EP2233205 - Dispositif d'extraction d'aromes pour l'isolation ou l'analyse de composants volatiles [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2010/39] | Dispositif d'extraction de saveur pour l'isolation ou l'analyse de composants volatiles | ||
[2013/31] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.03.2015 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.06.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 25.07.2018 [2018/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Symrise AG Mühlenfeldstrasse 1 37603 Holzminden / DE | [2010/52] |
Précédent [2010/39] | Pour tous les Etats désignés Symrise GmbH & Co. KG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden / DE | Inventeur(s) | 01 /
Brennecke, Stefan Unter der Helle 7 37620, Halle / DE | 02 /
Degenhardt, Andreas Franz-Liszt-Weg 8 37603 Holzminden / DE | 03 /
Weber, Berthold Knulenweg 4a 37671, Höxter / DE | 04 /
Kohlenberg, Birgit Am Dreschplatz 1 37619, Pegestorf / DE | 05 /
Krammer, Gerhard Wagnerstraße 4 37603, Holzminden / DE | [2014/17] |
Précédent [2010/42] | 01 /
Brennecke, Stefan Unter der Helle 7 37620, Halle / DE | ||
02 /
Degenhardt, Andreas Frans-Liszt-Weg 8 37603, Holzminden / DE | |||
03 /
Weber, Berthold Knulenweg 4a 37671, Höxter / DE | |||
04 /
Kohlenberg, Birgit Am Dreschplatz 1 37619, Pegestorf / DE | |||
05 /
Krammer, Gerhard Wagnerstraße 4 37603, Holzminden / DE | |||
Précédent [2010/39] | 01 /
Brennecke, Stefan Unter der Helle 7 37620, Halle / DE | ||
02 /
Degenhardt, Andreas Schulstraße 1 37603, Holzminden / DE | |||
03 /
Weber, Berthold Knulenweg 4a 37671, Höxter / DE | |||
04 /
Kohlenberg, Birgit Am Dreschplatz 1 37619, Pegestorf / DE | |||
05 /
Krammer, Gerhard Wagnerstraße 4 37603, Holzminden / DE | Mandataire(s) | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 10 60 78 28060 Bremen / DE | [2014/19] |
Précédent [2010/52] | Eisenführ, Speiser & Partner Am Kaffee-Quartier 3 28217 Bremen / DE | ||
Précédent [2010/39] | Eisenführ, Günther Eisenführ, Speiser & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte Postfach 10 60 78 28060 Bremen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10157627.0 | 24.03.2010 | [2010/39] | Numéro de priorité, date | EP20090156068 | 24.03.2009 Format original publié: EP 09156068 | [2010/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2233205 | Date: | 29.09.2010 | Langue: | EN | [2010/39] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2233205 | Date: | 06.07.2011 | [2011/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2233205 | Date: | 07.05.2014 | Langue: | EN | [2014/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.06.2011 | Classification | IPC: | B01J20/32, G01N1/40 | [2010/39] | CPC: |
B01J20/3276 (EP,US);
B01J20/328 (EP,US);
B01J2220/54 (EP,US);
G01N1/405 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/39] | Titre | Allemand: | Geschmacksextraktionsvorrichtung zur Isolation oder Analyse flüchtiger Verbindungen | [2010/39] | Anglais: | Flavor extracting device for isolation or analysis of volatile compounds | [2010/39] | Français: | Dispositif d'extraction d'aromes pour l'isolation ou l'analyse de composants volatiles | [2013/31] |
Précédent [2010/39] | Dispositif d'extraction de saveur pour l'isolation ou l'analyse de composants volatiles | Procédure d'examen | 03.11.2011 | Requête en examen déposée [2011/52] | 09.01.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.12.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.03.2014 | Taxe de délivrance payée | 14.03.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.12.2013 | Opposition(s) | 10.02.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 24.03.2010 | AT | 07.05.2014 | BE | 07.05.2014 | BG | 07.05.2014 | CY | 07.05.2014 | CZ | 07.05.2014 | DK | 07.05.2014 | EE | 07.05.2014 | ES | 07.05.2014 | FI | 07.05.2014 | HR | 07.05.2014 | IT | 07.05.2014 | LT | 07.05.2014 | LV | 07.05.2014 | MC | 07.05.2014 | MK | 07.05.2014 | MT | 07.05.2014 | NL | 07.05.2014 | PL | 07.05.2014 | RO | 07.05.2014 | SE | 07.05.2014 | SI | 07.05.2014 | SK | 07.05.2014 | SM | 07.05.2014 | TR | 07.05.2014 | NO | 07.08.2014 | GR | 08.08.2014 | IS | 07.09.2014 | PT | 08.09.2014 | [2018/30] |
Précédent [2017/39] | HU | 24.03.2010 | |
AT | 07.05.2014 | ||
BE | 07.05.2014 | ||
BG | 07.05.2014 | ||
CY | 07.05.2014 | ||
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
IT | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
MC | 07.05.2014 | ||
MT | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SE | 07.05.2014 | ||
SI | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
SM | 07.05.2014 | ||
TR | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 07.05.2014 | |
BE | 07.05.2014 | ||
CY | 07.05.2014 | ||
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
IT | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
MC | 07.05.2014 | ||
MT | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SE | 07.05.2014 | ||
SI | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
Précédent [2015/46] | AT | 07.05.2014 | |
BE | 07.05.2014 | ||
CY | 07.05.2014 | ||
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
IT | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
MC | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SE | 07.05.2014 | ||
SI | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
Précédent [2015/36] | AT | 07.05.2014 | |
BE | 07.05.2014 | ||
CY | 07.05.2014 | ||
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
IT | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SE | 07.05.2014 | ||
SI | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
Précédent [2015/22] | AT | 07.05.2014 | |
BE | 07.05.2014 | ||
CY | 07.05.2014 | ||
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
IT | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SE | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
Précédent [2015/12] | AT | 07.05.2014 | |
BE | 07.05.2014 | ||
CY | 07.05.2014 | ||
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
NL | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SE | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
Précédent [2015/11] | AT | 07.05.2014 | |
BE | 07.05.2014 | ||
CY | 07.05.2014 | ||
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
RO | 07.05.2014 | ||
SE | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
Précédent [2015/10] | AT | 07.05.2014 | |
BE | 07.05.2014 | ||
CY | 07.05.2014 | ||
CZ | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
EE | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
SE | 07.05.2014 | ||
SK | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
Précédent [2015/08] | AT | 07.05.2014 | |
BE | 07.05.2014 | ||
CY | 07.05.2014 | ||
DK | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
SE | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
Précédent [2015/02] | AT | 07.05.2014 | |
CY | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
SE | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
PT | 08.09.2014 | ||
Précédent [2014/51] | AT | 07.05.2014 | |
CY | 07.05.2014 | ||
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
SE | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
Précédent [2014/50] | CY | 07.05.2014 | |
ES | 07.05.2014 | ||
FI | 07.05.2014 | ||
HR | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
LV | 07.05.2014 | ||
PL | 07.05.2014 | ||
SE | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
GR | 08.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
Précédent [2014/49] | CY | 07.05.2014 | |
FI | 07.05.2014 | ||
LT | 07.05.2014 | ||
NO | 07.08.2014 | ||
IS | 07.09.2014 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 07.05.2014 | |
LT | 07.05.2014 | ||
Précédent [2014/47] | CY | 07.05.2014 | Citations: | Recherche | [I]CN101362075 (UNIV XIAMEN [CN]) [I] 1,4,8-12 * abstract *; | [I]US2001045000 (GUNDEL LARA A [US], et al) [I] 1-8,10,11,14 * page 7, paragraph 129 * * page 3, paragraph 58 * * page 5, paragraph 103 * * page 5, paragraph 101 * * page 6, paragraph 105 - paragraph 106 * * page 8, paragraph 132 - paragraph 133 * * page 8, paragraph 148 *; | [AD]WO9964480 (WATERS INVESTMENTS LTD [US], et al) [AD] 1,4,7,8,10-14 * the whole document * * page 10, line 2 * * page 10, line 33 - page 11, line 3 *; | [A]WO2005024389 (BUETTNER ANDREA [DE]) [A] 1,2,8-14 * page 14, line 12 - line 20 * * page 17, line 13 * * page 17, line 7 * * page 6, line 2 * * page 11, line 7 - line 8 * * page 22, line 14 - line 15 *; | [I] - HUANG X; QIU N; YUAN D; HUANG B, "A novel stir bar sorptive extraction coating based on monolithic material for apolar, polar organic compounds and heavy metal ions", TALANTA, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, (20081111), vol. 78, no. 1, ISSN 0039-9140, pages 101 - 106, XP025896515 [I] 1,4,8,10-12 * page 102, column r, line 18 - line 20 * * page 102, paragraph 2.1 * * page 102, column r, paragraph 2.3 * * page 103, paragraph 2.4 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2008.10.058 | [I] - KETOLA R A; KIURU J T; TARKIAINEN V; KOKKONEN J T; RASANEN J; KOTIAHO T, "Detection of volatile organic compounds by temperature-programmed desorption combined with mass spectrometry and Fourier transform infrared spectroscopy", ANALYTICA CHIMICA ACTA, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, (20060315), vol. 562, no. 2, ISSN 0003-2670, pages 245 - 251, XP025047172 [I] 1,2,4,8,10-12,14 * abstract * * page 248, column r, paragraph 3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2006.01.069 | [A] - CAMEL V; CAUDE M, "Trace enrichment methods for the determination of organic pollutants in ambient air", JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V. AMSTERDAM, NL, (19950825), vol. 710, no. 1, ISSN 0021-9673, pages 3 - 19, XP004038699 [A] 1-14 * page 10; table 2 * * page 6, paragraph 3.2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0021-9673(95)00080-7 | Examen | US2006247361 | par le demandeur | WO9115745 | EP1039288 | DE102004006856 | WO9964480 | US5976367 | - BALTUSSEN, E.; CRAMERS, C. A.; SANDRA, P. J. F., ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY, (2002), vol. 373, no. 1-2, pages 3 - 22 | - MONTERO, L.; POPP, P.; PASCHKE, A.; PAWLISZYN, J., JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY, A, (2004), vol. 1025, no. 1, pages 17 - 26 | - WANG, LILI; HOSAKA, AKIHIKO; WATANABE, CHUICHI; OHTANI, HAJIME; TSUGE, SHIN, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, (2004), vol. 1035, no. 2, pages 277 - 279 | - WANG, LILI; ZHANG, XIAO; WANG, YIPING; WANG, WEI, ANALYTICA CHIMICA ACTA, (2006), vol. 577, no. 1, pages 62 - 67 | - J. AGRIC. FOOD CHEM., (2005), vol. 53, pages 9578 - 9585 | - FISCHER GMBH | - JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS, (20090622), pages 606 - 612 |