EP2269813 - Poinçon de presse pour une presse rotative [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 09.09.2022 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.05.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 20.04.2018 | Dernier événement Tooltip | 14.08.2024 | Nouvelle entrée: date d'annulation de la procédure orale | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fette Compacting GmbH Grabauer Strasse 24 21493 Schwarzenbek / DE | [2023/51] |
Précédent [2011/01] | Pour tous les Etats désignés Fette GmbH Grabauer Strasse 24 21493 Schwarzenbek / DE | Inventeur(s) | 01 /
Meissner, Friedrich Maikstrasse 18 21031 Hamburg / DE | 02 /
Lüdemann, Stefan Korachstrasse 10a 21031 Hamburg / DE | 03 /
Naeve, Jan Am Burgwall 19 23899 Kehrsen / DE | [2011/01] | Mandataire(s) | Hauck Patentanwaltspartnerschaft mbB Postfach 11 31 53 20431 Hamburg / DE | [2022/41] |
Précédent [2011/01] | Hauck Patent- und Rechtsanwälte Neuer Wall 50 20354 Hamburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10006112.6 | 12.06.2010 | [2011/01] | Numéro de priorité, date | DE20091031367 | 02.07.2009 Format original publié: DE102009031367 | [2011/01] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2269813 | Date: | 05.01.2011 | Langue: | DE | [2011/01] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2269813 | Date: | 21.01.2015 | Langue: | DE | [2015/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2269813 | Date: | 12.10.2022 | Langue: | DE | [2022/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.12.2014 | Classification | IPC: | B30B15/06, B30B11/08 | [2011/01] | CPC: |
B30B11/08 (EP,US);
B30B15/065 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2015/34] |
Précédent [2011/01] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Pressstempel für eine Rundläuferpresse | [2011/01] | Anglais: | Press punch for a rotary press | [2011/01] | Français: | Poinçon de presse pour une presse rotative | [2011/01] | Procédure d'examen | 08.07.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.07.2015 | Requête en examen déposée [2015/34] | 23.04.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 30.10.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.11.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.05.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.05.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.09.2022 | Taxe de délivrance payée | 01.09.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 01.09.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 23.04.2018 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
11.07.2023
12.07.2023
ADMISSIBLE Bregenzer, Michael / Reule, Hanspeter Neckarstraße 47 73728 Esslingen / DE Mandataire de l'opposant Patentanwälte Bregenzer und Reule Partnerschaftsgesellschaft mbB Neckarstraße 47 73728 Esslingen / DE | [2023/33] | 24.07.2023 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 20.11.2023 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 14.08.2024 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 07.11.2024 | 07.11.2024 | Date des procédures orales | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 15.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 13.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 18.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 12.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 20.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 31.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 13 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 12.10.2022 | CZ | 12.10.2022 | DK | 12.10.2022 | EE | 12.10.2022 | ES | 12.10.2022 | FI | 12.10.2022 | HR | 12.10.2022 | LT | 12.10.2022 | LV | 12.10.2022 | MC | 12.10.2022 | NL | 12.10.2022 | RO | 12.10.2022 | SE | 12.10.2022 | SI | 12.10.2022 | SK | 12.10.2022 | SM | 12.10.2022 | NO | 12.01.2023 | GR | 13.01.2023 | IS | 12.02.2023 | PT | 13.02.2023 | IE | 12.06.2023 | LU | 12.06.2023 | [2024/21] |
Précédent [2024/15] | AL | 12.10.2022 | |
CZ | 12.10.2022 | ||
DK | 12.10.2022 | ||
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
MC | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
RO | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SI | 12.10.2022 | ||
SK | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
LU | 12.06.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AL | 12.10.2022 | |
CZ | 12.10.2022 | ||
DK | 12.10.2022 | ||
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
MC | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
RO | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SI | 12.10.2022 | ||
SK | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AL | 12.10.2022 | |
CZ | 12.10.2022 | ||
DK | 12.10.2022 | ||
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
RO | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SI | 12.10.2022 | ||
SK | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AL | 12.10.2022 | |
CZ | 12.10.2022 | ||
DK | 12.10.2022 | ||
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
RO | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SK | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 12.10.2022 | |
CZ | 12.10.2022 | ||
DK | 12.10.2022 | ||
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
RO | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Précédent [2023/35] | CZ | 12.10.2022 | |
DK | 12.10.2022 | ||
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
RO | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Précédent [2023/34] | DK | 12.10.2022 | |
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Précédent [2023/33] | DK | 12.10.2022 | |
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Précédent [2023/27] | ES | 12.10.2022 | |
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Précédent [2023/24] | ES | 12.10.2022 | |
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Précédent [2023/23] | ES | 12.10.2022 | |
FI | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Précédent [2023/22] | ES | 12.10.2022 | |
FI | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Précédent [2023/20] | LT | 12.10.2022 | |
NL | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
Précédent [2023/17] | NL | 12.10.2022 | Citations: | Recherche | [X]DE8111860U ; | [I]JPH0584277 (KIKUSUI SEISAKUSHO LTD); | [A]DE19646536 (KORSCH PRESSEN GMBH [DE]); | [PX]EP2111972 (FETTE GMBH [DE]) | par le demandeur | DE102007043582 | Opposition | DE8111860U | JPH0584277 | US5699273 | US2007087073 | EP2111972 | DE102008020748 |