EP2313295 - DISPOSITIF ET SYSTÈME DE CHAUFFAGE DU LIQUIDE DE LAVE-VITRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 17.06.2016 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.06.2016 | Demande réputée retirée | publié le 20.07.2016 [2016/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Lansinger, Jere R. 2077 Cliffside Terrace Camano Island, WA 98282-6358 / US | [2011/17] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2011/17] | Mandataire(s) | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2011/17] | Manitz, Finsterwald & Partner GbR Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09808698.6 | 18.08.2009 | [2011/17] | WO2009US54132 | Numéro de priorité, date | US20080089577P | 18.08.2008 Format original publié: US 89577 P | US20090541207 | 14.08.2009 Format original publié: US 541207 | [2011/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2010022032 | Date: | 25.02.2010 | Langue: | EN | [2010/08] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2313295 | Date: | 27.04.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 25.02.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 29.07.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.03.2014 | Classification | IPC: | B60S1/48, F24H1/10 | [2011/17] | CPC: |
B60S1/487 (EP,KR,US);
B60H1/00271 (EP,KR,US);
B60H1/242 (EP,KR,US);
B60S1/023 (EP,KR,US);
B60S1/524 (EP,KR,US);
B60S1/54 (EP,KR,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/17] | Titre | Allemand: | ERHITZER FÜR EINE SCHEIBENWISCHFLÜSSIGKEIT UND SYSTEM DAFÜR | [2011/17] | Anglais: | WINDSHIELD WASHER FLUID HEATER AND SYSTEM | [2011/17] | Français: | DISPOSITIF ET SYSTÈME DE CHAUFFAGE DU LIQUIDE DE LAVE-VITRE | [2011/17] | Entrée dans la phase régionale | 27.01.2011 | Taxe nationale de base payée | 27.01.2011 | Taxe de recherche payée | 27.01.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.01.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 27.01.2011 | Requête en examen déposée [2011/17] | 12.08.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.10.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.02.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/29] | 11.03.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/29] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 07.10.2015 | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XYI]US3493041 (HOURWITZ AVINOAM, et al) [X] 1,2 * column 2, line 62 - column 3, line 40; figure - * [Y] 5,6,9,11-14 [I] 3,4,7,10; | [Y]US3887004 (BECK THEODORE A) [Y] 5,6 * column 3, line 51 - column 10, line 46; figure - *; | [A]US4090668 (KOCHENOUR PAUL R) [A] 9,14 * abstract * * column 3, line 16 - column 7, line 23 *; | [Y]GB2009385 (OSTBO K) [Y] 9,11-14 * page 2, line 3 - page 5, line 3; figure - *; | [A]US4821797 (ALLGAEUER HANS [AT], et al) [A] 12* column 2, line 47 - column 6, line 21; figure - *; | [XAI]EP1512924 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [X] 1,2 * paragraph [0074] - paragraph [0128]; figure - * [A] 4-6 [I] 3,7 | Recherche internationale | [A]US4090668 (KOCHENOUR PAUL R); | [A]US5509606 (BREITHAUPT HOWARD K [US], et al); | [A]KR970040211 (DAEWOO MOTOR CO., LTD.); | [X]US6032324 (LANSINGER JERE RASK [US]); | [A]JP2001171487 (OMATA HAIKAN YOSETSU KK); | [A]US2004118939 (SHANK DAVID [US], et al) |