EP2193716 - Compositions fongicides [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.12.2011 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.07.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 14.08.2013 [2013/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Syngenta Participations AG Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH | [N/P] |
Précédent [2010/23] | Pour tous les Etats désignés Syngenta Participations AG Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH | Inventeur(s) | 01 /
Tobler, Hans Birsigstrasse 129 4054, Basel / CH | 02 /
Walter, Harald Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhau 4332, Stein / CH | 03 /
Haas, Ulrich Johannes Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhau 4332, Stein / CH | [2010/23] | Mandataire(s) | Hölscher, Ingo Syngenta Crop Protection Münchwilen AG Intellectual Property Werk Stein Schaffhauserstrasse 4332 Stein / CH | [N/P] |
Précédent [2010/23] | Hölscher, Ingo Syngenta Crop Protection Münchwilen AG Intellectual Property Werk Stein Schaffhauserstrasse CH-4332 Stein / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 10157578.5 | 23.04.2008 | [2010/23] | Numéro de priorité, date | EP20070008370 | 25.04.2007 Format original publié: EP 07008370 | [2010/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2193716 | Date: | 09.06.2010 | Langue: | EN | [2010/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2193716 | Date: | 16.02.2011 | Langue: | EN | [2011/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.04.2010 | Classification | IPC: | A01N43/56 | [2010/23] | CPC: |
A01N43/56 (EP,KR,US);
A01N43/40 (US);
A01N43/50 (US);
A01N43/54 (US);
A01N43/653 (US);
A01N43/84 (US);
| C-Set: |
A01N43/56, A01N2300/00 (US,EP);
A01N43/56, A01N37/34, A01N37/36, A01N43/36, A01N43/40, A01N43/54, A01N43/56, A01N43/653, A01N43/84 (EP,US);
A01N43/56, A01N37/38 (US);
A01N57/20, A01N43/56, A01N43/54 (US) | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/23] | Etats autorisant lextension | AL | 15.07.2010 | BA | 15.07.2010 | MK | 15.07.2010 | RS | 15.07.2010 | Titre | Allemand: | Fungizidzusammensetzungen | [2010/23] | Anglais: | Fungicidal Compositions | [2010/23] | Français: | Compositions fongicides | [2010/23] | Procédure d'examen | 24.03.2010 | Requête en examen déposée [2010/23] | 21.05.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.10.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.12.2010 | Taxe de délivrance payée | 15.12.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP08749078.5 / EP2150113 | Opposition(s) | 17.11.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2010 | 03   M06   Taxe payée le   28.05.2010 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IS | 16.02.2011 | MT | 16.02.2011 | MC | 30.04.2011 | [2013/33] |
Précédent [2012/05] | MT | 16.02.2011 | |
MC | 30.04.2011 | ||
Précédent [2012/01] | MC | 30.04.2011 | Citations: | Recherche | [A]WO2004035589 (SYNGENTA PARTICIPATIONS AG [CH], et al); | [A]WO2006037632 (SYNGENTA PARTICIPATIONS AG [CH], et al); | [AP]WO2007048556 (SYNGENTA PARTICIPATIONS AG [CH], et al) | par le demandeur | EP0353191 | EP0392225 | WO9533818 | WO2004035589 | WO2006037632 |