxe de recherche payée | 21.02.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.02.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.02.2011 | Requête en examen déposée [2011/20] | 22.05.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.10.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.04.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.07.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.02.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 10.04.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.06.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.10.2014 | Taxe de délivrance payée | 07.10.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.10.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.10.2012 | Opposition(s) | 20.08.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/44] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 10.04.2014 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 10.04.2014 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 24.04.2014 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X] - ISH-SHALOM S ET AL, "SU428: Daily, weekly or monthly protocols to reach the desired serum 25-hydroxyvitamin D concentration for the elderly", JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH; 27TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN-SOCIETY-FOR-BONE-AND-MINERAL-RESEARCH, AMERICAN SOCIETY FOR BONE AND MINERAL RESEARCH, NEW YORK, NY, US; NASHVILLE, TN, USA, (20050901), vol. 20, no. 9, Suppl. 1, ISSN 0884-0431, page S288, XP009153422 [X] 1-13 * abstract * | Recherche internationale | [Y]US2003195171 (DAIFOTIS ANASTASIA G [US], et al); | [Y]US2005003004 (VEHRING REINHARD [US], et al); | [Y]US2005101576 (WHITEHOUSE MARTHA J [US], et al); | [Y] - HEANEY ET AL, "25-Hydroxylation of Vitamin D3: Relation to Circulating Vitamin D3 Under Various Input Conditions", AM J CLIN NUTR, (200806), vol. 87, pages 1738 - 1742, XP008143060 | par le demandeur | US3607888 | - BLUNT JW ET AL., "25-Hydroxycholecalciferol: A biologically active metabolite of vitamin D3", BIOCHEMISTRY, (1968), vol. 7, pages 3317 - 3322 | - JONES G ET AL., "Current understanding of the molecular actions of vitamin D", PHYSIOL. REV., (1998), vol. 78, pages 1193 - 1231 | - GORHAM ED ET AL., "Optimal vitamin D status for colorectal cancer prevention - A quantitative meta analysis", AM,J. PREV. MED., (2007), vol. 32, no. 3, pages 210 - 216 | - GARLAND CF ET AL., "Vitamin D and prevention of breast cancer: Pooled analysis", J. STEROID BIOCHEM, AND MOL. BIOL., (2007), vol. 103, pages 3 - 5 | - LI HJ ET AL., "A prospective study of plasma vitamin D metabolites, vitamin D receptor polymorphisms, and prostate cancer", PLOS MEDICINE, (2007), vol. 4, no. 3, pages 562 - 571 | - MUNGER KL ET AL., "Elevated serum 25-hydroxyvitamin D predicts a decreased risk of MS", MULTIPLE SCLEROSIS, (2007), vol. 13, no. 2, page 290 | - LOOKER AC ET AL., "Serum 25-hydroxyvitamin D status of adolescent and adults in two seasonal subpopulations from NHANES III", BONE, (2002), vol. 30, no. 5, pages 771 - 777 | - THACHER TD ET AL., "Nutritional rickets around the world: causes and future directions", ANNALS OF TROPICAL PAEDIATRICS, (2006), vol. 26, no. 1, pages 1 - 16 | - LOOKER AC ET AL., "Serum 25-hydroxyvitamin D and hip fracture risk in older U.S. white adults", J. BONE MIN. RES., (2008), vol. 23, no. 1, pages 143 - 150 | - CHONCHOL M ET AL., "25-Hydroxyvitamin D, insulin resistance, and kidney function in the. Third National Health and Nutrition Examination Survey", KIDNEY INT., (2007), vol. 71, no. 2, pages 134 - 139 |