EP2295004 - Procédé et système d'accroissement du mouvement des dents [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2011/11] | Procédé et système d'accroissement du mouvement des dents | ||
[2011/33] | Statut | Opposition rejetée Statut actualisé le 30.11.2020 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.05.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): ES | publié le 08.06.2022 [2022/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Align Technology, Inc. 2820 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 / US | [2018/03] |
Précédent [2011/11] | Pour tous les Etats désignés Align Technology, Inc. 2560 Orchard Parkway San Jose, CA 95131 / US | Inventeur(s) | 01 /
Chishti, Muhammad Align Technology, inc. 2560 Orchard Parkway San Jose CA 95131 / US | 02 /
Lerios, Apostolos Align Technology, inc. 2560 Orchard Parkway San Jose CA 95131 / US | 03 /
Freyburger, Brian Align Technology, inc. 2560 Orchard Parkway San Jose CA 95131 / US | 04 /
Wirth, Kelsey Align Technology, inc. 2560 Orchard Parkway San Jose CA 95131 / US | 05 /
Ridgley, Richard Align Technology, inc. 2560 Orchard Parkway San Jose CA 95131 / US | [2012/08] |
Précédent [2011/11] | 01 /
Chishti, Muhammad Align Technology, inc. 2560 Orchard Parkway San Jose CA 95131 / US | ||
02 /
Lerios, Apostolos Align Technology, inc. 2560 Orchard Parkway San Jose CA 95131 / US | |||
03 /
Freyburger, Brian Align Technology, inc. 2560 Orchard Parkway San Jose CA 95131 / US | |||
04 /
Wirth, Kelsey Align Technology, inc. 2560 Orchard Parkway San Jose CA 95131 / US | |||
05 /
Ridgley, Richard Align Technology, inc. 2560 Orchard Parkway San Jose CA 95131 / US | Mandataire(s) | Small, Gary James, et al Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [N/P] |
Précédent [2012/08] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Précédent [2011/11] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10010227.6 | 19.06.1998 | [2011/11] | Numéro de priorité, date | US19970050342P | 20.06.1997 Format original publié: US 50342 P | US19970947080 | 08.10.1997 Format original publié: US 947080 | [2011/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2295004 | Date: | 16.03.2011 | Langue: | EN | [2011/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2295004 | Date: | 22.02.2012 | Langue: | EN | [2012/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.02.2011 | Classification | IPC: | A61C7/00, A61C7/08 | [2016/52] | CPC: |
A61C7/08 (EP,US);
A61C7/00 (EP,KR,US);
A61B6/466 (EP);
A61C9/00 (EP,US);
A61C9/004 (EP,US);
B33Y50/00 (EP,US);
B33Y80/00 (EP,US);
A61C13/0004 (EP,US);
A61C7/002 (EP,US);
A61C9/008 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2011/11] | A61C7/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2011/11] | Titre | Allemand: | Verfahren und System zur inkrementellen Bewegung von Zähnen | [2016/52] | Anglais: | Method for fabricating a plurality of dental incremental position adjustment appliances | [2011/33] | Français: | Procédé et système d'accroissement du mouvement des dents | [2016/52] |
Précédent [2011/11] | Verfahren und System zur inkrementellen Bewegung von Zähnen | ||
Précédent [2011/11] | Method and system for incrementally moving teeth | ||
Précédent [2011/11] | Procédé et système d'accroissement du mouvement des dents | Procédure d'examen | 22.09.2010 | Requête en examen déposée [2011/11] | 11.04.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.09.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.01.2012 | Taxe de délivrance payée | 10.01.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.01.2012 | Observations des tiers | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP03012114.9 / EP1369091 | EP08101273.4 / EP1929974 | EP98931428.1 / EP0989828 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP19980931428) est 26.02.2003 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
07.11.2012
14.03.2017
WITHDRAWN Ortho Caps GmbH An der Bewer 5 59069 Hamm / DE Mandataire de l'opposant Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB, et al, et al Kaistraße 16A 40221 Düsseldorf / DE | 02
21.11.2012
14.03.2017
WITHDRAWN RKSOrtho GmbH Wilhelmshaver Strasse 35 26180 Rastede / DE Mandataire de l'opposant Kayser, Christoph Kayser & Cobet Patentanwälte Partnerschaft Am Borsigturm 9 13507 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [2017/18] | |||
Opposant(s) | 01
07.11.2012
14.03.2017
WITHDRAWN Ortho Caps GmbH An der Bewer 5 59069 Hamm / DE Mandataire de l'opposant Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB, et al, et al Speditionstraße 21 40221 Düsseldorf / DE | ||
02
21.11.2012
14.03.2017
WITHDRAWN RKSOrtho GmbH Wilhelmshaver Strasse 35 26180 Rastede / DE Mandataire de l'opposant Kayser, Christoph Kayser & Cobet Patentanwälte Partnerschaft Am Borsigturm 9 13507 Berlin / DE | |||
Précédent [2013/10] | |||
Opposant(s) | 01
07.11.2012
10.01.2013
ADMISSIBLE Ortho Caps GmbH An der Bewer 5 59069 Hamm / DE Mandataire de l'opposant Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte, et al, et al Hafenspitze Speditionstrasse 21 40221 Düsseldorf / DE | ||
02
21.11.2012
10.01.2013
ADMISSIBLE Rasteder KFO Spezial-Labor GmbH / Volker Hinrichs Wilhelmshavener Strasse 35 26180 Rastede / DE Mandataire de l'opposant Kayser, Christoph Kayser & Cobet Patentanwälte Partnerschaft Am Borsigturm 53 13507 Berlin / DE | |||
Précédent [2013/01] | |||
Opposant(s) | 01
07.11.2012
Ortho Caps GmbH An der Bewer 5 59069 Hamm / DE Mandataire de l'opposant Storz, Ulrich, et al, et al Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte Neuer Zollhof 2 40221 Düsseldorf / DE | ||
02
21.11.2012
Rasteder KFO Spezial-Labor GmbH / Volker Hinrichs Wilhelmshavener Strasse 35 26180 Rastede / DE Mandataire de l'opposant Kayser, Christoph Kayser & Cobet Patentanwälte Partnerschaft Am Borsigturm 53 13507 Berlin / DE | |||
Précédent [2012/51] | |||
Opposant(s) | 01
07.11.2012
Ortho Caps GmbH An der Bewer 5 59069 Hamm / DE Mandataire de l'opposant Storz, Ulrich, et al, et al Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte Neuer Zollhof 2 40221 Düsseldorf / DE | 15.01.2013 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 27.05.2013 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 15.11.2016 | Date des procédures orales | 19.12.2016 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 19.12.2016 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 10.11.2020 | Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition | 20.11.2020 | Effet juridique du rejet de l'opposition [2021/01] | Recours après opposition | 15.02.2017 | Recours reçu No. T0417/17 | 28.04.2017 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 26.10.2020 | Résultat de la procédure de recours : maintien du brevet tel que délivré | 17.02.2017 | Recours reçu No. T0417/17 | 26.10.2020 | Résultat de la procédure de recours : maintien du brevet tel que délivré | 09.02.2017 | Recours reçu No. T0417/17 | 26.10.2020 | Résultat de la procédure de recours : maintien du brevet tel que délivré | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 22.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 14 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 22.02.2012 | BE | 22.02.2012 | CY | 22.02.2012 | DK | 22.02.2012 | FI | 22.02.2012 | NL | 22.02.2012 | SE | 22.02.2012 | GR | 23.05.2012 | IE | 19.06.2012 | LU | 19.06.2012 | PT | 22.06.2012 | CH | 30.06.2012 | LI | 30.06.2012 | MC | 30.06.2012 | GB | 18.06.2018 | ES | 20.06.2018 | [2022/23] |
Précédent [2018/37] | AT | 22.02.2012 | |
BE | 22.02.2012 | ||
CY | 22.02.2012 | ||
DK | 22.02.2012 | ||
FI | 22.02.2012 | ||
NL | 22.02.2012 | ||
SE | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
IE | 19.06.2012 | ||
LU | 19.06.2012 | ||
PT | 22.06.2012 | ||
CH | 30.06.2012 | ||
LI | 30.06.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
GB | 18.06.2018 | ||
Précédent [2014/27] | AT | 22.02.2012 | |
BE | 22.02.2012 | ||
CY | 22.02.2012 | ||
DK | 22.02.2012 | ||
FI | 22.02.2012 | ||
NL | 22.02.2012 | ||
SE | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
IE | 19.06.2012 | ||
LU | 19.06.2012 | ||
PT | 22.06.2012 | ||
CH | 30.06.2012 | ||
LI | 30.06.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
Précédent [2012/49] | BE | 22.02.2012 | |
CY | 22.02.2012 | ||
DK | 22.02.2012 | ||
FI | 22.02.2012 | ||
NL | 22.02.2012 | ||
SE | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
PT | 22.06.2012 | ||
Précédent [2012/48] | BE | 22.02.2012 | |
CY | 22.02.2012 | ||
FI | 22.02.2012 | ||
NL | 22.02.2012 | ||
SE | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
PT | 22.06.2012 | ||
Précédent [2012/41] | BE | 22.02.2012 | |
CY | 22.02.2012 | ||
FI | 22.02.2012 | ||
NL | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
PT | 22.06.2012 | ||
Précédent [2012/37] | BE | 22.02.2012 | |
FI | 22.02.2012 | ||
NL | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
PT | 22.06.2012 | ||
Précédent [2012/36] | NL | 22.02.2012 | |
GR | 23.05.2012 | ||
Précédent [2012/35] | NL | 22.02.2012 | Citations: | Recherche | [XA]FR2369828 (SUYEHIRO HITO [US]) [X] 1 * page 1, lines 19-27 * * page 2, lines 28-31 * * page 4, line 4 - page 5, line 1 * * page 5, lines 19-20 * * page 7, lines 18-26 * * page 12, lines 7-17 * * page 16, lines 1-4 * * page 17, line 28 - page 18, line 2 * [A] 7; | [A]WO9410935 (ORMCO CORP [US]) [A] 1,7* the whole document * | par le demandeur | US3660900 | US3860803 | US4755139 | US4798534 | US4856991 | US4936862 | US5011405 | US5035613 | US5055039 | US5059118 | US5139419 | US5186623 | US5273429 | US5338198 | US5340309 | US5342202 | US5368478 | US5382164 | US5395238 | US5431562 | US5447432 | US5452219 | US5454717 | US5474448 | US5533895 | US5549476 | US5587912 | US5605459 | US5607305 | US5645421 | - KESLING, AM. J. ORTHOD. ORAL. SURG., (1945), vol. 31, pages 297 - 304 | - AM. J. ORTHOD. ORAL. SURG., (1946), vol. 32, pages 285 - 293 | - WARUNEK ET AL., J. CLIN. ORTHOD., (1989), vol. 23, pages 694 - 700 | - KLEEMANN; JANSSEN, J. CLIN. ORTHODON., (1996), vol. 30, pages 673 - 680 | - CURETON, J. CLIN. ORTHODON., (1996), vol. 30, pages 390 - 395 | - CHIAPPONE, J. CLIN. ORTHODON., (1980), vol. 14, pages 121 - 133 | - SHILLIDAY, AM. J. ORTHODONTICS, (1971), vol. 59, pages 596 - 599 | - WELLS, AM. J. ORTHODONTICS, (1970), vol. 58, pages 351 - 366 | - COTTINGHAM, AM. J. ORTHODONTICS, (1969), vol. 55, pages 23 - 31 | - KURODA ET AL., AM. J. ORTHODONTICS, (1996), vol. 110, pages 365 - 369 | - GRABER, Orthodontics: Principle and Practice, Second Edition,, vol. 1969, pages 401 - 415 | - "Manipulation of General Subdivisions and the Computation of Voronoi Diagrams", ACM TRANSACTIONS OF GRAPHICS, (198504), vol. 4, no. 2, pages 74 - 123 | autre | US5368478 | - MCNAMARA J.A. ET AL, Orthodontic and Orthopedic Treatment in the Mixed Dentition, (199301), pages 347 - 353, XP003028610 | - NAHOUM H.I., "The vacuum formed dental contour appliance", (196411), vol. 30, pages 385 - 390, XP003028611 |